MME Florence BRESSIN
Gérant de COBB
MME Florence BRESSIN a 73 ans ( naissance en 1951), elle est Gérant de la société COBB
MME Florence BRESSIN peut être contacté au siège de la société COBB par courrier à l'adresse COBB DON VITO 154 AVENUE DES FRERES LUMIERE 69008 LYON FRANCE, par téléphone au 0478092288
La société COBB est principalement dirigée par MME Florence BRESSIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société COBB est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/01/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53954030200012.
- M Julien COUSIN, Gérant (1984) depuis le 09 avril 2015
Anciens dirigeants :
- M Alain BOURGEOIS, Gérant (1948) du 04 février 2012 au 18 juillet 2013
- MME Florence BRESSIN, Gérant (1951) du 04 février 2012 au 09 avril 2015
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 août 2013 : BOURGEOIS Alain nom d'usage : BOURGEOIS n'est plus gérant.)
- 15 janvier 2014 : BRESSIN Florence nom d'usage : BRESSIN n'est plus gérant. COUSIN Julien Pascal nom d'usage : COUSIN devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COBB | |
Entrepreneurs individuels | COBB | |
Identifiant de l'entreprise | 539540302 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 154 AV DES FRERES LUMIERE 69008 LYON 8EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 18 janvier 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 606 914,00 | |
Résultat net | 20 902,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale au registre des métiers | 5610CQ | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 489 622 |
Immobilisation incorporelle | 431 065 |
Immobilisation corporelle | 52 266 |
Immobilisation financière | 6 291 |
Actif circulant net | 91 980 |
Stock | 9 680 |
Avance | 1 630 |
Créance | 29 105 |
Placement | 51 565 |
Total Actif | 581 606 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 62 037 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 519 567 |
Total Passif | 581 606 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 606 914 |
Produit d'exploitation | 616 194 |
Charge d'exploitation | 561 411 |
Résultat d'exploitation | 54 783 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 12 998 |
Résultat financier | -12 998 |
Résultat courrant | 41 785 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 20 000 |
Résultat exceptionnel | -20 000 |
Résultat net | 20 902 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53954030200012 | COBB DON VITO 154 AVENUE DES FRERES LUMIERE 69008 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Chez Maître Angogna Avocat, 26 Place Bellecour 69002 Lyon
BOURGEOIS Alain nom d'usage : BOURGEOIS n'est plus gérant.
BRESSIN Florence nom d'usage : BRESSIN n'est plus gérant. COUSIN Julien Pascal nom d'usage : COUSIN devient gérant.