M Roland BEAUMANOIR
Président de COBAN
M Roland BEAUMANOIR a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société COBAN
M Roland BEAUMANOIR peut être contacté au siège de la société COBAN par courrier à l'adresse COBAN LA GROTTE CHATEAU MALO 35400 ST MALO FRANCE
La société COBAN est principalement dirigée par M Roland BEAUMANOIR qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société COBAN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/09/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53446166000019.
- M Gwenole LE PROVOST, Commissaire aux comptes suppléant (1982) depuis le 04 octobre 2016
- M Roland BEAUMANOIR, Président (1949) depuis le 29 octobre 2011
- M Yves LAINE, Commissaire aux comptes titulaire (1950) depuis le 21 novembre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société COBAN est de 62 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand DAVY, Commissaire aux comptes suppléant (1957) du 21 novembre 2015 au 04 octobre 2016
- M Roland BEAUMANOIR, Président (1949) du 10 septembre 2011 au 29 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
LA GROTTE
35400 SAINT MALO
Téléphone : Société
COBAN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COBAN | |
Entrepreneurs individuels | COBAN | |
Identifiant de l'entreprise | 534461660 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | LA GROTTE 35400 SAINT MALO | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 août 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 30 août 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | -4 891,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 30 740 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 30 740 |
Actif circulant net | 1 016 148 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 015 582 |
Placement | 566 |
Total Actif | 1 046 889 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 65 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 046 823 |
Total Passif | 1 046 888 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 906 |
Résultat d'exploitation | -2 906 |
Produit financier net | 6 076 |
Charge financière | 8 062 |
Résultat financier | -1 985 |
Résultat courrant | -4 891 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -4 891 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53446166000019 | COBAN LA GROTTE CHATEAU MALO 35400 ST MALO FRANCE |
53446166000027 | COBAN 9 RUE DE LA TOUR DU BONHEUR 35400 ST MALO FRANCE |
53446166000027 | COBAN 9 RUE DE LA TOUR DU BONHEUR 35400 ST MALO FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 20 00 90 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintmalo.fr.
Les greffiers sont : JEAN Jacques , FRANCOIS Véronique
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45, fermé le jeudi après-midi
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Souscription acquisition et gestion de tous titres de participation
Souscription acquisition et gestion de tous titres de participation
Président : BEAUMANOIR Roland, Arthur Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN Georges Commissaire aux comptes suppléant : LAINE Yves
Président : BEAUMANOIR Roland, Arthur Commissaire aux comptes titulaire : LAINE Yves Commissaire aux comptes suppléant : DAVY Bertrand
Président : BEAUMANOIR Roland, Arthur Commissaire aux comptes titulaire : LAINE Yves Commissaire aux comptes suppléant : LE PROVOST Gwénolé, Fabrice
Président : BEAUMANOIR Roland, Arthur ; Commissaire aux comptes titulaire : QUINIOU ET ASSOCIES (SARL)