M Rene TABOURET
Directeur général de SEDIVER
M Rene TABOURET a 65 ans ( naissance en 1959), est Directeur général de la société SEDIVER
M Rene TABOURET peut être contacté au siège de la société SEDIVER par courrier à l'adresse SEDIVER CENTRE D ESSAIS DE BAZET 65460 BAZET FRANCE, par téléphone au 0141911084 ou par fax au 04Â 70Â 59Â 21Â 91
La société SEDIVER est principalement dirigée par M Rene TABOURET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société SEDIVER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/12/1985 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 54203576100163.
- M Gilles BARTHET, Administrateur (1963) depuis le 07 novembre 2013
- M Jean NAKACHE, Directeur général (1958) depuis le 07 janvier 2017
- M Karl BAUMGARTNER, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 02 août 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SEDIVER est de 66 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Corrado PIROLI, Administrateur (1975) du 17 octobre 2015 au 02 août 2016
- M Enrico BASSO, Administrateur (1951) du 23 mars 2004 au 16 août 2006
- M Franco GIAMPAOLETTI, Administrateur (1961) du 02 juillet 2013 au 17 octobre 2015
- M Giovanni SARTOR, Administrateur (1956) du 23 mars 2004 au 16 août 2006
- M Jean-Francois VINGRE, Administrateur (1963) du 10 septembre 2011 au 02 juillet 2013
- M Luciano ZOTTOLA, Président du conseil d`administration (1939) du 23 mars 2004 au 16 août 2006
- M Martin BREUER, Administrateur (1967) du 15 mai 2010 au 10 septembre 2011
- M Maurizio RUGGI, Président-directeur général (1948) du 23 mars 2004 au 15 mai 2010
- M Mohamed ALAOFE, Administrateur (1970) du 31 octobre 2009 au 01 janvier 2015
- M Rene TABOURET, Directeur général (1959) du 16 août 2006 au 07 janvier 2017
- M Rene TABOURET, Administrateur (1959) du 02 août 2016 au 07 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 juin 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 juin 2015
- SEDIVER S p A, Administrateur depuis le 02 août 2016
- SEDIVER S p A, Administrateur du 17 octobre 2015 au 02 août 2016
- TABOURET, Administrateur du 16 août 2006 au 22 août 2006
65460 BAZET
Téléphone : 0141911084 Société
SEDIVER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SEDIVER | |
Sigle de l'entreprise | SEDIVER | |
Entrepreneurs individuels | SEDIVER | |
Identifiant de l'entreprise | 542035761 | |
Numéro interne du siège | 00163 | |
Adresse | 79 AV FRANCOIS ARAGO 92000 NANTERRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 04 novembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 56 960 000,00 | |
Résultat net | 333 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale | 4669B | |
Première activité | 4669B | |
Deuxième activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 30 016 000 |
Immobilisation incorporelle | 53 000 |
Immobilisation corporelle | 1 672 000 |
Immobilisation financière | 28 290 000 |
Actif circulant net | 51 629 000 |
Stock | 8 846 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 34 181 000 |
Placement | 8 598 000 |
Total Actif | 81 645 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 37 162 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 9 290 000 |
Dette | 35 193 000 |
Total Passif | 81 645 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 56 960 000 |
Produit d'exploitation | 60 362 000 |
Charge d'exploitation | 62 522 000 |
Résultat d'exploitation | -2 160 000 |
Produit financier net | 5 630 000 |
Charge financière | 2 816 000 |
Résultat financier | 2 814 000 |
Résultat courrant | 654 000 |
Produit exceptionnel | 1 977 000 |
Charges exceptionnelles | 2 466 000 |
Résultat exceptionnel | -488 000 |
Résultat net | 333 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
54203576100163 | SEDIVER 79 105 CHALLENGE 92 79 AVENUE FRANCOIS ARAGO 92017 NANTERRE CEDEX FRANCE |
54203576100163 | SEDIVER SEDIVER 79-105-CHALLENGE 92 79 AV FRANCOIS ARAGO 92000 NANTERRE |
