M Franck NAXARA
Président de COTE TABLE
M Franck NAXARA a 56 ans ( naissance en 1968), est Président de la société COTE TABLE
M Franck NAXARA peut être contacté au siège de la société COTE TABLE par courrier à l'adresse COTE TABLE RUE RADIO LONDRES 40 45 CS 30160 33323 BEGLES CEDEX FRANCE, par téléphone au 05Â 56Â 75Â 02Â 09
La société COTE TABLE est principalement dirigée par M Franck NAXARA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en vaisselle, vendeur de vaisselle en gros, grossiste en verrerie, vendeur de verrerie en gros, grossiste en produits d'entretien, vendeur de produits d'entretien en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4644Z (Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien), les activités sont :
- Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
- le commerce de gros de vaisselle et de verrerie de ménage
- le commerce de gros de produits d'entretien, Ã usage domestique ou industriel
La société COTE TABLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/06/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53242908100062.
- M Quentin FORZY, Président (1985) depuis le 23 mai 2014
Anciens dirigeants :
- M Aimery FORZY, Président (1959) du 21 mai 2011 au 29 mars 2013
- M Franck NAXARA, Président (1968) du 29 mars 2013 au 23 mai 2014
Dirigeants personne morale:
- SA KPMG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 octobre 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 août 2017
- SAS KPMG AUDIT SUD EST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 octobre 2015
- SAS KPMG AUDIT SUD EST, Commissaire aux comptes suppléant du 13 octobre 2015 au 02 août 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COTE TABLE | |
Entrepreneurs individuels | COTE TABLE | |
Identifiant de l'entreprise | 532429081 | |
Numéro interne du siège | 00062 | |
Adresse | RUE RADIO LONDRES 33130 BEGLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 150 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 18 mai 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013) | 8 281 000,00 | |
Résultat net | -1 002 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4644Z : Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | |
Activité principale de l'entreprise | 4644Z : Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | |
Activité principale | 4644Z | |
Première activité | 4644Z | |
Deuxième activité | 4641Z | |
Troisième activité | 4649Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en vaisselle, vendeur de vaisselle en gros, grossiste en verrerie, vendeur de verrerie en gros, grossiste en produits d'entretien, vendeur de produits d'entretien en gros | |
Principal | grossiste en vaisselle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 158 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 77 000 |
Immobilisation financière | 82 000 |
Actif circulant net | 6 044 000 |
Stock | 3 176 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 516 000 |
Placement | 353 000 |
Total Actif | 6 203 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 351 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 000 |
Dette | 4 822 000 |
Total Passif | 6 203 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 281 000 |
Produit d'exploitation | 8 364 000 |
Charge d'exploitation | 9 238 000 |
Résultat d'exploitation | -874 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 116 000 |
Résultat financier | -114 000 |
Résultat courrant | -988 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | -14 000 |
Résultat net | -1 002 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53242908100062 | COTE TABLE RUE RADIO LONDRES 40 45 CS 30160 33323 BEGLES CEDEX FRANCE |
53242908100062 | COTE TABLE RUE RADIO LONDRES 40 45 CS 30160 33323 BEGLES CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01558 Industries céramiques
- 00044 Industries chimiques
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Coté Table 1 Rue Edmond Besse 33300 BORDEAUX pour la validité et pour la correspondance
Coté Table 1 Rue Edmond Besse 33300 BORDEAUX pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes titulaire : SA KPMG en fonction le 18 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SAS KPMG AUDIT SUD EST en fonction le 18 Août 2011 Président : NAXARA Franck en fonction le 27 Mars 2013
Commissaire aux comptes titulaire : SA KPMG en fonction le 18 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SAS KPMG AUDIT SUD EST en fonction le 18 Août 2011 Président : FORZY Quentin en fonction le 21 Mai 2014
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Au lieu du fonds de commerce 19 Chemin de la Garonne 31300 Toulouse
Commissaire aux comptes titulaire : SA KPMG modification le 31 Juillet 2017 ; Président : FORZY Quentin en fonction le 21 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 31 Juillet 2017
Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.