M Guillaume LEJAMTEL
Gérant de CONSEPT I
M Guillaume LEJAMTEL a 47 ans ( naissance en 1975), est Gérant de la société CONSEPT I
M Guillaume LEJAMTEL peut être contacté au siège de la société CONSEPT I par courrier à l'adresse CONSEPT I ZA DES HAUTS DE COUERON RUE DES FORGERONS 44220 COUERON
La société CONSEPT I est principalement dirigée par M Guillaume LEJAMTEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société CONSEPT I est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/04/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53179074900018.
- M Franck BUDAIL, Directeur général (1973) depuis le 23 avril 2011
Anciens dirigeants :
- M Guillaume LEJAMTEL, Gérant (1975) du 23 avril 2011 au 25 mai 2016
Dirigeants personne morale:
- GROUPE CONSEPT, Président depuis le 25 mai 2016
- JPL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 mai 2016
- LEPRINCE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 mai 2016
RUE DES FORGERONS
44220 COUERON
Téléphone : Société
CONSEPT I
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONSEPT I | |
Entrepreneurs individuels | CONSEPT I | |
Identifiant de l'entreprise | 531790749 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | RUE DES FORGERONS 44220 COUERON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 avril 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 1 343 000,00 | |
Résultat net | 69 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 28 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 000 |
Immobilisation financière | 23 000 |
Actif circulant net | 475 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 407 000 |
Placement | 67 000 |
Total Actif | 503 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 165 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 337 000 |
Total Passif | 503 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 343 000 |
Produit d'exploitation | 1 361 000 |
Charge d'exploitation | 1 313 000 |
Résultat d'exploitation | 48 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 400 |
Résultat courrant | 49 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 69 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53179074900018 | CONSEPT I ZA DES HAUTS DE COUERON RUE DES FORGERONS 44220 COUERON |
53179074900034 | CONSEPT I 10 RUE JEAN ROUXEL 44700 ORVAULT FRANCE |
53179074900026 | CONSEPT I 2EME ETAGE 27 ALLEE DU ROUSSILLON 31770 COLOMIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Toute activité de bureau d'études et toutes prestations de services ou de conseils à des entreprises