M Joel BARBOSA DA SILVA
Gérant de DIVIMINHO FRANCE
M Joel BARBOSA DA SILVA a 42 ans ( naissance en 1982), est Gérant de la société DIVIMINHO FRANCE
M Joel BARBOSA DA SILVA peut être contacté au siège de la société DIVIMINHO FRANCE par courrier à l'adresse DIVIMINHO FRANCE ACTIPARK 5 RUE ALFRED KASTLER 94460 VALENTON FRANCE
La société DIVIMINHO FRANCE est principalement dirigée par M Joel BARBOSA DA SILVA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société DIVIMINHO FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/07/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53370029000026.
- M Joel DA SILVA, Gérant (1982) depuis le 23 juin 2015
Anciens dirigeants :
- M Antonio RODRIGUES DE SA, Gérant (1971) du 30 juillet 2011 au 17 janvier 2013
- M Joel BARBOSA DA SILVA, Gérant (1982) du 05 juin 2015 au 23 juin 2015
- M Jorge-Emmanuel BARBOSA, Gérant (1973) du 17 janvier 2013 au 05 juin 2015
- M Mario DIAS BARBOSA, Gérant (1968) du 30 juillet 2011 au 06 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DIVIMINHO FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | DIVIMINHO FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 533700290 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 5 RUE ALFRED KASTLER 94460 VALENTON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 mars 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 18 mai 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale au registre des métiers | 4329AZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
53370029000026 | DIVIMINHO FRANCE ACTIPARK 5 RUE ALFRED KASTLER 94460 VALENTON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
vente de matériaux du bâtiment : fabrication et vente de tous matériaux pour travaux d'isolement et revêtement extérieur; la construction de bâtiments et tous travaux dans le domaine public ou privé; les travaux d'isolation, de revêtement intérieur et extérieur.
Gérant : DIAS BARBOSA Mario en fonction le 07 Juillet 2011 Gérant : BARBOSA Jorge-Emmanuel en fonction le 15 Janvier 2013
Gérant : BARBOSA Jorge-Emmanuel en fonction le 15 Janvier 2013
Gérant : BARBOSA DA SILVA Joël en fonction le 03 Juin 2015
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 novembre 2015 désignant administrateur Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire Selarl Gauthier-Sohm 42 ter Boulevard Rabelais CS 90033 94107 Saint-Maur-des-Fossés. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Jsa 42 ter Boulevard Rabelais 94107 Saint-Maur-des-Fossés, et mettant fin à la mission de l'administrateur Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 ave du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l'encontre de M.DA SILVA Joël pour une durée de 7 ans.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.