M Markus HAMANN
Représentant en France d`une société étrangère de AREVA RENEWABLES GMBH
M Markus HAMANN a 57 ans ( naissance en 1965), est Représentant en France d`une société étrangère de la société AREVA RENEWABLES GMBH
M Markus HAMANN peut être contacté au siège de la société AREVA RENEWABLES GMBH par courrier à l'adresse AREVA RENEWABLES GMBH D28279 JULIUS-BAMBERGER-STRASSE 8 BREMEN ALLEMAGNE
La société AREVA RENEWABLES GMBH est principalement dirigée par M Markus HAMANN qui en est Représentant en France d`une société étrangère.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société AREVA RENEWABLES GMBH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/09/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53483919600019.
- M Henri PRAT, Représentant en France d`une société étrangère (1965) depuis le 26 octobre 2013
- MME Barbara RUDOLPH, Représentant en France d`une société étrangère (1962) depuis le 01 octobre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AREVA RENEWABLES GMBH est de 59 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Markus HAMANN, Représentant en France d`une société étrangère (1965) du 01 octobre 2011 au 26 octobre 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 novembre 2013 : HAMANN Markus Klaus nom d'usage : HAMANN n'est plus Dirigeant en France d'une personne morale étrangère. PRAT Henri François nom d'usage : PRAT devient Dirigeant en France d'une personne morale étrangère.)
JULIUS-BAMBERGER-STRASSE 8
BREMEN
Téléphone : Société
AREVA RENEWABLES GMBH
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AREVA RENEWABLES GMBH | |
Entrepreneurs individuels | AREVA RENEWABLES GMBH | |
Identifiant de l'entreprise | 534839196 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | JULIUS-BAMBERGER-STRASSE 8 BREMEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 août 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 août 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011) | -654 321,00 | |
Résultat net | -1 650 479,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 15 185 567 |
Immobilisation incorporelle | 10 733 |
Immobilisation corporelle | 6 522 372 |
Immobilisation financière | 8 652 462 |
Actif circulant net | 15 445 245 |
Stock | 2 078 215 |
Avance | 6 422 494 |
Créance | 6 937 688 |
Placement | 6 849 |
Total Actif | 30 630 812 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 907 001 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 261 111 |
Dette | 22 462 702 |
Total Passif | 30 630 814 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | -654 321 |
Produit d'exploitation | 41 002 |
Charge d'exploitation | 1 523 222 |
Résultat d'exploitation | -1 482 220 |
Produit financier net | 17 430 |
Charge financière | 185 688 |
Résultat financier | -168 258 |
Résultat courrant | -1 650 478 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -1 650 479 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53483919600019 | AREVA RENEWABLES GMBH D28279 JULIUS-BAMBERGER-STRASSE 8 BREMEN ALLEMAGNE |
53483919600035 | AREVA RENEWABLES GMBH 2 RUE MARCEL LINGOT BP 06 03600 COMMENTRY FRANCE |
53483919600027 | AREVA RENEWABLES GMBH 8 FREYSSINET 26700 PIERRELATTE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Faciliter la gestion et la réalisation d'un chantier d'une installation de production d'énergie à base de biomasse.
HAMANN Markus Klaus nom d'usage : HAMANN n'est plus Dirigeant en France d'une personne morale étrangère. PRAT Henri François nom d'usage : PRAT devient Dirigeant en France d'une personne morale étrangère.