M Dominique GRUCHET
Directeur général de SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE
M Dominique GRUCHET a 68 ans ( naissance en 1954), est Directeur général de la société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE
M Dominique GRUCHET peut être contacté au siège de la société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE par courrier à l'adresse SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSA 26 BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG FRANCE, par téléphone au 03Â 88Â 37Â 87Â 37 ou par fax au 03Â 88Â 20Â 67Â 79
La société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE est principalement dirigée par M Dominique GRUCHET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/03/1925 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 54850112100022.
- M Daniel WAGNER, Directeur général (1967) depuis le 27 octobre 2016
- M Michael SCHMIDT, Administrateur (1957) depuis le 03 février 2009
- MME Birgit FRATZKE-WEISS, Président du conseil d`administration (1967) depuis le 27 octobre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE est de 58 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard HIRTH, Administrateur (1953) du 24 août 2004 au 17 décembre 2014
- M Dominique GRUCHET, Président du conseil d`administration (1954) du 02 décembre 2003 au 27 octobre 2016
- M Dominique GRUCHET, Directeur général (1954) du 28 août 2007 au 25 septembre 2007
- M Francis KUNTZ, Administrateur (1956) du 02 décembre 2003 au 24 août 2004
- M Guillaume DUVAL, Administrateur (1971) du 17 décembre 2014 au 25 juin 2016
- M Marc KUHL, Directeur général (1951) du 28 août 2007 au 27 novembre 2010
- M Vincent HOFFBECK, Administrateur (1971) du 25 juin 2016 au 27 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- BANQUE CIC EST, Administrateur depuis le 26 août 2008
- CREDIT INDUSTRIEL D`ALSACE ET DE LORRAINE, Administrateur depuis le 28 novembre 2006
- SOGINFO, Administrateur depuis le 18 mars 2016
- FIPARES, Administrateur du 02 juin 2009 au 27 octobre 2016
- SOGENAL PARTICIPATIONS, Administrateur du 02 juin 2009 au 17 décembre 2014
- STE FIPARES, Administrateur du 02 décembre 2003 au 23 mars 2004
- STE IMMOBILIERE DE STRASBOURG, Administrateur du 23 mars 2004 au 02 juin 2009
- VILLE DE STRASBOURG, Administrateur du 26 août 2008 au 03 février 2009
26 BD DU PRESIDENT WILSON
67000 STRASBOURG
Téléphone : 03Â 88Â 37Â 87Â 37 Société
SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE | |
Sigle de l'entreprise | SOFIDAL | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSACE | |
Identifiant de l'entreprise | 548501121 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 26 BD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juin 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 047 000,00 | |
Résultat net | 912 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 16 406 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 16 366 000 |
Immobilisation financière | 40 000 |
Actif circulant net | 2 213 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 524 000 |
Placement | 690 000 |
Total Actif | 18 620 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 846 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 734 000 |
Dette | 4 040 000 |
Total Passif | 18 620 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 047 000 |
Produit d'exploitation | 3 047 000 |
Charge d'exploitation | 2 246 000 |
Résultat d'exploitation | 801 000 |
Produit financier net | 117 000 |
Charge financière | 36 000 |
Résultat financier | 81 000 |
Résultat courrant | 883 000 |
Produit exceptionnel | 499 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | 485 000 |
Résultat net | 912 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
54850112100022 | SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSA 26 BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG FRANCE |
54850112100022 | SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE D ALSA 26 BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
partant : LEVY (Alain) - nouveau : SCHMIDT (Michael) - changement de dénomination de l'administrateur « CIAL » en « BANQUE CIC EST »
administrateur partant : SOCIETE IMMOBILIERE DE STRASBOURG, dont le représentant permanent était FOULATIER (Serge) ; nouvel administrateur : SOGENAL PARTICIPATIONS, dont le représentant permanent est BAILLEUL (Philippe) ; changement de représentant permanent de l'administration FIPARES, partant : BUCHEL (Christian) ; nouveau : GUENIN (Didier) ; remplacement d'un fondé de pouvoir, partant : BUCHEL (Christian) ; nouveau : GUENIN (Didier) ; modification de la dénomination du commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE qui devient MAZARS-FIDUCO.
