M Christian VERSINO
Président de GAMMA INDUSTRIES
M Christian VERSINO a 70 ans ( naissance en 1952), est Président de la société GAMMA INDUSTRIES
M Christian VERSINO peut être contacté au siège de la société GAMMA INDUSTRIES par courrier à l'adresse GAMMA INDUSTRIES ROUTE DE ROUEN 60220 FORMERIE FRANCE, par téléphone au 0141231010 ou par fax au 03Â 44Â 04Â 54Â 17
La société GAMMA INDUSTRIES est principalement dirigée par M Christian VERSINO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures ,métallurgie, fabricant de structures métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures), les activités sont :
- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- la fabrication d'ossatures métalliques pour la construction (pylônes, tabliers, passerelles, etc.)
- la fabrication et le montage d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de matériels de manutention, etc.)
- la fabrication de constructions métalliques préfabriquées : baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel de voies assemblé (cf25.99B)
- la fabrication d'éléments de structure pour navires et bateaux (cf30.11Z)
- le montage de structures métalliques (cf43.99B)
La société GAMMA INDUSTRIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/06/1954 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 54202134000055.
- M Christian VERSINO, Président (1952) depuis le 19 janvier 2005
- M Daniel GUERIN, Commissaire aux comptes suppléant (1942) depuis le 05 août 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GAMMA INDUSTRIES est de 75 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian VERSINO, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 18 décembre 2010
- M Joseph VERSINO, Administrateur (1926) du 19 janvier 2005 au 28 octobre 2008
- MME Renee VERSINO, Administrateur (1929) du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2010
- MME Renee VERSINO, Administrateur (1929) du 10 juillet 2010 au 18 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
- COMAUDITEX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 août 2015
- MODULEX SA, Administrateur du 28 octobre 2008 au 10 juillet 2010
- MODULEX SA ste de droit etranger, Administrateur du 10 juillet 2010 au 18 décembre 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAMMA INDUSTRIES | |
Entrepreneurs individuels | GAMMA INDUSTRIES | |
Identifiant de l'entreprise | 542021340 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | 31 B RUE DES LONGS PRES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 09 septembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 355 200,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 17 667,00 | |
Résultat net | 673,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale de l'entreprise | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale | 2511Z | |
Première activité | 2511Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de structures métalliques | |
Principal | fabricant de structures métalliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 318 000 |
Immobilisation incorporelle | 24 000 |
Immobilisation corporelle | 241 000 |
Immobilisation financière | 53 000 |
Actif circulant net | 9 875 000 |
Stock | 2 134 000 |
Avance | 24 000 |
Créance | 4 775 000 |
Placement | 2 943 000 |
Total Actif | 10 193 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 387 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 104 |
Dette | 2 702 |
Total Passif | 10 193 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 667 |
Produit d'exploitation | 17 370 |
Charge d'exploitation | 16 777 |
Résultat d'exploitation | 593 |
Produit financier net | 115 |
Charge financière | 8 |
Résultat financier | 107 |
Résultat courrant | 700 |
Produit exceptionnel | 20 |
Charges exceptionnelles | 46 |
Résultat exceptionnel | -26 |
Résultat net | 673 |
Siret | Etablissement |
---|---|
54202134000055 | GAMMA INDUSTRIES 31 B RUE DES LONGS PRES CS 10142 92514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX FRANCE |
54202134000055 | GAMMA INDUSTRIES 31 B RUE DES LONGS PRES CS 10142 92514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX FRANCE |
54202134000022 | GAMMA INDUSTRIES ROUTE DE ROUEN 60220 FORMERIE FRANCE |
54202134000022 | GAMMA INDUSTRIES ROUTE DE ROUEN 60220 FORMERIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02294 Métallurgie Aube
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président directeur général et administrateur : VERSINO Christian modification le 04 Août 2004. Administrateur : VERSINO Renee Suzanne modification le 10 Mars 1998. Commissaire aux comptes suppléant : GUERIN Daniel modification le 10 Mars 1998. Commissaire aux comptes titulaire : COMAUDITEX en fonction le 11 Octobre 2005. Administrateur : MODULEX SA sté de droit étranger représenté par LOPEZ Jean-Manuel en fonction le 30 Septembre 2008.
Président directeur général et administrateur : VERSINO Christian modification le 04 Août 2004 Administrateur : VERSINO Renee Suzanne modification le 10 Mars 1998 Commissaire aux comptes suppléant : GUERIN Daniel modification le 10 Mars 1998 Commissaire aux comptes titulaire : COMAUDITEX en fonction le 11 Octobre 2005 Administrateur : MODULEX SA sté de droit étranger représenté par LOPEZ Jean-Manuel en fonction le 30 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : LUBIN Alain en fonction le 27 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AMANOU Alain en fonction le 27 Octobre 2010
Président : VERSINO Christian modification le 13 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GUERIN Daniel modification le 10 Mars 1998 Commissaire aux comptes titulaire : COMAUDITEX en fonction le 11 Octobre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : LUBIN Alain en fonction le 27 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AMANOU Alain en fonction le 27 Octobre 2010
pour leur validité par Maître Philippe Duc de la SCP Philippe DUC et Patricia VALLINO Huissiers de justice associés - 2 rue Clavagry 01000 Bourg en Bresse et pour la correspondance par Maitre Gérard BAROCHE - SELARL Baroche et associés, société d'avo
Président : VERSINO Christian modification le 13 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GUERIN Daniel modification le 10 Mars 1998 Commissaire aux comptes titulaire : COMAUDITEX modification le 03 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : LUBIN Alain modification le 28 Janvier 2011
Président : VERSINO Christian modification le 13 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GUERIN Daniel modification le 10 Mars 1998 Commissaire aux comptes titulaire : COMAUDITEX modification le 03 Août 2015
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.