M Michael MEDINA
Président de MAISON PERRIN
M Michael MEDINA a 50 ans ( naissance en 1974), est Président de la société MAISON PERRIN
M Michael MEDINA peut être contacté au siège de la société MAISON PERRIN par courrier à l'adresse MAISON PERRIN PERRIN RAVIOLI RAVIOLI PERRIN ZONE INDUSTRIELLE DES 3 MOULINS 511 RUE HENRI LAUGIER 06600 ANTIBES FRANCE
La société MAISON PERRIN est principalement dirigée par M Michael MEDINA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de pâtes alimentaires ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de pâtes, fabricant de pâtes alimentaires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1073Z (Fabrication de pâtes alimentaires), les activités sont :
- Fabrication de pâtes alimentaires
- la fabrication de pâtes alimentaires, non cuisinées, ni farcies ni autrement préparées, telles que les macaronis et les nouilles
- la fabrication de pâtes alimentaires, farcies ou autrement préparées, à condition qu'elles soient crues
- la fabrication de couscous (semoule)
- la fabrication de produits frais, en conserve ou surgelés à base de pâtes
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de plats préparés à base de pâtes alimentaires (cf10.85Z)
- la préparation de couscous garni (cf10.85Z)
- la préparation de potages (cf10.89Z)
La société MAISON PERRIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/01/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53948250500010.
Anciens dirigeants :
- M Gerald BOMEL, Président (1951) du 04 février 2012 au 26 avril 2012
- M Michael MEDIMA, Président (1974) du 26 avril 2012 au 01 mai 2012
- M Michael MEDINA, Président (1974) du 01 mai 2012 au 17 février 2016
Dirigeants personne morale:
- MEDINVEST HOLDING, Président depuis le 17 février 2016
511 RUE HENRI LAUGIER
06600 ANTIBES
Téléphone : Société
MAISON PERRIN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAISON PERRIN | |
Entrepreneurs individuels | MAISON PERRIN | |
Identifiant de l'entreprise | 539482505 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 511 RUE HENRI LAUGIER 06600 ANTIBES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 20 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 22 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 20 janvier 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1073Z : Fabrication de pâtes alimentaires | |
Activité principale de l'entreprise | 1073Z : Fabrication de pâtes alimentaires | |
Activité principale | 1073Z | |
Première activité | 1073Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de pâtes alimentaires | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de pâtes, fabricant de pâtes alimentaires | |
Principal | fabricant de pâtes |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 04 93 34 10 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-antibes.fr.
Les greffiers sont : MANDRON-RIVIERE Colette , REES Françoise
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H/14H-16H
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01987 Industrie des pâtes alimentaires
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 01930 Meunerie
Maître Guy FERREBOEUF, avocat 5, avenue Gambetta 06600 Antibes
chez Maître Guy FERREBOEUF, avocat, 5, avenue Gambetta 06600 Antibes
chez Maître Guy FERREBOEUF, avocat, 5, avenue Gambetta 06600 Antibes
Au Mandataire chez Maître Ludmilla HEUVIN, avocat, 14 place aux Aires, 06130 GRASSE pour la validité et pour la correspondance chez Maître Ludmilla HEUVIN, avocat 14 place aux Aires 06130 GRASSE
Président : MEDINA Michaël, Victor
Président : MEDINA Michaël, Victor Commissaire aux comptes titulaire : ASSAS Paul-Gérard Commissaire aux comptes suppléant : SABAH René
Président : MEDINVEST HOLDING (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : ASSAS Paul-Gérard Commissaire aux comptes suppléant : SABAH René