M Dominique DURAND
Président de PARTENAIRE SECURITE CONSEIL
M Dominique DURAND a 67 ans ( naissance en 1955), est Président de la société PARTENAIRE SECURITE CONSEIL
M Dominique DURAND peut être contacté au siège de la société PARTENAIRE SECURITE CONSEIL par courrier à l'adresse PARTENAIRE SECURITE CONSEIL 50 RUE DE MALNOUE 93160 NOISY LE GRAND FRANCE, par téléphone au 01Â 58Â 07Â 04Â 55
La société PARTENAIRE SECURITE CONSEIL est principalement dirigée par M Dominique DURAND qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ,achat-vente fond de commerce, achat-vente de brevets, expertise bijoux, expertise antiquités, agences météorologique, prévisions météorologiques, prévisions météo, conseil en agronomie, conseil en sécurité, conseil environnemental, conseil technique,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7490B (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses), les activités sont :
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
- l'intermédiation en fonds de commerce, c'est-à -dire l'organisation de l'achat ou de la vente de petits et moyens fonds de commerce, y compris de cabinets de professions libérales, à l'exclusion toutefois du courtage immobilier
- le courtage de brevets (organisation de l'achat et de la vente de brevets)
- les activités d'expertise autres que celles ayant trait à l'immobilier et à l'assurance (antiquités, bijoux, etc.)
- la vérification de factures et l'information sur les tarifs de transport
- les activités concernant les prévisions météorologiques
- les services de conseil en sécurité
- les services de conseil en agronomie
- les services de conseil en environnement
- les autres services de conseil technique
- les activités des consultants autres que les consultants en architecture, ingénierie et gestion
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles d'occasion par vente aux enchères (cf45.1)
- les activités de vente aux enchères en ligne (commerce de détail) (cf.47.91A et 47.91B)
- les activités de vente aux enchères hors magasin (commerce de détail hors internet) (47.99Z)
- les activités des courtiers en immobilier (cf68.3)
- les activités de tenue de livres (cf69.20Z)
- les activités des consultants en gestion (cf70.22Z)
- les activités des consultants en architecture et ingénierie (cf71.1)
- la conception de machines et le design industriel (cf71.12B, 74.10Z)
- l'analyse et le contrôle vétérinaires en relation avec la production alimentaire (cf71.20B)
- les activités de publicité et de création publicitaire (cf73.11Z)
- la création de stands et d'autres structures et sites d'affichage (cf73.11Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les activités des commissaires-priseurs indépendants (cf82.99Z)
- l'administration des programmes de fidélisation (cf82.99Z)
- le conseil en matière de crédit à la consommation et d'endettement (cf.82.99Z)
La société PARTENAIRE SECURITE CONSEIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/05/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53095436100040.
- M Patrick RICHARD, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 07 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Dominique DURAND, Président (1955) du 19 mars 2011 au 21 février 2014
Dirigeants personne morale:
- AUDIT-FRANCE SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 août 2015
- EXPERIAL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 juin 2017
- FIDUCIAL SECURITY SERVICES, Président depuis le 27 juin 2017
- PARTENAIRE SECURITE, Président du 21 février 2014 au 27 juin 2017
50 RUE DE MALNOUE
93160 NOISY LE GRAND
Téléphone : 01Â 58Â 07Â 04Â 55 Société
PARTENAIRE SECURITE CONSEIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PARTENAIRE SECURITE CONSEIL | |
Entrepreneurs individuels | PARTENAIRE SECURITE CONSEIL | |
Identifiant de l'entreprise | 530954361 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 25 avril 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 31 mars 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 079 000,00 | |
Résultat net | 51 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7490B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Activité principale de l'entreprise | 7490B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Synonyme | achat-vente fond de commerce, achat-vente de brevets, expertise bijoux, expertise antiquités, agences météorologique, prévisions météorologiques, prévisions météo, conseil en agronomie, conseil en sécurité, conseil environnemental, conseil technique, |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 158 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 156 000 |
Actif circulant net | 613 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 350 000 |
Placement | 263 000 |
Total Actif | 771 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 533 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 238 000 |
Total Passif | 771 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 079 000 |
Produit d'exploitation | 1 083 000 |
Charge d'exploitation | 1 041 000 |
Résultat d'exploitation | 41 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 10 000 |
Résultat courrant | 52 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 51 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes suppléant : RICHARD Patrick en fonction le 02 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT-FRANCE SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 02 Mai 2012 Président : PARTENAIRE SECURITE représenté par DURAND Dominique en fonction le 19 Février 2014
Président : FIDUCIAL SECURITY SERVICES en abrégé FIDUCIAL SECURITEMATHIEU Michelà; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERIAL
Président : FIDUCIAL SECURITY SERVICES en abrégé FIDUCIAL SECURITEMATHIEU Michelà; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager àtitre habituel la société : BOIZARD Matthias Edwardà; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERIAL