MME Maria DE CARVALHO
Gérant de SCI NANTES PATY
MME Maria DE CARVALHO a 63 ans ( naissance en 1961), elle est Gérant de la société SCI NANTES PATY
MME Maria DE CARVALHO peut être contacté au siège de la société SCI NANTES PATY par courrier à l'adresse SCI NANTES PATY 3 ALLEE DES BOUCANIERS 44980 STE LUCE SUR LOIRE FRANCE
La société SCI NANTES PATY est principalement dirigée par MME Maria DE CARVALHO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI NANTES PATY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/04/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53150449600013.
- M Joao FERREIRA FERNANDES, Co-gérant (1949) depuis le 22 octobre 2011
- MME Maria FERREIRA FERNANDES, Co-gérant (1938) depuis le 29 octobre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI NANTES PATY est de 81 ans. Le plus jeune à 75 ans, le plus agé 86 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Maria DE CARVALHO, Gérant (1961) du 09 avril 2011 au 22 octobre 2011
- MME Maria FERREIRA FERNANDES, Co-gérant (1938) du 22 octobre 2011 au 29 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
3 ALL DES BOUCANIERS
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Téléphone : Société
SCI NANTES PATY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI NANTES PATY | |
Entrepreneurs individuels | SCI NANTES PATY | |
Identifiant de l'entreprise | 531504496 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 3 ALL DES BOUCANIERS 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 10 mars 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 mars 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
53150449600013 | SCI NANTES PATY 3 ALLEE DES BOUCANIERS 44980 STE LUCE SUR LOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens mobiliers.
Associé indéfiniment responsable : DE CARVALHO Joao-Carlos Associé indéfiniment responsable : DE CARVALHO Sergio Associé indéfiniment responsable : MIRANDA DA CARVALHO Alvarim Co-gérant associé indéfiniment responsable : DE ALMEIDA MIRANDE Maria Luisa Co-gérant associé indéfiniment responsable : FERREIRA FERNANDES Joao
modification du Liquidateur Associé Ferreira Fernandes, Joao ; modification de l\'Associé indéfiniment responsable De Almeida Miranda, nom d\'usage : Ferreira Fernandes, Maria Luisa