54203576100031 | SEDIVER CENTRE D ESSAIS DE BAZET 65460 BAZET FRANCE |
54203576100031 | SEDIVER CENTRE D ESSAIS DE BAZET 65460 BAZET FRANCE |
54203576100031 | SEDIVER CENTRE D ESSAIS DE BAZET 65460 BAZET FRANCE |
54203576100064 | SEDIVER 46 AVENUE DE THIERS 03270 ST YORRE FRANCE |
54203576100064 | SEDIVER 46 AVENUE DE THIERS 03270 ST YORRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Président directeur général : RUGGI Maurizio modification le 20 Juillet 2006 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 Administrateur : TABOURET Rene modification le 10 Août 2006 Administrateur : ALAOFE Mohamed Afiss en fonction le 28 Octobre 2009
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 Président directeur général : TABOURET Rene modification le 12 Mai 2010 Administrateur : ALAOFE Mohamed Afiss modification le 01 Décembre 2009 Administrateur : BREUER Martin en fonction le 12 Mai 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 Président directeur général : TABOURET Rene modification le 12 Mai 2010 Administrateur : ALAOFE Mohamed Afiss modification le 01 Décembre 2009 Administrateur : VINGRE Jean-François en fonction le 05 Septembre 2011
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 Président du conseil d'administration Directeur général : TABOURET Rene modification le 12 Mai 2010 Administrateur : ALAOFE Mohamed Afiss modification le 01 Décembre 2009 Administrateur : GIAMPAOLETTI Franco en fonction le 28 Juin 2013
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 Président du conseil d'administration Directeur général : TABOURET Rene modification le 12 Mai 2010 Administrateur : ALAOFE Mohamed Afiss modification le 01 Décembre 2009 Administrateur : GIAMPAOLETTI Franco en fonction le 28 Juin 2013 Administrateur : BARTHET Gilles en fonction le 05 Novembre 2013
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 Président du conseil d'administration Directeur général : TABOURET Rene modification le 12 Mai 2010 Administrateur : GIAMPAOLETTI Franco en fonction le 28 Juin 2013 Administrateur : BARTHET Gilles en fonction le 05 Novembre 2013
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 Président du conseil d'administration Directeur général : TABOURET Rene modification le 12 Mai 2010 Administrateur : BARTHET Gilles en fonction le 05 Novembre 2013 Administrateur : PIROLI Corrado en fonction le 15 Octobre 2015 Administrateur : SEDIVER S. p. A représenté par BAUMGARTNER Karl Peter en fonction le 15 Octobre 2015
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 Président du conseil d'administration Directeur général : TABOURET Rene modification le 12 Mai 2010 Administrateur : BARTHET Gilles en fonction le 05 Novembre 2013 Administrateur : PIROLI Corrado en fonction le 15 Octobre 2015 Administrateur : SEDIVER S. p. A modification le 29 Juillet 2016
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 ; Administrateur : BARTHET Gilles en fonction le 05 Novembre 2013 ; Administrateur : SEDIVER S. p. A représenté par PIROLI Corrado modification le 29 Juillet 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : BAUMGARTNER Karl Peter en fonction le 29 Juillet 2016 ; Directeur général : NAKACHE Jean en fonction le 05 Janvier 2017
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 03 Mars 2004 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2005 ; Directeur général : NAKACHE Jean en fonction le 05 Janvier 2017 ; Président : OLSSON Olof Joakim en fonction le 04 Mai 2018
Président : OLSSON Olof Joakim ; Directeur général : NAKACHE Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président : OLSSON Olof Joakimà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
PrÃÆésident : GOTHLIN Per, ErikÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président : GOTHLIN Per, Erik ; Directeur général : MOULIN Michel, Daniel, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES