M Olivier LIGNON
Administrateur de FONCIA GENIEZ
M Olivier LIGNON a 50 ans ( naissance en 1974), est Administrateur de la société FONCIA GENIEZ
M Olivier LIGNON peut être contacté au siège de la société FONCIA GENIEZ par courrier à l'adresse FONCIA GENIEZ GENIEZ ADMINISTRATION DE BIENS 27 RUE DU PETIT PONT 78310 MAUREPAS FRANCE, par téléphone au 0142883613 ou par fax au 01Â 30Â 51Â 63Â 33
La société FONCIA GENIEZ est principalement dirigée par M Olivier LIGNON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société FONCIA GENIEZ est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/04/1973 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 54970545700030.
- M Christian GENIEZ, Directeur général délégué (1954) depuis le 04 mai 2017
- M Dominique LEENHARDT, Commissaire aux comptes suppléant (1947) depuis le 21 mars 2017
- M Jean-Louis VESPERINI, Président du conseil d`administration (1965) depuis le 28 mars 2017
- M Olivier LIGNON, Administrateur (1974) depuis le 21 mars 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FONCIA GENIEZ est de 64 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian GENIEZ, Président-directeur général (1954) du 26 février 2011 au 21 mars 2017
- M Jean-Louis VESPERENI, Président du conseil d`administration (1965) du 21 mars 2017 au 28 mars 2017
- M Max POMIES, Administrateur (1947) du 08 septembre 2009 au 21 mars 2017
- MME Anne-Marie GENIEZ, Administrateur (1927) du 02 décembre 2003 au 08 septembre 2009
- MME France MESLET-IAFRATE, Administrateur (1949) du 08 septembre 2009 au 21 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- CONCORDE EUROPEENNE AUDIT FRANCE (CEAF - INTER AUDIT - GROUPE VENDOME AUDIT), Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 mars 2017
- FONCIA GROUPE, Administrateur depuis le 21 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FONCIA GENIEZ | |
Entrepreneurs individuels | FONCIA GENIEZ | |
Identifiant de l'entreprise | 549705457 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 27 RUE DU PETIT PONT 78310 MAUREPAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 5 323 000,00 | |
Résultat net | 883 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6832A | |
Première activité | 6832A | |
Deuxième activité | 6831Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 173 000 |
Immobilisation incorporelle | 885 000 |
Immobilisation corporelle | 204 000 |
Immobilisation financière | 84 000 |
Actif circulant net | 21 894 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 451 000 |
Placement | 20 443 000 |
Total Actif | 23 067 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 348 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 25 000 |
Dette | 20 694 000 |
Total Passif | 23 067 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 323 000 |
Produit d'exploitation | 5 344 000 |
Charge d'exploitation | 4 436 000 |
Résultat d'exploitation | 909 000 |
Produit financier net | 407 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 406 000 |
Résultat courrant | 1 315 000 |
Produit exceptionnel | 24 000 |
Charges exceptionnelles | 30 000 |
Résultat exceptionnel | -6 000 |
Résultat net | 883 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Commissaire aux comptes suppléant : LEENHARDT DOMINIQUE Président directeur général et administrateur : GENIEZ CHRISTIAN LEON HIPPOLITE Commissaire aux comptes titulaire : CONCORDE EUROPEENNE AUDIT FRANCE (CEAF - INTER AUDIT - GROUPE VENDOME AUDIT) en fonction le 18 Novembre 2003 Administrateur : POMIES Max en fonction le 24 Août 2009 Administrateur : MESLET France en fonction le 24 Août 2009
Commissaire aux comptes suppléant : LEENHARDT DOMINIQUE ; Commissaire aux comptes titulaire : CONCORDE EUROPEENNE AUDIT FRANCE (CEAF - INTER AUDIT - GROUPE VENDOME AUDIT) en fonction le 18 Novembre 2003 ; Administrateur : FONCIA GROUPE en fonction le 17 Mars 2017 ; Président du conseil d'administration Directeur général : VESPERINI Jean-Louis modification le 24 Mars 2017 ; Administrateur : LIGNON Olivier en fonction le 17 Mars 2017 ; Directeur général délégué : GENIEZ Christian en fonction le 02 Mai 2017
Commissaire aux comptes suppléant : LEENHARDT DOMINIQUE ; Commissaire aux comptes titulaire : CONCORDE EUROPEENNE AUDIT FRANCE (CEAF - INTER AUDIT - GROUPE VENDOME AUDIT) en fonction le 18 Novembre 2003 ; Directeur général : VESPERINI Jean-Louis modification le 17 Août 2017 ; Président : GENIEZ Christian modification le 17 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Août 2017
Commissaire aux comptes suppléant : LEENHARDT DOMINIQUE ; Commissaire aux comptes titulaire : CONCORDE EUROPEENNE AUDIT FRANCE (CEAF - INTER AUDIT - GROUPE VENDOME AUDIT) en fonction le 18 Novembre 2003 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Août 2017 ; Président : BORDESSOULES Michel en fonction le 15 Janvier 2019