M Yves RAVALARD
Président de CADEMCE
M Yves RAVALARD a 76 ans ( naissance en 1946), est Président de la société CADEMCE
M Yves RAVALARD peut être contacté au siège de la société CADEMCE par courrier à l'adresse CADEMCE CADEMCE SAS 14 QUAI DE LA SOMME 80080 AMIENS FRANCE
La société CADEMCE est principalement dirigée par M Yves RAVALARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société CADEMCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/06/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53305675000011.
- M Laurent BERNARD, Président (1951) depuis le 18 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Patrick COLIN, Président (1950) du 28 septembre 2013 au 18 juillet 2015
- M Yves RAVALARD, Président (1946) du 25 juin 2011 au 28 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT NORD SAS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juin 2015
- KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juin 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 juillet 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 juillet 2017
- KPMG AUDIT NORD SAS, Commissaire aux comptes titulaire du 02 juin 2015 au 28 juillet 2017
- KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS, Commissaire aux comptes suppléant du 02 juin 2015 au 28 juillet 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 octobre 2013 : KPMG AUDIT NORD SAS devient commissaire aux comptes titulaire. KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 09 octobre 2013 : RAVALARD Yves Jean Marie nom d'usage : RAVALARD n'est plus président. COLIN Patrick Georges José nom d'usage : COLIN devient président.)
- 29 juillet 2015 : COLIN Patrick Georges José nom d'usage : COLIN n'est plus président. BERNARD Laurent Marie Jean nom d'usage : BERNARD devient président.)
- 04 août 2017 : KPMG AUDIT NORD SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CADEMCE | |
Entrepreneurs individuels | CADEMCE | |
Identifiant de l'entreprise | 533056750 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 14 QUAI DE LA SOMME 80080 AMIENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 17 juin 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 930 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 17 juin 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | -328 346,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 5 424 010 |
Immobilisation incorporelle | 1 210 |
Immobilisation corporelle | 5 422 800 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 2 395 586 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 978 944 |
Placement | 1 416 642 |
Total Actif | 7 819 597 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 893 064 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 926 533 |
Total Passif | 7 819 597 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 205 082 |
Charge d'exploitation | 534 885 |
Résultat d'exploitation | -329 803 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 18 163 |
Résultat financier | -18 163 |
Résultat courrant | -347 967 |
Produit exceptionnel | 19 628 |
Charges exceptionnelles | 8 |
Résultat exceptionnel | 19 621 |
Résultat net | -328 346 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53305675000011 | CADEMCE CADEMCE SAS 14 QUAI DE LA SOMME 80080 AMIENS FRANCE |
53305675000011 | CADEMCE CADEMCE SAS 14 QUAI DE LA SOMME 80080 AMIENS FRANCE |
CADEMCE est du ressort du greffe de AMIENS dont les coordonnées postales sont 18 RUE LAMARTINE BP 40201 80002 AMIENS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
Les conventions collectives applicables à CADEMCE de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Président de la société : RAVALARD Yves Jean Marie
Réaliser des prestations de services dans le domaine du test de moyens de captage électriques Concevoir, faire construire et exploiter une plate forme de caractérisation de moyens de captage électriques ainsi que de faire évoluer ladite pla- teforme afin de maintenir cette dernière au plus haut niveau technologique, et d'appréhender, de manière innovante, les phénomènes d'intéraction de l'alimentation des systèmes électriques à travers des travaux de recherche et de développement, d'homologation de nouveaux produits, de validation des concepts et des produits et d'expertise
Réaliser des prestations de services dans le domaine du test de moyens de captage électriques Concevoir, faire construire et exploiter une plate forme de caractérisation de moyens de captage électriques ainsi que de faire évoluer ladite pla- teforme afin de maintenir cette dernière au plus haut niveau technologique, et d'appréhender, de manière innovante, les phénomènes d'intéraction de l'alimentation des systèmes électriques à travers des travaux de recherche et de développement, d'homologation de nouveaux produits, de validation des concepts et des produits et d'expertise
Modification de l'administration.
KPMG AUDIT NORD SAS devient commissaire aux comptes titulaire. KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS devient commissaire aux comptes suppléant.
KPMG AUDIT NORD SAS devient commissaire aux comptes titulaire. KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS devient commissaire aux comptes suppléant.
Modification de l'administration.
RAVALARD Yves Jean Marie nom d'usage : RAVALARD n'est plus président. COLIN Patrick Georges José nom d'usage : COLIN devient président.
RAVALARD Yves Jean Marie nom d'usage : RAVALARD n'est plus président. COLIN Patrick Georges José nom d'usage : COLIN devient président.
Modification de l'administration.
COLIN Patrick Georges José nom d'usage : COLIN n'est plus président. BERNARD Laurent Marie Jean nom d'usage : BERNARD devient président.
COLIN Patrick Georges José nom d'usage : COLIN n'est plus président. BERNARD Laurent Marie Jean nom d'usage : BERNARD devient président.
Jugement d'ouverture
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 mai 2017, désignant administrateur Selarl v & v 23 rue Emile Zola 80000 Amiens, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Me Lafarge Sophie 12 rue de l'Amiral Courbet 80000 Amiens. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 mai 2017, désignant administrateur Selarl v & v 23 rue Emile Zola 80000 Amiens, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Me Lafarge Sophie 12 rue de l'Amiral Courbet 80000 Amiens. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
Modification de l'administration.
KPMG AUDIT NORD SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant
KPMG AUDIT NORD SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant
Jugement prononçant
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Lafarge Sophie 12 rue de l'Amiral Courbet 80000 Amiens, et maintenant l'administrateur la Selarl V & V 23 rue Emile Zola 80000 Amiens pour régulariser les actes ce cession.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Lafarge Sophie 12 rue de l'Amiral Courbet 80000 Amiens, et maintenant l'administrateur la Selarl V & V 23 rue Emile Zola 80000 Amiens pour régulariser les actes ce cession.
Avis de dépôt
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Avis de dépôt
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.