M Georges ANDRE
Administrateur de NORGINE SAS
M Georges ANDRE a 73 ans ( naissance en 1951), est Administrateur de la société NORGINE SAS
M Georges ANDRE peut être contacté au siège de la société NORGINE SAS par courrier à l'adresse NORGINE SAS NORGINE PHARMA 2 RUE JACQUES DAGUERRE 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE, par téléphone au 0141399400 ou par fax au 02Â 37Â 42Â 39Â 30
La société NORGINE SAS est principalement dirigée par M Georges ANDRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de préparations pharmaceutiques ,fabricant de produits chimiques, fabriquant de produits pharmaceutiques, fabriquant de préparations pharmaceutiques, laboratoire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2120Z (Fabrication de préparations pharmaceutiques), les activités sont :
- Fabrication de préparations pharmaceutiques
- la fabrication de médicaments :
- sérums thérapeutiques et autres constituants du sang
- vaccins
- médicaments divers, y compris les préparations homéopathiques
- la fabrication de préparations chimiques contraceptives à usage externe et de médicaments contraceptifs à base d'hormones
- la fabrication de préparations de diagnostic, y compris les tests de grossesse
- la fabrication de substances radioactives de diagnostic in vivo
- la fabrication de produits pharmaceutiques issus des biotechnologies
- la préparation de produits d'herboristerie (broyage, triage, mouture) à usage pharmaceutique
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de tisanes à base de plantes (menthe, verveine, camomille, etc(cf10.83Z)
- la fabrication de produits d'obturation dentaire et de ciments dentaires (cf32.50A)
- la fabrication de ciments pour la réfection osseuse (cf32.50A)
- la fabrication de draps chirurgicaux (cf32.50A)
- le commerce de gros de produits pharmaceutiques (cf46.46Z)
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques (cf47.73Z)
- les activités de recherche et développement de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques issus des biotechnologies (cf72.1)
- le conditionnement de produits pharmaceutiques (cf82.92Z)
La société NORGINE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/06/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 55201968900058.
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 29 mai 2015
- M Peter MARTIN, Président (1956) depuis le 29 mars 2005
- MME Stephanie ABRAHAM, Directeur général (1981) depuis le 12 avril 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société NORGINE SAS est de 57 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre CARBONNE, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 22 mai 2007
- M Georges ANDRE, Directeur général délégué (1951) du 28 février 2006 au 07 août 2012
- M Gerard DUFOUR, Président du conseil d`administration (1943) du 19 janvier 2005 au 25 janvier 2005
- M Jean-Roch LEDOUBLE, Directeur général délégué (1969) du 09 novembre 2016 au 12 avril 2017
- M Luc HERTEN, Administrateur (1951) du 28 février 2006 au 25 août 2009
- M Luc HERTEN, Directeur général délégué (1951) du 23 mai 2006 au 25 août 2009
- M Luc HETEN, Directeur général délégué (1951) du 28 février 2006 au 23 mai 2006
- M Malcolm TAYLOR, Administrateur (1951) du 24 juillet 2014 au 23 février 2017
- M Malcolm TAYLOR, Directeur général délégué (1951) du 05 septembre 2014 au 23 février 2017
- M Marc HALPHEN, Administrateur (1950) du 30 septembre 2008 au 24 juillet 2014
- M Peter MARTIN, Administrateur (1956) du 29 mars 2005 au 12 avril 2017
- M Peter STEIN, Président du conseil d`administration (1959) du 19 janvier 2005 au 13 février 2010
- M Peter STEIN, Président du conseil d`administration (1959) du 13 février 2010 au 12 avril 2017
- M Stephane COHEN, Directeur général délégué (1970) du 07 février 2013 au 14 juillet 2015
- MME Michelle PLAZANET, Directeur général (1946) du 19 janvier 2005 au 23 mai 2006
- MME Sylvie ROBERT, Directeur général délégué (1959) du 23 mai 2006 au 13 février 2010
- MME Sylvie ROBERT, Directeur général délégué (1959) du 13 février 2010 au 20 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 mai 2015
2 RUE JACQUES DAGUERRE
92500 RUEIL MALMAISON
Téléphone : 0141399400 Société
NORGINE SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NORGINE SAS | |
Entrepreneurs individuels | NORGINE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 552019689 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | 2 RUE JACQUES DAGUERRE 92500 RUEIL MALMAISON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 19 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 2 825 099,74 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 77 462 000,00 | |
