M Jean MEURIC
Administrateur de ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE
M Jean MEURIC a 72 ans ( naissance en 1950), est Administrateur de la société ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE
M Jean MEURIC peut être contacté au siège de la société ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE par courrier à l'adresse ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQ 36 RUE FRANCIS COMBE 95000 CERGY FRANCE, par téléphone au 0139850045 ou par fax au 01Â 48Â 34Â 96Â 57
La société ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE est principalement dirigée par M Jean MEURIC qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique sur la voie publique ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321B (Travaux d'installation électrique sur la voie publique), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique sur la voie publique
- l'installation d' :
- appareils d'éclairage de rue et signaux électriques
- éclairage des pistes d'atterrissage
Mais sont exclues les activités :
- la construction de lignes de communication et de transport d'énergie électrique (cf42.22Z)
La société ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/07/1954 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 54203620700059.
- M Alain FAURE, Commissaire aux comptes titulaire (1959) depuis le 06 juillet 2017
- M Pascal FOURNET-FAYARD, Président du conseil d`administration (1964) depuis le 08 juin 2017
- M Thierry DIGOIN-DANZIN, Directeur général (1959) depuis le 10 octobre 2009
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE est de 61 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Guillaume MONDIERE, Administrateur (1966) du 10 octobre 2009 au 08 juin 2017
- M Jean MEURIC, Administrateur (1950) du 10 octobre 2009 au 08 juin 2017
- M Patrick FOURNIER, Commissaire aux comptes suppléant (1964) du 19 août 2016 au 06 juillet 2017
- M Pierre MEURIC, Administrateur (1923) du 02 septembre 2008 au 06 septembre 2013
- M Serge DIGOIN-DANZIN, Administrateur (1936) du 10 octobre 2009 au 19 août 2016
- M Thierry DIGOIN DANZIN, Directeur général (1959) du 09 août 2005 au 10 octobre 2009
- M Thierry DIGOIN DANZIN, Administrateur (1959) du 02 septembre 2008 au 10 octobre 2009
- M Thierry DIGOIN-DANZIN, Président du conseil d`administration (1959) du 10 octobre 2009 au 08 juin 2017
- MME Cecile GARCIA, Administrateur (1971) du 06 septembre 2013 au 08 juin 2017
- MME Clothilde DURAND, Administrateur (1940) du 02 septembre 2008 au 08 juin 2017
- MME Sandrine RABARDEAU, Administrateur (1970) du 19 août 2008 au 10 octobre 2009
- MME Sandrine RABARDEAU, Administrateur (1970) du 10 octobre 2009 au 08 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- Cabinet Grange Associes SARL de Commissariat aux Comptes, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 juillet 2017
- SYLPA GROUPE, Administrateur depuis le 08 juin 2017
- KRESTON CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire du 19 août 2016 au 06 juillet 2017
- SARL SEDIME HOLDING, Administrateur du 09 août 2005 au 02 septembre 2008
36 RUE FRANCIS COMBE
95000 CERGY
Téléphone : 0139850045 Société
ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE | |
Sigle de l'entreprise | ENTRA | |
Entrepreneurs individuels | ENTR RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 542036207 | |
Numéro interne du siège | 00059 | |
Adresse | 102 B RUE DANIELLE CASANOVA 93300 93534 AUBERVILLIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 16 juin 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 24 249 000,00 | |
Résultat net | 463 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321B : Travaux d'installation électrique sur la voie publique | |
Activité principale de l'entreprise | 4321B : Travaux d'installation électrique sur la voie publique | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique sur la voie publique | |
Synonyme | installateur électrique, électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 4 077 000 |
Immobilisation incorporelle | 26 000 |
Immobilisation corporelle | 2 604 000 |
Immobilisation financière | 1 447 000 |
Actif circulant net | 23 625 000 |
Stock | 8 554 000 |
Avance | 0 |
Créance | 9 658 000 |
Placement | 5 413 000 |
Total Actif | 27 702 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 221 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 258 000 |
Dette | 15 223 000 |
Total Passif | 27 702 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 24 249 000 |
Produit d'exploitation | 24 670 000 |
Charge d'exploitation | 24 944 000 |
Résultat d'exploitation | -274 000 |
Produit financier net | 253 000 |
Charge financière | 26 000 |
Résultat financier | 227 000 |
Résultat courrant | 453 000 |
Produit exceptionnel | 102 000 |
Charges exceptionnelles | 68 000 |
Résultat exceptionnel | 35 000 |
Résultat net | 463 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du c. a. directeur général et administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 28 Juillet 2005Administrateur : MEURIC Pierre en fonction le 28 Juin 1999. Administrateur : CARAUX Clothilde en fonction le 28 Juin 1999. Administrateur : MEURIC Jean Louis en fonction le 24 Octobre 2000. Commissaire aux comptes suppléant : FRANQUEMAGNE Gilbert en fonction le 08 Juillet 2005. Commissaire aux comptes titulaire : SEDIME HOLDING modification le 21 Juillet 2005. Administrateur : DIGOIN-DANZIN Serge Lucien en fonction le 09 Août 2005. Administrateur : RABARDEAU Sandrine, Patricia, Estelle en fonction le 21 Juillet 2008.
