M Jean ALLANIC
Président de B&B GROUP
M Jean ALLANIC a 61 ans ( naissance en 1963), est Président de la société B&B GROUP
M Jean ALLANIC peut être contacté au siège de la société B&B GROUP par courrier à l'adresse B&B GROUP 4 AVENUE PIERRE 1ER DE SERBIE 75116 PARIS FRANCE
La société B&B GROUP est principalement dirigée par M Jean ALLANIC qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société B&B GROUP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/05/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53964114200028.
- M Jeremy YOUNES, Commissaire aux comptes suppléant (1976) depuis le 18 juin 2015
Anciens dirigeants :
- M Jean ALLANIC, Président (1963) du 08 février 2012 au 11 avril 2014
Dirigeants personne morale:
- HORIZON 360, Président depuis le 16 octobre 2013
- KARILA AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 juin 2015
- AVENIR CONSEIL GESTION, Président du 11 avril 2014 au 16 juillet 2015
4 AV PIERRE 1ER SERBIE
75116 PARIS 16
Téléphone : Société
B&B GROUP
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B&B GROUP | |
Entrepreneurs individuels | B&B GROUP | |
Identifiant de l'entreprise | 539641142 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 4 AV PIERRE 1ER SERBIE 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 28 avril 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 213 216,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 janvier 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 40 366,00 | |
Résultat net | -565 559,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 92 224 |
Immobilisation incorporelle | 980 |
Immobilisation corporelle | 752 |
Immobilisation financière | 90 492 |
Actif circulant net | 2 546 118 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 183 931 |
Placement | 362 187 |
Total Actif | 2 638 343 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -267 501 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 905 844 |
Total Passif | 2 638 343 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 40 366 |
Produit d'exploitation | 40 366 |
Charge d'exploitation | 424 128 |
Résultat d'exploitation | -383 762 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 182 960 |
Résultat financier | -182 960 |
Résultat courrant | -566 722 |
Produit exceptionnel | 46 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 46 |
Résultat net | -565 559 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53964114200028 | B&B GROUP 4 AVENUE PIERRE 1ER DE SERBIE 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président : ALLANIC Jean Marc en fonction le 02 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KARILA AUDIT ET CONSEIL en fonction le 07 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY en fonction le 07 Mars 2012
Président : ALLANIC Jean Marc en fonction le 02 Février 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KARILA AUDIT ET CONSEIL modification le 17 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : YOUNES Jeremy en fonction le 17 Septembre 2013
Président : ALLANIC Jean Marc en fonction le 02 Février 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KARILA AUDIT ET CONSEIL modification le 17 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : YOUNES Jeremy en fonction le 17 Septembre 2013 Directeur général : HORIZON 360 en fonction le 14 Octobre 2013
Commissaire aux comptes titulaire : KARILA AUDIT ET CONSEIL modification le 17 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : YOUNES Jeremy en fonction le 17 Septembre 2013 Directeur général : HORIZON 360 en fonction le 14 Octobre 2013 Président : AVENIR CONSEIL & GESTION en fonction le 09 Avril 2014
Directement ou par l'intermédiaire de filiales Existentes ou à créer, la prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises, la gestion d'entreprises, la constitution de toutes sociétés.
Président partant : AVENIR CONSEIL & GESTION, nomination du Président : HORIZON 360, Directeur général partant : HORIZON 360
nomination du Membre du comité de suivi : HORIZON 360, nomination du Membre du comité de suivi : Monnier, Stéphane, nomination du Membre du comité de suivi : Folliet, Bertrand
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 janvier 2017, désignant : administrateur Selasu David Lacombe en la personne de Me David Lacombe 4 place de Wagram 75017 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire SCP Canet prise en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 9 ans, nomme Commissaire à l'exécution du plan SCP Cbf Associés en la personne de Me Christian Caviglioli 4 place de Wagram 75017 Paris.
Président partant : HORIZON 360 ; nomination du Président : BERARD GROUPE ; Membre du comité de suivi partant : HORIZON 360 ; Membre du comité de suivi partant : Monnier, Stéphane ; Membre du comité de suivi partant : Folliet, Bertrand
Commissaire aux comptes titulaire partant : KARILA AUDIT ET CONSEIL ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AGK
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.