Résultat net | 592 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Activité principale | 2120Z | |
Première activité | 2120Z | |
Deuxième activité | 7010Z | |
Troisième activité | 4646Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | industrie pharmaceutique | |
Activite | Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabriquant de produits pharmaceutiques, fabriquant de préparations pharmaceutiques, laboratoire | |
Principal | fabriquant de préparations pharmaceutiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 7 310 000 |
Immobilisation incorporelle | 46 000 |
Immobilisation corporelle | 7 110 000 |
Immobilisation financière | 154 000 |
Actif circulant net | 27 382 000 |
Stock | 10 413 000 |
Avance | 126 000 |
Créance | 10 094 000 |
Placement | 6 750 000 |
Total Actif | 34 692 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 036 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 853 000 |
Dette | 12 803 000 |
Total Passif | 34 692 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 77 462 000 |
Produit d'exploitation | 77 685 000 |
Charge d'exploitation | 75 890 000 |
Résultat d'exploitation | 1 794 000 |
Produit financier net | -9 000 |
Charge financière | 33 000 |
Résultat financier | -42 000 |
Résultat courrant | 1 752 000 |
Produit exceptionnel | 6 000 |
Charges exceptionnelles | 150 000 |
Résultat exceptionnel | -144 000 |
Résultat net | 592 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
55201968900058 | NORGINE SAS NORGINE PHARMA 2 RUE JACQUES DAGUERRE 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT modification le 29 Juillet 2008. Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : HERTEN Luc modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Georges modification le 05 Novembre 2007. Directeur général délégué : ROBERT Sylvie. Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie. Pharmacien responsable : ALGRANTI Philippe modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué : ALGRANTI Philppe modification le 31 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : GRIMAUD PORCHER Francoise. Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008. Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE en fonction le 29 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : ABPR & ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2008.
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT modification le 29 Juillet 2008. Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : HERTEN Luc modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Georges modification le 05 Novembre 2007. Directeur général délégué : ROBERT Sylvie. Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie. Pharmacien responsable intérimaire : ALGRANTI Philippe modification le 29 Décembre 2008. Directeur général délégué : ALGRANTI Philppe modification le 31 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : GRIMAUD PORCHER Francoise. Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008. Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE en fonction le 29 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : ABPR & ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2008.
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE MARQUE GENDROT modification le 29 Juillet 2008. Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : HERTEN Luc modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Georges modification le 05 Novembre 2007. Directeur général délégué : ROBERT Sylvie. Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie. Pharmacien responsable intérimaire : ALGRANTI Philippe modification le 29 Décembre 2008. Directeur général délégué : ALGRANTI Philppe modification le 31 Octobre 2007. Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : ABPR & ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2008.
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : HERTEN Luc modification le 31 Octobre 2007. Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Georges modification le 05 Novembre 2007. Directeur général délégué : ROBERT Sylvie. Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie. Pharmacien responsable intérimaire : ALGRANTI Philippe modification le 29 Décembre 2008. Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : ABPR & ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2008. Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE en fonction le 07 Janvier 2009. Pharmacien délégué : LASSALLE Lydie en fonction le 01 Juillet 2009. Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle en fonction le 01 Juillet 2009.
