M Fabien COLMET DAAGE
Président de DAJA 148
M Fabien COLMET DAAGE a 55 ans ( naissance en 1969), est Président de la société DAJA 148
M Fabien COLMET DAAGE peut être contacté au siège de la société DAJA 148 par courrier à l'adresse DAJA 148 LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE FRANCE
La société DAJA 148 est principalement dirigée par M Fabien COLMET DAAGE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société DAJA 148 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/01/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53908220600019.
- M Marc DE GUILHEM DE LATAILLADE, Président (1968) depuis le 09 mars 2017
- M Mathieu ROUQUIE, Directeur général (1966) depuis le 09 mars 2017
- MME Helene MACELA, Directeur général (1974) depuis le 09 juin 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DAJA 148 est de 55 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Denis TOULOUSE, Président (1965) du 20 avril 2013 au 23 septembre 2015
- M Fabien COLMET DAAGE, Président (1969) du 11 novembre 2016 au 09 mars 2017
- M Mathieu ROUQUIE, Directeur général (1966) du 09 mars 2017 au 09 juin 2017
- MME Christine HEIN, Président (1967) du 23 septembre 2015 au 11 novembre 2016
- MME Christine SOUCHET, Président (1959) du 14 janvier 2012 au 20 avril 2013
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 septembre 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 septembre 2015
2 PL JEAN MILLIER
92400 COURBEVOIE
Téléphone : Société
DAJA 148
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DAJA 148 | |
Entrepreneurs individuels | DAJA 148 | |
Identifiant de l'entreprise | 539082206 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 novembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 30 novembre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | -5 189,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 34 380 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 34 380 |
Placement | 0 |
Total Actif | 34 380 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 28 345 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 036 |
Total Passif | 34 381 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 5 195 |
Résultat d'exploitation | -5 195 |
Produit financier net | 5 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 5 |
Résultat courrant | -5 195 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -5 189 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
toutes activités se rapportant aux secteurs de la recherche l'exploitation la transformation la commercialisation des hydrocarbures et de toutes substances minérales ou richesses naturelles. acquisition gestion de participation financière dans toutes entreprises commerciales industrielles financières ou autres. participation a leur capital prêts cautions ou autres.
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 12 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 12 Janvier 2012 Président : TOULOUSE Denis en fonction le 18 Avril 2013
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 12 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 12 Janvier 2012 Président : HEIN Christine en fonction le 21 Septembre 2015
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 02 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 02 Juin 2016 ; Président : COLMET DAAGE Fabien en fonction le 09 Novembre 2016
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 02 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 02 Juin 2016 ; Directeur général : ROUQUIE Mathieu en fonction le 07 Mars 2017 ; Président : DE GUILHEM DE LATAILLADE Marc en fonction le 07 Mars 2017
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS modification le 02 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 02 Juin 2016 ; Président : DE GUILHEM DE LATAILLADE Marc en fonction le 07 Mars 2017 ; Directeur général : PIGNON Marc-Antoine en fonction le 01 Mars 2018
Président : TotalEnergies Renouvelables France ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS
Président : TotalEnergies Renouvelables Franceà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président : TotalEnergies Renouvelables France