M Olivier TARDIEU
Président de BEAUTY TREND FRANCE
M Olivier TARDIEU a 47 ans ( naissance en 1977), est Président de la société BEAUTY TREND FRANCE
M Olivier TARDIEU peut être contacté au siège de la société BEAUTY TREND FRANCE par courrier à l'adresse BEAUTY TREND FRANCE 16 AVENUE DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS FRANCE
La société BEAUTY TREND FRANCE est principalement dirigée par M Olivier TARDIEU qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Portails Internet ,portails Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6312Z (Portails Internet), les activités sont :
- Portails Internet
- l'exploitation de sites web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et maintenir d'importantes bases de données contenant des adresses et du contenu sur Internet, dans un format aisément consultable
- l'exploitation d'autres sites web ayant une fonction de portails, tels que les sites de médias dont le contenu est périodiquement mis à jour
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de livres, journaux et périodiques sur Internet (cf58)
- la télédiffusion par Internet (cf60)
- la conception et la réalisation de sites et de pages web (cf62.01Z)
La société BEAUTY TREND FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/05/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53208494400026.
- M Henry-Luc SION, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 07 juin 2016
- MME Audrey BARBIER-LITVAK, Président (1976) depuis le 25 octobre 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BEAUTY TREND FRANCE est de 59 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnt JESCHKE, Président (1971) du 07 mai 2011 au 16 juillet 2011
- M Charles VON ABERCRON, Président (1984) du 29 août 2014 au 25 octobre 2014
- M David TOLEDANO, Président (1979) du 26 novembre 2011 au 09 août 2012
- M Olivier TARDIEU, Président (1977) du 09 août 2012 au 20 mars 2013
- M Pablo PASTEGA, Président (1979) du 20 mars 2013 au 29 août 2014
- M Pablo PASTEGA MILANS DEL BOSCH, Président (1979) du 16 juillet 2011 au 26 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
- CTN - FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 juin 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BEAUTY TREND FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | BEAUTY TREND FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 532084944 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 16 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 26 avril 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 482 000,00 | |
Résultat net | 135 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6312Z : Portails Internet | |
Activité principale de l'entreprise | 6312Z : Portails Internet | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Portails internet | |
Synonyme | portails Internet |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 35 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 18 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 1 244 000 |
Stock | 478 000 |
Avance | 0 |
Créance | 494 000 |
Placement | 272 000 |
Total Actif | 1 279 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -3 104 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 383 000 |
Total Passif | 1 279 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 482 000 |
Produit d'exploitation | 4 541 000 |
Charge d'exploitation | 4 399 000 |
Résultat d'exploitation | 142 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 135 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 60 |
Résultat exceptionnel | -60 |
Résultat net | 135 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53208494400026 | BEAUTY TREND FRANCE 16 AVENUE DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS FRANCE |
53208494400034 | BEAUTY TREND FRANCE 17 21 17 RUE SAINT FIACRE 75002 PARIS FRANCE |
53208494400034 | BEAUTY TREND FRANCE 17 21 17 RUE SAINT FIACRE 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
- 02148 Télécommunications
- 00804 VRP
Développement, marketing et fourniture de services internet en France et à l'Etranger (E-commerce, vente au détail et marketing de produits, y compris les cosmétiques), la fourniture de services logistiques, services numériques ainsi que les services de paiement.
Président partant : Jeschke, Arnt, nomination du Président : Pastega Milans Del Bosch, Pablo
Président partant : Pastega Milans Del Bosch, Pablo, nomination du Président : Toledano, David
La Beauty Trend France 127 rue Amelot 75011 Paris pour la validité.
Président partant : Toledano, David, nomination du Président : Tardieu, Olivier
Président partant : Tardieu, Olivier, nomination du Président : Pastega, Pablo
Président partant : Pastega, Pablo, nomination du Président : Von Abercron, Charles
Président partant : Von Abercron, Charles, nomination du Président : Barbier, nom d'usage : Barbier-Litvak, Audrey
Commissaire aux comptes titulaire partant : CTN - FRANCE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CTN-AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sion, Henry-Luc