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Georges modification le 05 Novembre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable intérimaire : ALGRANTI Philippe modification le 29 Décembre 2008 Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : ABPR & ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE en fonction le 07 Janvier 2009 Pharmacien délégué : LASSALLE Lydie en fonction le 01 Juillet 2009 Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle en fonction le 01 Juillet 2009
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Georges modification le 05 Novembre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable intérimaire : ALGRANTI Philippe modification le 29 Décembre 2008 Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : ABPR & ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE en fonction le 07 Janvier 2009 Pharmacien délégué : LASSALLE Lydie en fonction le 01 Juillet 2009 Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle en fonction le 01 Juillet 2009 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre en fonction le 04 Avril 2011
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Georges modification le 05 Novembre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien délégué : ALGRANTI Philippe modification le 11 Août 2011 Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : ABPR & ASSOCIES en fonction le 29 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE en fonction le 07 Janvier 2009 Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle en fonction le 01 Juillet 2009 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre en fonction le 04 Avril 2011
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : ANDRE Georges modification le 05 Novembre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien délégué : ALGRANTI Philippe modification le 11 Août 2011 Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008 Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle en fonction le 01 Juillet 2009 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre en fonction le 04 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : YVES Nicolas en fonction le 11 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien délégué : ALGRANTI Philippe modification le 11 Août 2011 Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008 Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle en fonction le 01 Juillet 2009 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre en fonction le 04 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : YVES Nicolas en fonction le 11 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011
Président du conseil d'administration et directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué et administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable intérimaire : ALGRANTI Philippe modification le 03 Août 2012 Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008 Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle en fonction le 01 Juillet 2009 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre en fonction le 04 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : YVES Nicolas en fonction le 11 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Pharmacien délégué : KONFINO Rina en fonction le 03 Août 2012
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ALGRANTI Philippe modification le 03 Août 2012 Administrateur : HALPHEN Marc en fonction le 29 Juillet 2008 Pharmacien responsable : BOURGIE Murielle en fonction le 01 Juillet 2009 Pharmacien responsable : DEHUT Alexandre en fonction le 04 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : YVES Nicolas en fonction le 11 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Pharmacien responsable : KONFINO Rina en fonction le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : COHEN Stephane Xavier Albert en fonction le 05 Février 2013
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable intérimaire : ALGRANTI Philippe modification le 11 Mars 2013 Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle modification le 11 Mars 2013 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre modification le 11 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Pharmacien délégué : KONFINO Rina modification le 28 Mai 2013 Directeur général délégué Administrateur : COHEN Stephane Xavier Albert en fonction le 05 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 Administrateur : TAYLOR Malcolm en fonction le 22 Juillet 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 31 Octobre 2007 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable intérimaire : ALGRANTI Philippe modification le 11 Mars 2013 Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle modification le 11 Mars 2013 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre modification le 11 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Pharmacien délégué : KONFINO Rina modification le 28 Mai 2013 Directeur général délégué Administrateur : COHEN Stephane Xavier Albert en fonction le 05 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 Directeur général délégué Administrateur : TAYLOR Malcolm modification le 03 Septembre 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 09 Avril 2015 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle modification le 11 Mars 2013 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre modification le 11 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Pharmacien délégué : KONFINO Rina modification