M Abderrahmane IRAZAN
Co-gérant de SARL RESTAURANT LES PALMIERS
M Abderrahmane IRAZAN a 45 ans ( naissance en 1977), est Co-gérant de la société SARL RESTAURANT LES PALMIERS
M Abderrahmane IRAZAN peut être contacté au siège de la société SARL RESTAURANT LES PALMIERS par courrier à l'adresse SARL RESTAURANT LES PALMIERS 31 RUE DU NORD 58530 DORNECY FRANCE, par téléphone au 0386268746
La société SARL RESTAURANT LES PALMIERS est principalement dirigée par M Abderrahmane IRAZAN qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Services des traiteurs ,traiteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5621Z (Services des traiteurs), les activités sont :
- Services des traiteurs
- la fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière
Mais sont exclues les activités :
- la préparation d'aliments périssables destinés à la revente (cf10.89Z)
- le commerce de détail d'aliments périssable (cf47)
La société SARL RESTAURANT LES PALMIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/12/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52889376100023.
- M David OUAFSSOU, Gérant (1962) depuis le 17 décembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Abderrahman LHOUARI, Gérant (1955) du 31 mars 2015 au 17 décembre 2016
- M Abderrahmane IRAZAN, Co-gérant (1977) du 30 juillet 2011 au 27 mars 2013
- M Brahim IRAZAN, Co-gérant (1960) du 30 juillet 2011 au 27 mars 2013
- M Larbi SADOUDI, Gérant (1955) du 18 décembre 2010 au 31 mars 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL RESTAURANT LES PALMIERS | |
Entrepreneurs individuels | SARL RESTAURANT LES PALMIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 528893761 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 31 RUE DU NORD 58530 DORNECY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 15 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 04 janvier 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 72 401,00 | |
Résultat net | 37 177,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5621Z : Services des traiteurs | |
Activité principale de l'entreprise | 5621Z : Services des traiteurs | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Services des traiteurs | |
Synonyme | traiteur | |
Principal | traiteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 44 705 |
Immobilisation incorporelle | 5 027 |
Immobilisation corporelle | 39 678 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 10 485 |
Stock | 499 |
Avance | 2 883 |
Créance | 6 799 |
Placement | 304 |
Total Actif | 55 192 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 23 725 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 31 466 |
Total Passif | 55 192 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 72 401 |
Produit d'exploitation | 72 783 |
Charge d'exploitation | 78 587 |
Résultat d'exploitation | -5 804 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 823 |
Résultat financier | -823 |
Résultat courrant | -6 627 |
Produit exceptionnel | 43 958 |
Charges exceptionnelles | 155 |
Résultat exceptionnel | 43 803 |
Résultat net | 37 177 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52889376100023 | SARL RESTAURANT LES PALMIERS 31 RUE DU NORD 58530 DORNECY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 61 06 71 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nevers.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Donatienne , DUNOYER Pierre-Emile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01267 Pâtisserie
- 01266 Restauration de collectivités
- 01501 Restauration rapide
Co-Gérant : IRAZAN Brahim Co-Gérant : IRAZAN Abderrahmane
Gérant : OUAFSSOU David, Jamal
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01 Juin 2017 , désignant mandataire judiciaire SELARL JSA en la personne de Me Aurélie LECAUDEY 14, avenue Marceau - 58000 Nevers . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL JSA en la personne de Me Aurélie LECAUDEY 14, avenue Marceau - 58000 Nevers .
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.