M Maurice LAVESVRE
Administrateur de ROSET SAS
M Maurice LAVESVRE a 74 ans ( naissance en 1948), est Administrateur de la société ROSET SAS
M Maurice LAVESVRE peut être contacté au siège de la société ROSET SAS par courrier à l'adresse ROSET SAS LIEU DIT LES GRANGES 01470 MONTAGNIEU FRANCE, par téléphone au 0474361700
La société ROSET SAS est principalement dirigée par M Maurice LAVESVRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur ,fabricant de meubles, fabricant de sièges, fabricant de chaises, fabricant de fauteuils
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3109A (Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur), les activités sont :
- Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
- la fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur tels que chaises, fauteuils, tabourets, bancs
- la fabrication de canapés, canapés-lits, sofas
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'oreillers, de poufs, de coussins, de couvre-pieds et d'édredons (cf13.92Z)
- la fabrication de sièges de voitures (cf29.32Z)
- la fabrication de sièges de wagons (cf30.20Z)
- la fabrication de sièges d'avions (cf30.30Z)
- la restauration de sièges et le rembourrage dans le cadre de la restauration de sièges (cf95.24Z)
La société ROSET SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/07/1959 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 54592007600068.
- M Bernard LIPP, Directeur général (1949) depuis le 25 mai 2004
- M Michel ROSET, Directeur général (1949) depuis le 25 mai 2004
- M Pierre ROSET, Président (1947) depuis le 25 mai 2004
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ROSET SAS est de 74 ans. Le plus jeune à 73 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard LIPP, Administrateur (1949) du 25 mai 2004 au 30 avril 2016
- M Bernard LIPP, Directeur général délégué (1949) du 28 novembre 2009 au 12 février 2011
- M Maurice LAVESVRE, Administrateur (1948) du 28 novembre 2009 au 12 février 2011
- M Maurice LAVESVRE, Administrateur (1948) du 12 février 2011 au 30 avril 2016
- M Michel ROSET, Administrateur (1949) du 25 mai 2004 au 30 avril 2016
- M Michel ROSET, Directeur général délégué (1949) du 28 novembre 2009 au 12 février 2011
- M Pierre ROSET, Directeur général (1947) du 25 mai 2004 au 28 novembre 2009
- M Pierre ROSET, Président (1947) du 28 novembre 2009 au 12 février 2011
Dirigeants personne morale:
- INKIPIO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juillet 2015
LD LES GRANGES
01470 MONTAGNIEU
Téléphone : 0474361700 Société
ROSET SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROSET SAS | |
Entrepreneurs individuels | ROSET SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 545920076 | |
Numéro interne du siège | 00068 | |
Adresse | 1 RTE DU PONT 01470 BRIORD | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 300 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 600 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1959 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 90 876 000,00 | |
Résultat net | 825 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3109A : Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur | |
Activité principale de l'entreprise | 3109A : Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur | |
Activité principale | 3109A | |
Première activité | 3109A | |
Deuxième activité | 3109B | |
Troisième activité | 4647Z | |
Quatrième activité | 7312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur | |
Synonyme | fabricant de meubles, fabricant de sièges, fabricant de chaises, fabricant de fauteuils | |
Principal | fabricant de sièges |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 20 014 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 133 000 |
Immobilisation corporelle | 13 354 000 |
Immobilisation financière | 3 528 000 |
Actif circulant net | 35 273 000 |
Stock | 17 587 000 |
Avance | 280 000 |
Créance | 15 312 000 |
Placement | 2 093 000 |
Total Actif | 55 287 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 26 848 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 804 000 |
Dette | 27 635 000 |
Total Passif | 55 287 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 90 876 000 |
Produit d'exploitation | 92 753 000 |
Charge d'exploitation | 91 296 000 |
Résultat d'exploitation | 1 458 000 |
Produit financier net | 347 000 |
Charge financière | 679 000 |
Résultat financier | -332 000 |
Résultat courrant | 1 126 000 |
Produit exceptionnel | 158 000 |
Charges exceptionnelles | 506 000 |
Résultat exceptionnel | -348 000 |
Résultat net | 825 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00804 VRP
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance au siège du fonds de commerce 1476 route des Quarante Sous 78630 ORGEVAL
Au Mandataire Maître BERNARDEAU Jean-Michel 2 rue des Mimosas 06400 CANNES pour la validité et pour la correspondance
Président : ROSET Pierre Directeur général : ROSET Michel Directeur général : LIPP Bernard Commissaire aux comptes titulaire : INKIPIO AUDIT (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : ALBRIEUX Françoise né(e) FAVET
Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du code de commerce