directeur général partant : KUHL (Marc), le président du conseil d'administration : GRUCHET (Dominique) est également nommé directeur général
président du conseil d'administration et directeur général : GRUCHET (Dominique) ; administrateurs : FIPARES (SA), représenté par GUENIN (Didier) ; VILLE DE STRASBOURG, représenté par SCHMIDT (Michael) ; BANQUE CIC EST (SA), représenté par HAGENBACH (Marc) ; DURRENBERGER (Jean-Charles) ; KEMPF (Bernard) ; HIRTH (Bernard) ; SOGENAL PARTICIPATIONS (SA), représenté par BAILLEUL (Philippe) ; fondés de pouvoir : KUHL (Marc) ; GUENIN (Didier) ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
président du conseil d'administration et directeur général : GRUCHET (Dominique) ; personne ayant le pouvoir d'engager la société : GOURDELLIER (Fabrice) ; administrateurs : FIPARES (SA), représentée par GOURDELLIER (Fabrice), VILLE DE STRASBOURG, représentée par SCHMIDT (Michaël), BANQUE CIC EST (SA), représentée par HAGENBACH (Marc), DURRENBERGER (Jean-Charles), KEMPF (Bernard), HIRTH (Bernard), SOGENAL PARTICIPATIONS (SA), représentée par BAILLEUL (Philippe) ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
président du conseil d'administration et directeur général : GRUCHET (Dominique) ; personne ayant le pouvoir d'engager la société : GOURDELLIER (Fabrice) ; administrateurs : FIPARES (SAh) représenté par GOURDELLIER (Fabrice), VILLE DE STRASBOURG representé par SCHMIDT (Michaël), BANQUE CIC EST (SAh) représenté par HAGENBACH (Marc), DURRENBERGER (Jean-Marc), KEMPF (Bernard), SOGENAL PARTICIPATIONS (AFJh) représenté par LAME (Philippe), DUVAL (Guillaume) ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
directeur général et président du conseil d'administration : GRUCHET (Dominique) ; personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : GOURDELLIER (Fabrice) ; administrateurs : FIPARES (SAh) représenté par GOURDELLIER (Fabrice), VILLE DE STRASBOURG représentée par SCHMIDT (Michael), DURRENBERGER (Jean-Charles), KEMPF (Bernard), SOGENAL PARTICIPATIONS (AFJh) représenté par LAME (Philippe), DUVAL (Guillaume), BANQUE CIC EST (SACAh) repésenté par KOESTNER (Claude) ; commissaire aux comptes titulaire : MAZAR SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
directeur général, président du conseil d'administration : GRUCHET (Dominique) ; administrateurs : VILLE DE STRASBOURG, représenté par SCHMIDT (Michael), DURRENBERGER (Jean-Charles) ; KEMPF (Bernard) ; SOGENAL PARTICIPATIONS (AFJ) représenté par LAME (Philippe) ; DUVAL (Guillaume) ; BANQUE CIE EST (SACA) représenté par KOESTNER (Claude) ; FIPARES (SA) représenté par FRATZKE-WEISS (Birgit), née FRATZKE ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis).
directeur général, président du conseil d'administration : GRUCHET (Dominique) ; administrateurs : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT (Michael), DURRENBERGER (Jean-Charles), KEMPF (Bernard), SOGENAL PARTICIPATIONS (AFJ) représenté par LAME (Philippe), DUVAL (Guillaume), BANQUE CIC EST (SACA) représenté par KOESTNER (Claude), FIPARES (SA) représenté par FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE ; personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
directeur général, président du conseil d'administration : GRUCHET (Dominique) ; administrateurs : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT (Michael), DURRENBERGER (Jean-Charles) ; KEMPF (Bernard), SOGENAL PARTICIPATION (AFJ) représenté par LAME (Philippe), DUVAL (Guillaume), FIPARES (SA) représenté par FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE, BANQUE CIC EST (SACA) représenté par LANGARD (Philippe) ; personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE ; commissaires aux comptes titulaires : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
président du conseil d'administration, directeur général : GRUCHET (Dominique) ; administrateurs : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT (Michaël), DURRENBERGER (Jean-Charles), KEMPT (Bernard), FIPARES (SA) représenté par FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE, BANQUE CIC EST (SACA) représenté par LANGARD (Philippe), SOGINFO (SAS) représenté par LAME (Philippe), HOFFBECK (Vincent) ; personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZE ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes titulaire : KOESSLER (Jean-Louis)
président du conseil d?administration, administrateur : FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE ; directeur général : WAGNER (Daniel) ; administrateurs : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT (Michael), DURRENBERGER (Jean-Charles), KEMPF (Bernard), FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK (Vincent), BANQUE CIC EST (SACA) représenté par LANGARD (Philippe), SOGINFO (SAS) représenté par LAME (Philippe), GRANOTIER (Pascale) née GEFFRIAUD ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