le 28 Mai 2013 Directeur général délégué Administrateur : COHEN Stephane Xavier Albert modification le 09 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 Directeur général délégué Administrateur : TAYLOR Malcolm modification le 03 Septembre 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 09 Avril 2015 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle modification le 11 Mars 2013 Pharmacien responsable intérimaire : DEHUT Alexandre modification le 11 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Pharmacien délégué : KONFINO Rina modification le 28 Mai 2013 Directeur général délégué Administrateur : COHEN Stephane Xavier Albert modification le 09 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 Directeur général délégué Administrateur : TAYLOR Malcolm modification le 03 Septembre 2014 Pharmacien délégué : MAGNIER Stephanie en fonction le 09 Avril 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 09 Avril 2015 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien délégué : BOURGIE Murielle modification le 10 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Directeur général délégué Administrateur : COHEN Stephane Xavier Albert modification le 09 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 Directeur général délégué Administrateur : TAYLOR Malcolm modification le 03 Septembre 2014 Pharmacien délégué : MAGNIER Stephanie modification le 15 Avril 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 09 Avril 2015 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien délégué : BOURGIE Murielle modification le 10 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Directeur général délégué Administrateur : COHEN Stephane Xavier Albert modification le 09 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 Directeur général délégué Administrateur : TAYLOR Malcolm modification le 03 Septembre 2014 Pharmacien délégué : MAGNIER Stephanie modification le 27 Mai 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 26 Juin 2015 Directeur général délégué : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle modification le 17 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 Directeur général délégué Administrateur : TAYLOR Malcolm modification le 03 Septembre 2014 Pharmacien délégué : MAGNIER Stephanie modification le 23 Juin 2015
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CMS-BUREAU FRANCIS LEFEBVRE 2 Rue ANCELLE 92200 NEUILLY SUR SEINE. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CMS-BUREAU FRANCIS LEFEBVRE 2 Rue ANCELLE 92200 NEUILLY SUR SEINE. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Président du conseil d'administration Directeur général : STEIN Peter Michael modification le 03 Août 2012 ; Directeur général délégué Administrateur : MARTIN Peter modification le 26 Juin 2015 ; Directeur général délégué : ROBERT Sylvie ; Pharmacien responsable : ROBERT Sylvie ; Pharmacien responsable intérimaire : BOURGIE Murielle modification le 17 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 ; Pharmacien délégué : MAGNIER Stephanie modification le 23 Juin 2015 ; Directeur général délégué Administrateur : LEDOUBLE Jean-Roch en fonction le 07 Novembre 2016
Président : MARTIN Peter modification le 10 Avril 2017 ; Directeur général délégué : ROBERT Sylvie ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 ; Directeur général Pharmacien délégué Pharmacien responsable : MAGNIER Stephanie modification le 10 Avril 2017 ; Pharmacien responsable intérimaire : GRANET Corinne en fonction le 10 Avril 2017 ; Pharmacien responsable : MAGNIER Stéphanie en fonction le 10 Avril 2017
Président : MARTIN Peter modification le 10 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Août 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Juillet 2014 ; Directeur général Pharmacien responsable : MAGNIER Stephanie modification le 18 Avril 2017 ; Pharmacien responsable intérimaire : GRANET Corinne en fonction le 10 Avril 2017 ; Pharmacien responsable intérimaire : ABID Arbia en fonction le 29 Mars 2018
Président : MARTIN Peter ; Directeur général, Pharmacien responsable : ABRAHAM Stephanie ; Pharmacien responsable intérimaire : GRANET Corinne ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Art. L.236-14 du code de commerce
Président : MARTIN Peter ; Directeur général, Pharmacien responsable : ABRAHAM Stephanie ; Pharmacien responsable intérimaire : BIDEAU Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : MARTIN Peterà; Directeur général, Pharmacien responsable : ABRAHAM Stephanieà; Pharmacien responsable intérimaire : BIDEAU Carolineà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : LANGE Michael ; Directeur général, Pharmacien responsable : ABRAHAM Stephanie ; Pharmacien responsable intérimaire : BIDEAU Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : LANGE Michael ; Directeur général, Pharmacien responsable : ABRAHAM Stephanie ; Pharmacien responsable intérimaire : BIDEAU Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président : BARRETO MARTINIANO Saulo ; Directeur général, Pharmacien responsable : ABRAHAM Stephanie ; Directeur général : CUREAU Marianne, Lucie ; Pharmacien responsable intérimaire : BIDEAU Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président : BARRETO MARTINIANO Saulo ; Directeur général, Pharmacien responsable : ABRAHAM Stephanie ; Directeur général : CUREAU Marianne, Lucie ; Directeur général : HILTON Martyn ; Pharmacien responsable intérimaire : BIDEAU Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT