M Philippe ALLAIN
Directeur général de LAGUNE GARDEN
M Philippe ALLAIN a 64 ans ( naissance en 1958), est Directeur général de la société LAGUNE GARDEN
M Philippe ALLAIN peut être contacté au siège de la société LAGUNE GARDEN par courrier à l'adresse LAGUNE GARDEN 28 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS FRANCE
La société LAGUNE GARDEN est principalement dirigée par M Philippe ALLAIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société LAGUNE GARDEN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/12/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52928129700067.
Anciens dirigeants :
- M Pascal-Jean FOURNIER, Président (1958) du 24 novembre 2012 au 31 janvier 2013
- M Philippe ALLAIN, Directeur général (1958) du 24 novembre 2012 au 14 février 2013
- M Philippe MESSAGER, Président (1955) du 08 janvier 2011 au 24 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 mai 2015
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 mai 2015
- EUROSIC LAGUNE, Président depuis le 29 avril 2016
- EUROSIC, Président du 31 janvier 2013 au 29 avril 2016
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant du 06 mai 2015 au 29 avril 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire du 06 mai 2015 au 29 avril 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LAGUNE GARDEN | |
Entrepreneurs individuels | LAGUNE GARDEN | |
Identifiant de l'entreprise | 529281297 | |
Numéro interne du siège | 00067 | |
Adresse | 28 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 20 septembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 24 décembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 8 241 000,00 | |
Résultat net | 1 713 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 100 316 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 100 307 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 18 021 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 13 253 000 |
Placement | 4 767 000 |
Total Actif | 118 337 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 31 590 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 86 747 000 |
Total Passif | 118 337 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 241 000 |
Produit d'exploitation | 8 242 000 |
Charge d'exploitation | 6 336 000 |
Résultat d'exploitation | 1 906 000 |
Produit financier net | 591 000 |
Charge financière | 3 225 000 |
Résultat financier | -2 634 000 |
Résultat courrant | -728 000 |
Produit exceptionnel | 10 481 000 |
Charges exceptionnelles | 8 041 000 |
Résultat exceptionnel | 2 441 000 |
Résultat net | 1 713 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52928129700067 | LAGUNE GARDEN 28 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Président partant : Messager, Philippe, nomination du Président : Fournier, Pascal-Jean, nomination du Directeur général : Allain, Philippe
Président partant : Fournier, Pascal-Jean, nomination du Président : EUROSIC
Directeur général partant : Allain, Philippe
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président partant : EUROSIC, nomination du Président : EUROSIC LAGUNE, Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
modification du Président Lagune
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX