M Gilles RICHET
Gérant de JLR
M Gilles RICHET a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société JLR
M Gilles RICHET peut être contacté au siège de la société JLR par courrier à l'adresse JLR 2 B RUE DES PRES 78770 VILLIERS LE MAHIEU FRANCE
La société JLR est principalement dirigée par M Gilles RICHET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société JLR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/06/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53312638900022.
- M Herve LAVAL, Gérant (1961) depuis le 21 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Gilles RICHET, Gérant (1963) du 25 juin 2011 au 21 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JLR | |
Entrepreneurs individuels | JLR | |
Identifiant de l'entreprise | 533126389 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 2 B RUE DES PRES 78770 VILLIERS LE MAHIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 08 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 2 350 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 16 juin 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 41 787,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 350 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 350 000 |
Actif circulant net | 42 624 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 42 624 |
Total Actif | 2 392 624 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 391 787 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 837 |
Total Passif | 2 392 624 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 213 |
Résultat d'exploitation | -2 213 |
Produit financier net | 44 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 44 000 |
Résultat courrant | 41 787 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 41 787 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53312638900014 | JLR 35 QUAI D ANJOU 75004 PARIS FRANCE |
53312638900022 | JLR 2 B RUE DES PRES 78770 VILLIERS LE MAHIEU FRANCE |
53312638900022 | JLR 2 B RUE DES PRES 78770 VILLIERS LE MAHIEU FRANCE |
JLR est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Les conventions collectives applicables à JLR de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers