M Philippe GAUVREAU
Président de LE CHEF AU FOURNEAU
M Philippe GAUVREAU a 58 ans ( naissance en 1964), est Président de la société LE CHEF AU FOURNEAU
M Philippe GAUVREAU peut être contacté au siège de la société LE CHEF AU FOURNEAU par courrier à l'adresse LE CHEF AU FOURNEAU BRASSERIE HALLES 9 RESIDENCE LAUREALES ZAC DU CTRE 3 PROMENADE DES TUILERIES 69160 TASSIN LA DEMI LUNE FRANCE, par téléphone au 0478369999
La société LE CHEF AU FOURNEAU est principalement dirigée par M Philippe GAUVREAU qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société LE CHEF AU FOURNEAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/12/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53826461500013.
- MME Valerie GAUVREAU, Directeur général (1967) depuis le 02 août 2014
Anciens dirigeants :
- M Philippe GAUVREAU, Président (1964) du 10 décembre 2011 au 30 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- LE CHEF AU PIANO, Président depuis le 30 juillet 2014
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 octobre 2013 : GAUVREAU Philippe nom d'usage : GAUVREAU n'est plus gérant. GAUVREAU Philippe nom d'usage : GAUVREAU devient président.)
- 24 août 2014 : GAUVREAU Philippe nom d'usage : GAUVREAU n'est plus président. Société à responsabilité limitée LE CHEF AU PIANO devient président. Société à responsabilité limitée BCM HOLDING devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CODEX - COMPAGNIE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION APPLIQUEE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 24 août 2014 : PREVOST Valérie Nathalie nom d'usage : GAUVREAU devient directeur général.)
- 13 décembre 2017 : Société à responsabilité limitée BCM HOLDING n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CODEX - COMPAGNIE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION APPLIQUEE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SCP AUDITIAL devient commissaire aux comptes)
- 22 mars 2018 : Sté par actions simplifiée ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT devient commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée ASADO devient président. PREVOST Valérie Nathalie nom d'usage : GAUVREAU n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée LE CHEF AU PIANO n'est plus président)
- 07 février 2019 : Sté par actions simplifiée ASADO n'est plus président. Sté par actions simplifiée SAS MAZALLON devient président)
- 06 août 2020 : SCP AUDITIAL n'est plus commissaire aux comptes)
3 PRO DES TUILERIES
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Téléphone : 0478369999 Société
LE CHEF AU FOURNEAU
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE CHEF AU FOURNEAU | |
Entrepreneurs individuels | LE CHEF AU FOURNEAU | |
Identifiant de l'entreprise | 538264615 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 3 PRO DES TUILERIES 69160 TASSIN LA DEMI LUNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 75 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 janvier 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 2 170 000,00 | |
Résultat net | 244 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale au registre des métiers | 5610CQ | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 029 000 |
Immobilisation incorporelle | 38 000 |
Immobilisation corporelle | 959 000 |
Immobilisation financière | 32 000 |
Actif circulant net | 377 000 |
Stock | 29 000 |
Avance | 0 |
Créance | 68 000 |
Placement | 280 000 |
Total Actif | 1 406 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 427 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 979 000 |
Total Passif | 1 406 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 170 000 |
Produit d'exploitation | 2 201 000 |
Charge d'exploitation | 1 833 000 |
Résultat d'exploitation | 368 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 28 000 |
Résultat financier | -26 000 |
Résultat courrant | 342 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 360 |
Résultat exceptionnel | -360 |
Résultat net | 244 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Brasserie, restaurant avec un service à la table et à emporter de plats préparés par l'entreprise.
GAUVREAU Philippe nom d'usage : GAUVREAU n'est plus gérant. GAUVREAU Philippe nom d'usage : GAUVREAU devient président.
GAUVREAU Philippe nom d'usage : GAUVREAU n'est plus président. Société à responsabilité limitée LE CHEF AU PIANO devient président. Société à responsabilité limitée BCM HOLDING devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CODEX - COMPAGNIE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION APPLIQUEE devient commissaire aux comptes suppléant.
PREVOST Valérie Nathalie nom d'usage : GAUVREAU devient directeur général.
Société à responsabilité limitée BCM HOLDING n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CODEX - COMPAGNIE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION APPLIQUEE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SCP AUDITIAL devient commissaire aux comptes
Sté par actions simplifiée ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT devient commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée ASADO devient président. PREVOST Valérie Nathalie nom d'usage : GAUVREAU n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée LE CHEF AU PIANO n'est plus président
Sté par actions simplifiée ASADO n'est plus président. Sté par actions simplifiée SAS MAZALLON devient président