M Hasan AYHAN
Gérant de HOGU BAT
M Hasan AYHAN a 44 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société HOGU BAT
M Hasan AYHAN peut être contacté au siège de la société HOGU BAT par courrier à l'adresse HOGU BAT 4 TECHNOPOLIS ZAC DE MERCIERES III 14 RUE DU FONDS PERNANT 60200 COMPIEGNE FRANCE
La société HOGU BAT est principalement dirigée par M Hasan AYHAN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Construction de maisons individuelles ,constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120A (Construction de maisons individuelles), les activités sont :
- Construction de maisons individuelles
La société HOGU BAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/07/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53056869000024.
- M Oktay YILDIZ, Gérant (1984) depuis le 27 juillet 2012
Anciens dirigeants :
- M Hasan AYHAN, Gérant (1978) du 05 mars 2011 au 27 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOGU BAT | |
Entrepreneurs individuels | HOGU BAT | |
Identifiant de l'entreprise | 530568690 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 14 RUE DU FONDS PERNANT 60200 COMPIEGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 juillet 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 mars 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4120A : Construction de maisons individuelles | |
Activité principale de l'entreprise | 4120A : Construction de maisons individuelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de maisons individuelles | |
Synonyme | constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
53056869000024 | HOGU BAT 4 TECHNOPOLIS ZAC DE MERCIERES III 14 RUE DU FONDS PERNANT 60200 COMPIEGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01512 Promotion construction
- 00804 VRP
Gérant : YILDIZ Oktay en fonction le 25 Juillet 2012
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Angel-Hazane représentée par Me Philippe Angel 1 Rue des Bonnetiers 60200 Compiègne. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce à l'encontre de M. Oktay YILDIZ, né le12 Mai 1984 à SORGUN (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant 42 A Boulevard de la Muette à GARGES-LES-GONESSES (95140) - en sa qualité de gérant de la SARL HOGU BATsise 14 rue du Fonds Pernant - Technopolis 4 à COMPIEGNE (60200) pour une durée de 7 ans.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.