président du conseil d?administration, administrateur : FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE ; directeur général : WAGNER (Daniel) ; présidente du conseil d?administration, administrateur : FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE ; administrateurs : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT (Michael), DURRENBERGER (Jean-Charles), KEMPF (Bernard), FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK (Vincent), BANQUE CIC EST (SACA) représenté par LANGaRD (Philippe), SOGINFO (SAS) représenté par LAME (Philippe) ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
présidente du conseil d?administration et administratrice : FRATZKE-WEISS (Birgit) née FRATZKE ; directeur général : WAGNER (Daniel) ; administrateurs : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT (Michael), DURRENBERGER (Jean-Charles), KEMPF (Bernard), FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK (Vincent), BANQUE CIC EST (SACA) représenté par LANGARD (Philippe), SOGINFO (SAS) représenté par HOGEDEZ (Xavier), GRANOTIER (Pascale) née GEFFRIAUD ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER (Jean-Louis)
Président du conseil d'administration, Administrateur : FRATZKE-WEISS Birgit né(e) FRATZKE ; Directeur général : WAGNER Daniel ; Administrateur : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT Michael ; Administrateur : KEMPF Bernard ; Administrateur : FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK Vincent ; Administrateur : BANQUE CIC EST (SACA) représenté par LANGARD Philippe ; Administrateur : SOGINFO (SAS) représenté par HOGEDEZ Xavier ; Administrateur : GRANOTIER Pascale né(e) GEFFRIAUD ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER Jean-Louis
Président du conseil d'administration, Administrateur : FRATZKE-WEISS Birgit né(e) FRATZKE ; Directeur général : WAGNER Daniel ; Administrateur : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT Michael ; Administrateur : KEMPF Bernard ; Administrateur : FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK Vincent ; Administrateur : BANQUE CIC EST (SACA) représenté par LANGARD Philippe ; Administrateur : SOGINFO (SAS) représenté par HOGEDEZ Xavier ; Administrateur : DAHDOUH Seham ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER Jean-Louis
Président du conseil d'administration, Administrateur : FRATZKE-WEISS Birgit né(e) FRATZKE ; Directeur général : WAGNER Daniel ; Administrateur : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT Michael ; Administrateur : KEMPF Bernard ; Administrateur : FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK Vincent ; Administrateur : SOCIETE GENERALE (SA) représenté par HOGEDEZ Xavier ; Administrateur : DAHDOUH Seham ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER Jean-Louis
Administrateur, Président du conseil d'administration : PANDELIS Béatrice ; Directeur général : WAGNER Daniel ; Administrateur : VILLE DE STRASBOURG représenté par SCHMIDT Michael ; Administrateur : KEMPF Bernard ; Administrateur : FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK Vincent ; Administrateur : DAHDOUH Seham ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER Jean-Louis
Administrateur, Président du conseil d'administration : PANDELIS Béatrice ; Directeur général : WAGNER Daniel ; Administrateur : VILLE DE STRASBOURG représenté par BROLLY Suzanne ; Administrateur : KEMPF Bernard ; Administrateur : FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK Vincent ; Administrateur : DAHDOUH Seham ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : KOESSLER Jean-Louis
Administrateur, Président du conseil d'administration : PANDELIS Béatrice ; Directeur général : WAGNER Daniel ; Administrateur : VILLE DE STRASBOURG représenté par BROLLY Suzanne ; Administrateur : FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK Vincent ; Administrateur : DAHDOUH Seham ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA
Administrateur, Président du conseil d'administration : PANDELIS Béatrice ; Directeur général : WAGNER Daniel ; Administrateur : VILLE DE STRASBOURG représenté par BROLLY Suzanne ; Administrateur : FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK Vincent ; Administrateur : DAHDOUH Seham ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Administrateur, Président du conseil d'administration : PANDELIS Béatriceà; Directeur général : WAGNER Danielà; Administrateur : VILLE DE STRASBOURG représenté par BROLLY Suzanneà; Administrateur : FIPARES (SA) représenté par HOFFBECK Vincentà; Administrateur : DAHDOUH Sehamà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA