M Michel LOUIS
Président de SCI ALPES PROVENCE
M Michel LOUIS a 75 ans ( naissance en 1947), est Président de la société SCI ALPES PROVENCE
M Michel LOUIS peut être contacté au siège de la société SCI ALPES PROVENCE par courrier à l'adresse SCI ALPES PROVENCE 18 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 73300 ST JEAN DE MAURIENNE FRANCE
La société SCI ALPES PROVENCE est principalement dirigée par M Michel LOUIS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société SCI ALPES PROVENCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/07/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 55214382800044.
- M Dominique LEGER, Président (1954) depuis le 25 juillet 2017
Anciens dirigeants :
- M Frederic DUVAUT, Président (1955) du 27 décembre 2005 au 25 juillet 2017
- M Michel LOUIS, Président (1947) du 04 janvier 2005 au 27 décembre 2005
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2015
- INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant du 27 mai 2015 au 25 juillet 2017
18 RUE DU PALAIS DE JUSTICE
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
Téléphone : Société
SCI ALPES PROVENCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI ALPES PROVENCE | |
Sigle de l'entreprise | S I A P | |
Entrepreneurs individuels | SCI ALPES PROVENCE | |
Identifiant de l'entreprise | 552143828 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 17 PL DES REFLETS 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 juillet 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 148 828,00 | |
Résultat net | -117 947,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 262 564 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 240 785 |
Immobilisation financière | 21 779 |
Actif circulant net | 757 043 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 757 043 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 019 610 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 334 919 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 684 690 |
Total Passif | 1 019 610 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 148 828 |
Produit d'exploitation | 148 828 |
Charge d'exploitation | 246 380 |
Résultat d'exploitation | -97 552 |
Produit financier net | 8 799 |
Charge financière | 3 634 |
Résultat financier | 5 165 |
Résultat courrant | -92 387 |
Produit exceptionnel | 1 020 |
Charges exceptionnelles | 26 581 |
Résultat exceptionnel | -25 561 |
Résultat net | -117 947 |
Siret | Etablissement |
---|---|
55214382800044 | SCI ALPES PROVENCE LA DEFENSE 2 17 PLACE DES REFLETS 92400 COURBEVOIE FRANCE |
55214382800010 | SCI ALPES PROVENCE 18 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 73300 ST JEAN DE MAURIENNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Président : DUVAUT Frederic Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 17 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 17 Septembre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 21 Juillet 2017 ; Président : LEGER Dominique en fonction le 21 Juillet 2017