M Stephane LAMBERSEND
Commissaire aux comptes suppléant de STPA HOLDING
M Stephane LAMBERSEND a 56 ans ( naissance en 1968), est Commissaire aux comptes suppléant de la société STPA HOLDING
M Stephane LAMBERSEND peut être contacté au siège de la société STPA HOLDING par courrier à l'adresse STPA HOLDING LIEUDIT CHENEVIERE DE BAYARD 38530 PONTCHARRA
La société STPA HOLDING est principalement dirigée par M Stephane LAMBERSEND qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société STPA HOLDING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/02/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53016130600028.
- M Benoit HAUSS, Commissaire aux comptes titulaire (1983) depuis le 27 août 2016
- M Pascal ANDRE, Président (1974) depuis le 12 février 2011
- M Stephane LAMBERSEND, Commissaire aux comptes suppléant (1968) depuis le 27 août 2016
- MME Stephanie ANDRE, Directeur général (1976) depuis le 15 mai 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société STPA HOLDING est de 49 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jocelin RIVOIRE, Commissaire aux comptes suppléant (1974) du 25 août 2016 au 27 août 2016
- M Yann BENALLEGUE, Commissaire aux comptes suppléant (1975) du 25 août 2016 au 27 août 2016
Dirigeants personne morale:
- AMC CONSULTANT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 août 2016
- CALEO, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 août 2016
- AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire du 25 août 2016 au 27 août 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 avril 2011 : AMC CONSULTANT devient commissaire aux comptes titulaire. BENALLEGUE Yann nom d'usage : BENALLEGUE devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 13 juin 2012 : MATHIEU Stéphanie Marie nom d'usage : ANDRE devient directeur général.)
- 17 avril 2013 : AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire. RIVOIRE Jocelin nom d'usage : RIVOIRE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 23 septembre 2016 : AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CALEO devient commissaire aux comptes titulaire. RIVOIRE Jocelin nom d'usage : RIVOIRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LAMBERSEND Stéphane nom d'usage : LAMBERSEND devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 23 septembre 2016 : HAUSS Benoît nom d'usage : HAUSS devient commissaire aux comptes titulaire. BENALLEGUE Yann nom d'usage : BENALLEGUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 15 août 2017 : HAUSS Benoît nom d'usage : HAUSS devient commissaire aux comptes suppléant. BENALLEGUE Yann nom d'usage : BENALLEGUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 20 mai 2021 : MATHIEU Stéphanie Marie nom d'usage : ANDRE n'est plus directeur général)
- 03 février 2022 : Société àresponsabilité limitée CALEO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée LBO EXPERTS devient commissaire aux comptes titulaire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STPA HOLDING | |
Entrepreneurs individuels | STPA HOLDING | |
Identifiant de l'entreprise | 530161306 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | CHENEVIERE DE BAYARD 38530 PONTCHARRA | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 28 février 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 28 janvier 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 205 394,00 | |
Résultat net | 876 293,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 11 885 446 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 11 240 |
Immobilisation financière | 11 874 207 |
Actif circulant net | 505 231 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 500 389 |
Placement | 4 842 |
Total Actif | 12 390 676 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 916 569 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 474 107 |
Total Passif | 12 390 677 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 205 394 |
Produit d'exploitation | 213 876 |
Charge d'exploitation | 186 271 |
Résultat d'exploitation | 27 605 |
Produit financier net | 1 158 008 |
Charge financière | 373 877 |
Résultat financier | 784 131 |
Résultat courrant | 811 736 |
Produit exceptionnel | 111 |
Charges exceptionnelles | 73 431 |
Résultat exceptionnel | -73 321 |
Résultat net | 876 293 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53016130600028 | STPA HOLDING LIEUDIT CHENEVIERE DE BAYARD 38530 PONTCHARRA |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
AMC CONSULTANT devient commissaire aux comptes titulaire. BENALLEGUE Yann nom d'usage : BENALLEGUE devient commissaire aux comptes titulaire.
MATHIEU Stéphanie Marie nom d'usage : ANDRE devient directeur général.
AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire. RIVOIRE Jocelin nom d'usage : RIVOIRE devient commissaire aux comptes suppléant.
AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CALEO devient commissaire aux comptes titulaire. RIVOIRE Jocelin nom d'usage : RIVOIRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LAMBERSEND Stéphane nom d'usage : LAMBERSEND devient commissaire aux comptes suppléant.
HAUSS Benoît nom d'usage : HAUSS devient commissaire aux comptes titulaire. BENALLEGUE Yann nom d'usage : BENALLEGUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
HAUSS Benoît nom d'usage : HAUSS devient commissaire aux comptes suppléant. BENALLEGUE Yann nom d'usage : BENALLEGUE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
MATHIEU Stéphanie Marie nom d'usage : ANDRE n'est plus directeur général
Société àresponsabilité limitée CALEO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée LBO EXPERTS devient commissaire aux comptes titulaire
ANDRE Pascal Sébastien nom d\'usage : ANDRE n\'est plus président. ANDRE Pascal Sébastien nom d\'usage : ANDRE devient gérant