Président du c. a. directeur général et administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 28 Juillet 2005 Administrateur : MEURIC Pierre en fonction le 28 Juin 1999 Administrateur : CARAUX Clothilde en fonction le 28 Juin 1999 Administrateur : MEURIC Jean Louis en fonction le 24 Octobre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : FRANQUEMAGNE Gilbert en fonction le 08 Juillet 2005 Commissaire aux comptes titulaire : SEDIME HOLDING modification le 21 Juillet 2005 Administrateur : DIGOIN-DANZIN Serge Lucien en fonction le 09 Août 2005 Administrateur : RABARDEAU Sandrine, Patricia, Estelle en fonction le 21 Juillet 2008 Administrateur : MONDIERE Guillaume en fonction le 02 Octobre 2009
Président du c. a. directeur général et administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 28 Juillet 2005 Administrateur : MEURIC Pierre en fonction le 28 Juin 1999 Administrateur : CARAUX Clothilde en fonction le 28 Juin 1999 Administrateur : MEURIC Jean Louis en fonction le 24 Octobre 2000 Administrateur : DIGOIN-DANZIN Serge Lucien en fonction le 09 Août 2005 Administrateur : RABARDEAU Sandrine, Patricia, Estelle en fonction le 21 Juillet 2008 Administrateur : MONDIERE Guillaume en fonction le 02 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DIGOIN-DANZIN Thierry, Henri en fonction le 26 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KRESTON CONSEIL en fonction le 26 Avril 2012
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 28 Juillet 2005 Administrateur : CARAUX Clothilde en fonction le 28 Juin 1999 Administrateur : MEURIC Jean Louis en fonction le 24 Octobre 2000 Administrateur : DIGOIN-DANZIN Serge Lucien en fonction le 09 Août 2005 Administrateur : RABARDEAU Sandrine, Patricia, Estelle en fonction le 21 Juillet 2008 Administrateur : MONDIERE Guillaume en fonction le 02 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Patrick modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KRESTON CONSEIL en fonction le 26 Avril 2012 Administrateur : DURAND Cécile, Louise, Edith en fonction le 04 Septembre 2013
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 28 Juillet 2005 Administrateur : CARAUX Clothilde en fonction le 28 Juin 1999 Administrateur : MEURIC Jean Louis en fonction le 24 Octobre 2000 Administrateur : RABARDEAU Sandrine, Patricia, Estelle en fonction le 21 Juillet 2008 Administrateur : MONDIERE Guillaume en fonction le 02 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Patrick modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KRESTON CONSEIL en fonction le 26 Avril 2012 Administrateur : DURAND Cécile, Louise, Edith en fonction le 04 Septembre 2013
Directeur général Administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 06 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Patrick modification le 30 Avril 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : KRESTON CONSEIL en fonction le 26 Avril 2012 ; Président du conseil d'administration Directeur général délégué Administrateur : FOURNET-FAYARD Pascal, Noël, André en fonction le 06 Juin 2017 ; Administrateur : SYLPA GROUPE représenté par GODEFROY Olivier en fonction le 06 Juin 2017
Directeur général Administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 06 Juin 2017 ; Président du conseil d'administration Directeur général délégué Administrateur : FOURNET-FAYARD Pascal, Noël, André en fonction le 06 Juin 2017 ; Administrateur : SYLPA GROUPE représenté par GODEFROY Olivier en fonction le 06 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : FAURE Alain en fonction le 04 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes en fonction le 04 Juillet 2017
Administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 02 Août 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FOURNET-FAYARD Pascal, Noël, André modification le 02 Août 2018 ; Administrateur : SYLPA GROUPE représenté par GODEFROY Olivier en fonction le 06 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : FAURE Alain en fonction le 04 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes en fonction le 04 Juillet 2017
Administrateur : DIGOIN-DANZIN Thierry modification le 02 Août 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FOURNET-FAYARD Pascal, Noël, André modification le 02 Août 2018 ; Administrateur : SYLPA GROUPE représenté par GODEFROY Olivier en fonction le 06 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : FAURE Alain en fonction le 04 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes en fonction le 04 Juillet 2017 ; Directeur général délégué : GOSSET Franck en fonction le 02 Août 2018
Président : SYLPA HOLDING ; Directeur général : GOSSET Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : FAURE Alain ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes