M Fabien LE GOUELLEC
Gérant de VET 56
M Fabien LE GOUELLEC a 43 ans ( naissance en 1981), est Gérant de la société VET 56
M Fabien LE GOUELLEC peut être contacté au siège de la société VET 56 par courrier à l'adresse VET 56 VET AFFAIRES BOULEVARD PIERRE MENDES FRANCE 56100 LORIENT FRANCE
La société VET 56 est principalement dirigée par M Fabien LE GOUELLEC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ,vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
La société VET 56 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/01/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53897324900013.
- M Dimitri CHIROKOFF, Gérant (1979) depuis le 14 janvier 2012
- M Stephane LE TARNEC, Gérant (1972) depuis le 14 janvier 2012
- MME Manuela LE BAYON, Gérant (1980) depuis le 19 octobre 2013
- MME Nathalie LE BOZEC, Gérant (1979) depuis le 14 janvier 2012
- MME Nathalie LE TARNEC, Gérant (1973) depuis le 14 janvier 2012
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société VET 56 est de 47 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Fabien LE GOUELLEC, Gérant (1981) du 14 janvier 2012 au 23 février 2013
- M Jerome BARBET, Gérant (1982) du 14 janvier 2012 au 23 février 2013
- M Pascal CAHU, Gérant (1967) du 14 janvier 2012 au 19 octobre 2013
- MME Anaik LUCAS, Gérant (1978) du 14 janvier 2012 au 23 février 2013
- MME Anne THOMAS, Gérant (1979) du 16 janvier 2014 au 12 mai 2016
- MME Estelle PENDUFF, Gérant (1971) du 13 mars 2013 au 13 juillet 2013
- MME Ghislaine LEPROVOST, Gérant (1969) du 14 janvier 2012 au 23 février 2013
- MME Morgane GATINEL, Gérant (1983) du 14 janvier 2012 au 23 février 2013
- MME Sandrine PALLEC, Gérant (1972) du 23 février 2013 au 13 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
BD MENDES FRANCE
56100 LORIENT
Téléphone : Société
VET 56
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VET 56 | |
Entrepreneurs individuels | VET 56 | |
Identifiant de l'entreprise | 538973249 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | BD MENDES FRANCE 56100 LORIENT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 octobre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 20 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 octobre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 719 537,00 | |
Résultat net | -2 024,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements | |
Principal | boutique de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 21 105 |
Immobilisation incorporelle | 20 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 105 |
Actif circulant net | 133 707 |
Stock | 15 056 |
Avance | 0 |
Créance | 116 975 |
Placement | 1 676 |
Total Actif | 154 814 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 14 890 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 139 924 |
Total Passif | 154 814 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 719 537 |
Produit d'exploitation | 737 739 |
Charge d'exploitation | 753 719 |
Résultat d'exploitation | -15 980 |
Produit financier net | 14 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 14 |
Résultat courrant | -15 966 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 252 |
Résultat exceptionnel | -252 |
Résultat net | -2 024 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53897324900013 | VET 56 VET AFFAIRES BOULEVARD PIERRE MENDES FRANCE 56100 LORIENT FRANCE |
53897324900021 | VET 56 VET AFFAIRES 20 RUE LOUIS CADOUDAL ZONE D ACTIVITE DE LUSCANEN 56880 PLOEREN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 21 01 53
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Guillaume , GOURLAOUEN Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h / 14h-16h, du Lundi au Vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
Négoce en magasin de tous articles d'habillement, de sport, maroquinerie, articles complémentaires pour femme, enfant, bébé et articles de Paris.
Gérant : CAHU Pascal, Patrice, Gérard Gérant : LE TARNEC Stéphane, Alain Gérant : LE TARNEC Nathalie, Danielle, Anna, Monique Joëlle né(e) LE BAYON Gérant : LE BOZEC Nathalie Gérant : CHIROKOFF Dimitri, Anatole Gérant : PALLEC Sandrine, Emmanuelle
Gérant : CAHU Pascal, Patrice, Gérard Gérant : LE TARNEC Stéphane, Alain Gérant : LE TARNEC Nathalie, Danielle, Anna, Monique Joëlle né(e) LE BAYON Gérant : LE BOZEC Nathalie Gérant : CHIROKOFF Dimitri, Anatole Gérant : PALLEC Sandrine, Emmanuelle Gérant : PENDUFF Estelle, Léontine, Nicole
Gérant : CAHU Pascal, Patrice, Gérard Gérant : LE TARNEC Stéphane, Alain Gérant : LE TARNEC Nathalie, Danielle, Anna, Monique Joëlle né(e) LE BAYON Gérant : LE BOZEC Nathalie Gérant : CHIROKOFF Dimitri, Anatole
Gérant : CAHU Pascal, Patrice, Gérard Gérant : LE TARNEC Stéphane, Alain Gérant : LE TARNEC Nathalie, Danielle, Anna, Monique Joëlle né(e) LE BAYON Gérant : LE BOZEC Nathalie Gérant : CHIROKOFF Dimitri, Anatole Gérant : LE BAYON Manuela, Nathalie
Gérant : LE TARNEC Stéphane, Alain Gérant : LE TARNEC Nathalie, Danielle, Anna, Monique Joëlle né(e) LE BAYON Gérant : LE BOZEC Nathalie Gérant : CHIROKOFF Dimitri, Anatole Gérant : LE BAYON Manuela, Nathalie
Gérant : LE TARNEC Stéphane, Alain Gérant : LE TARNEC Nathalie, Danielle, Anna, Monique Joëlle né(e) LE BAYON Gérant : LE BOZEC Nathalie Gérant : CHIROKOFF Dimitri, Anatole Gérant : LE BAYON Manuela, Nathalie Gérant : THOMAS Anne, Raymonde, Michèle
Gérant : LE TARNEC Stéphane, Alain Gérant : LE TARNEC Nathalie, Danielle, Anna, Monique Joëlle né(e) LE BAYON Gérant : LE BOZEC Nathalie Gérant : CHIROKOFF Dimitri, Anatole Gérant : LE BAYON Manuela, Nathalie
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 06 Janvier 2016, désignant liquidateur Selarl Erwan Flâtrés 2, rue Dupleix - 56100 Lorient . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.