M Vincent PARZYBUT
Co-gérant de MADINGO
M Vincent PARZYBUT a 37 ans ( naissance en 1987), est Co-gérant de la société MADINGO
M Vincent PARZYBUT peut être contacté au siège de la société MADINGO par courrier à l'adresse MADINGO LE MADINGO RUE DES MOINES 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN FRANCE, par téléphone au 03Â 23Â 74Â 24Â 57
La société MADINGO est principalement dirigée par M Vincent PARZYBUT qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Débits de boissons ,bar, café, bistrot, brasserie, discothèque, boîte de nuit, vendeur de boissons ambulant, vendeur de boissons itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5630Z (Débits de boissons), les activités sont :
- Débits de boissons
- Cette sous-classe comprend les activités de préparation et de service de boissons destinées à la consommation sur place
- les bars
- les cafés
- les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant
- les vendeurs de boissons itinérants
Mais sont exclues les activités :
- la revente de boissons emballées/préparées (cf47)
- la vente au détail de boissons par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
- les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons n'est pas prédominant (cf93.29Z)
La société MADINGO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/03/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53099963000011.
- M Mickael MAYERUS, Gérant (1986) depuis le 12 février 2014
Anciens dirigeants :
- M Gerard LEON, Co-gérant (1963) du 06 août 2011 au 28 janvier 2012
- M Joffrey HALLOT, Gérant (1980) du 19 mars 2011 au 12 février 2014
- M Marcus ADIGE, Gérant (1967) du 19 mars 2011 au 12 février 2014
- M Sebastien THUILLET, Gérant (1977) du 14 mai 2011 au 05 avril 2012
- M Vincent PARZYBUT, Co-gérant (1987) du 19 mars 2011 au 14 mai 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 22 février 2012 : LEON Gérard Georges nom d'usage : LEON n'est plus gérant.)
- 27 avril 2012 : THUILLET Sébastien Bruno nom d'usage : THUILLET n'est plus gérant.)
- 19 mars 2014 : ADIGE Marcus Aubierge nom d'usage : ADIGE n'est plus gérant. HALLOT Joffrey Eric Gilles nom d'usage : HALLOT n'est plus gérant. MAYERUS Mickaël Marc Maurice nom d'usage : MAYERUS devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MADINGO | |
Entrepreneurs individuels | MADINGO | |
Identifiant de l'entreprise | 530999630 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | RUE DES MOINES 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 15 mars 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 15 mars 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 250 712,00 | |
Résultat net | -1 592,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5630Z : Débits de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 5630Z : Débits de boissons | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Débits de boissons | |
Synonyme | bar, café, bistrot, brasserie, discothèque, boîte de nuit, vendeur de boissons ambulant, vendeur de boissons itinérant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 85 112 |
Immobilisation incorporelle | 5 000 |
Immobilisation corporelle | 76 912 |
Immobilisation financière | 3 200 |
Actif circulant net | 14 078 |
Stock | 5 150 |
Avance | 0 |
Créance | 5 795 |
Placement | 3 133 |
Total Actif | 99 190 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 605 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 89 585 |
Total Passif | 99 191 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 250 712 |
Produit d'exploitation | 257 215 |
Charge d'exploitation | 258 524 |
Résultat d'exploitation | -1 309 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -1 309 |
Produit exceptionnel | 275 |
Charges exceptionnelles | 558 |
Résultat exceptionnel | -283 |
Résultat net | -1 592 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53099963000011 | MADINGO LE MADINGO RUE DES MOINES 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 23 53 04 82 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-soissons.fr.
Les greffiers sont : NURDIN Paul
Le greffe est ouvert 9h à 12h/14h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01790 Espaces de loisirs d'attractions et culturels
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
Co-gérant : ADIGE Marcus Aubierge Co-gérant : HALLOT Joffrey Eric Gilles Co-gérant : THUILLET Sébastien Bruno
Co-gérant : ADIGE Marcus Aubierge Co-gérant : HALLOT Joffrey Eric Gilles Co-gérant : THUILLET Sébastien Bruno Co-gérant : LEON Gérard Georges
Co-gérant : ADIGE Marcus Aubierge Co-gérant : HALLOT Joffrey Eric Gilles Co-gérant : THUILLET Sébastien Bruno Co-gérant : LEON Gérard Georges
LEON Gérard Georges nom d'usage : LEON n'est plus gérant.
THUILLET Sébastien Bruno nom d'usage : THUILLET n'est plus gérant.
ADIGE Marcus Aubierge nom d'usage : ADIGE n'est plus gérant. HALLOT Joffrey Eric Gilles nom d'usage : HALLOT n'est plus gérant. MAYERUS Mickaël Marc Maurice nom d'usage : MAYERUS devient gérant.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire Selarl Grave Randoux Prise en la Personne de Me Guillaume Randoux 1 rue Saint-Léger 02200 Soissons. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Grave Randoux Prise en la Personne de Me Guillaume Randoux 1 rue Saint-Léger 02200 Soissons.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.