M Franck GUYON
Directeur général de BR2G
M Franck GUYON a 52 ans ( naissance en 1972), est Directeur général de la société BR2G
M Franck GUYON peut être contacté au siège de la société BR2G par courrier à l'adresse BR2G CHALETS ET DEMEURES 29 RUE DU SOLDAT INCLAIR 74700 SALLANCHES FRANCE
La société BR2G est principalement dirigée par M Franck GUYON qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société BR2G est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/10/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53523250800031.
- M Franck GUYON, Président (1972) depuis le 11 mai 2012
- M Yannick BARDEL, Directeur général (1962) depuis le 11 mai 2012
- MME Muriel GLATIGNY, Directeur général délégué (1970) depuis le 11 mai 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BR2G est de 56 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Franck GUYON, Directeur général (1972) du 22 octobre 2011 au 11 mai 2012
- M Pierre RICHE, Président (1952) du 22 octobre 2011 au 11 mai 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 juin 2012 : RICHE Pierre nom d'usage : RICHE n'est plus président. GUYON Franck nom d'usage : GUYON n'est plus directeur général. GUYON Franck Michel nom d'usage : GUYON devient président. BARDEL Yannick René Marcel Edmond nom d'usage : BARDEL devient directeur général. GLATIGNY Muriel Caroline nom d'usage : GLATIGNY devient directeur général délégué.)
- 17 août 2018 : GLATIGNY Muriel Caroline nom d'usage : GLATIGNY n'est plus directeur général délégué)
- 25 novembre 2018 : BARDEL Yannick René Marcel Edmond nom d'usage : BARDEL n'est plus directeur général)
- 23 décembre 2021 : GUYON Franck Michel nom d'usage : GUYON n'est plus président. BARDEL Yannick René Marcel Edmond nom d'usage : BARDEL devient président)
29 RUE DU SOLDAT INCLAIR
74700 SALLANCHES
Téléphone : Société
BR2G
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BR2G | |
Entrepreneurs individuels | BR2G | |
Identifiant de l'entreprise | 535232508 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 29 RUE DU SOLDAT INCLAIR 74700 SALLANCHES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 mars 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 16 septembre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 187 291,00 | |
Résultat net | 2 045,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 38 844 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 34 334 |
Placement | 4 510 |
Total Actif | 38 843 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 10 840 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 28 004 |
Total Passif | 38 843 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 187 291 |
Produit d'exploitation | 187 293 |
Charge d'exploitation | 184 896 |
Résultat d'exploitation | 2 397 |
Produit financier net | 9 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 9 |
Résultat courrant | 2 406 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 2 045 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53523250800031 | BR2G CHALETS ET DEMEURES 29 RUE DU SOLDAT INCLAIR 74700 SALLANCHES FRANCE |
53523250800031 | BR2G CHALETS ET DEMEURES 29 RUE DU SOLDAT INCLAIR 74700 SALLANCHES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Transactions immobilières sans détention de fonds.
RICHE Pierre nom d'usage : RICHE n'est plus président. GUYON Franck nom d'usage : GUYON n'est plus directeur général. GUYON Franck Michel nom d'usage : GUYON devient président. BARDEL Yannick René Marcel Edmond nom d'usage : BARDEL devient directeur général. GLATIGNY Muriel Caroline nom d'usage : GLATIGNY devient directeur général délégué.
GLATIGNY Muriel Caroline nom d'usage : GLATIGNY n'est plus directeur général délégué
BARDEL Yannick René Marcel Edmond nom d'usage : BARDEL n'est plus directeur général
GUYON Franck Michel nom d'usage : GUYON n'est plus président. BARDEL Yannick René Marcel Edmond nom d'usage : BARDEL devient président