M Alexandre GOHON
Gérant de TRANSPORTS ALEX ET SERVICES
M Alexandre GOHON a 48 ans ( naissance en 1974), est Gérant de la société TRANSPORTS ALEX ET SERVICES
M Alexandre GOHON peut être contacté au siège de la société TRANSPORTS ALEX ET SERVICES par courrier à l'adresse TRANSPORTS ALEX ET SERVICES 6 RUE DE LA TAYE 28110 LUCE FRANCE
La société TRANSPORTS ALEX ET SERVICES est principalement dirigée par M Alexandre GOHON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société TRANSPORTS ALEX ET SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/03/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53050328300034.
- M Alexandre GOHON, Gérant (1974) depuis le 07 avril 2012
Anciens dirigeants :
- M Daniel LELIARD, Gérant (1950) du 19 mars 2011 au 26 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSPORTS ALEX ET SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | TRANSPORTS ALEX ET SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 530503283 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 5 RUE DU PETIT REAU 28300 LEVES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 09 juillet 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 17 février 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 936 000,00 | |
Résultat net | 106 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale | 4941B | |
Première activité | 4941B | |
Deuxième activité | 5210B | |
Troisième activité | 7712Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 218 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 167 000 |
Immobilisation financière | 52 000 |
Actif circulant net | 1 099 000 |
Stock | 0 |
Avance | 3 000 |
Créance | 752 000 |
Placement | 344 000 |
Total Actif | 1 317 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 288 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 029 000 |
Total Passif | 1 317 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 936 000 |
Produit d'exploitation | 1 969 000 |
Charge d'exploitation | 1 833 000 |
Résultat d'exploitation | 136 000 |
Produit financier net | 50 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | 132 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 16 000 |
Résultat exceptionnel | -15 000 |
Résultat net | 106 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53050328300034 | TRANSPORTS ALEX ET SERVICES ZONE ARTISANALE 5 RUE DU PETIT REAU 28300 LEVES FRANCE |
53050328300026 | TRANSPORTS ALEX ET SERVICES 6 RUE DE LA TAYE 28110 LUCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 37 84 00 25
Les greffiers sont : GARNIER-MAURY Elizabeth
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Transports routiers terrestres urgents de marchandises, logistiques, stockages-entreposages.
Transports routiers terrestres urgents de marchandises, logistiques, stockages-entreposages.
Co-Gérant : LELIARD Daniel Co-Gérant : GOHON Alexandre Personne ayant le pouvoir d'engager la société : MAHADALI Moustoifa
Co-Gérant : LELIARD Daniel Co-Gérant : GOHON Alexandre
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 2 décembre 2020, désignant administrateur Maître Guy Pierrat 24 rue Chanzy Cs 20299 28008 Chartres CEDEX, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Pja Représentée par Maître Pascal Joulain 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres. Les déclarations des créances sont àadresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois àcompter de la présente publication.