M Rene LARRONDO
Administrateur de COMITE OUVRIER DU LOGEMENT
M Rene LARRONDO a 85 ans ( naissance en 1937), est Administrateur de la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT
M Rene LARRONDO peut être contacté au siège de la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT par courrier à l'adresse COMITE OUVRIER DU LOGEMENT 73 RUE DE LAMOULY BP 133 64601 ANGLET CEDEX FRANCE, par téléphone au 0559441886 ou par fax au 05 59 52 44 38
La société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT est principalement dirigée par M Rene LARRONDO qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/03/1951 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 55272156500026.
- M Bertrand BOURRUS, Président du conseil d`administration (1950) depuis le 07 septembre 2012
- M Gerard RAFFAUD, Administrateur (1948) depuis le 11 septembre 2010
- M Henri SOUHARCE, Administrateur (1955) depuis le 19 décembre 2009
- M Imed ROBBANA, Directeur général (1963) depuis le 04 février 2012
- M Jean FAVIER, Administrateur (1954) depuis le 21 septembre 2004
- M Jean RECHOU, Administrateur (1952) depuis le 07 septembre 2012
- M Thierry BERGONHE, Administrateur (1950) depuis le 21 septembre 2004
- MME Alice CABOS, Administrateur (1954) depuis le 21 septembre 2004
- MME Cecile ELISSALDE, Administrateur (1974) depuis le 19 décembre 2009
- MME Colette SCHNURRENBERGER, Administrateur (1945) depuis le 21 septembre 2004
- MME Lucette PEDESTARRES, Administrateur (1948) depuis le 21 septembre 2004
- MME Marie-Claire SALLABERRY, Administrateur (1960) depuis le 21 septembre 2004
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT est de 68 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier LASSABE, Directeur général (1953) du 26 décembre 2007 au 20 août 2011
- M Guy LASSALLE, Administrateur (1946) du 19 décembre 2009 au 13 septembre 2014
- M Jean CALIOT, Administrateur (1930) du 21 septembre 2004 au 11 septembre 2010
- M Philippe CALIOT, Administrateur (1966) du 26 décembre 2007 au 13 septembre 2014
- M Philippe SOULE, Administrateur (1962) du 19 décembre 2009 au 07 septembre 2012
- M Pierre DUPRAT, Administrateur (1934) du 21 septembre 2004 au 26 septembre 2011
- M Rene LARRONDO, Administrateur (1937) du 21 septembre 2004 au 19 décembre 2009
- MME Anne-Marie DURCUDOY, Administrateur (1941) du 19 décembre 2009 au 07 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR, Administrateur depuis le 13 septembre 2014
- CAISSE DE CREDIT MUTUEL, Administrateur depuis le 25 septembre 2010
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, Administrateur depuis le 23 octobre 2010
- CIL LOGEO, Administrateur depuis le 08 octobre 2016
- CONSEIL GENERAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Administrateur depuis le 10 novembre 2015
- EXCO SOROSTE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 novembre 2015
- SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D`HABITATIONS A LOYER MODERE LA CHAMIERE DE L`ILE DE FRANCE, Administrateur depuis le 13 février 2010
- SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE L`HABITATION COOPERATIVE, Administrateur depuis le 27 mars 2013
- CAISSE D`EPARGNE DES PAYS DE L`ADOUR, Administrateur du 21 septembre 2004 au 19 décembre 2009
- CAISSE D`EPARGNE DES PAYS DE L`ADOUR, Administrateur du 19 décembre 2009 au 17 avril 2010
- CAISSE D`EPARGNE DES PAYS DE L`ADOUR, Administrateur du 17 avril 2010 au 23 octobre 2010
- CIL COOP LOGEMENT, Administrateur du 21 septembre 2004 au 13 février 2010
- CIL LOGEO, Administrateur du 28 mars 2014 au 08 octobre 2016
- CONSEIL GENERAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Administrateur du 13 septembre 2014 au 10 novembre 2015
- CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, Administrateur du 21 septembre 2004 au 25 septembre 2010
- STE DE DEVELOPPEMENT DE L`HABITATION COOPERATIVE (SDHC), Administrateur du 19 décembre 2009 au 27 mars 2013
- STE DE DEVELOPPEMENT DE L`HABITATION COOPERATIVE SDHC, Administrateur du 21 septembre 2004 au 19 décembre 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMITE OUVRIER DU LOGEMENT | |
Sigle de l'entreprise | COL | |
Entrepreneurs individuels | COMITE OUVRIER DU LOGEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 552721565 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 73 RUE DE LAMOULY 64600 64601 ANGLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 janvier 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 25 026 000,00 | |
Résultat net | 1 732 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale | 4110A | |
Première activité | 4110A | |
Deuxième activité | 6820A | |
Troisième activité | 6810Z | |
Quatrième activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 109 772 000 |
Immobilisation incorporelle | 362 000 |
Immobilisation corporelle | 108 697 000 |
Immobilisation financière | 713 000 |
Actif circulant net | 33 683 000 |
Stock | 19 200 000 |
Avance | 20 000 |
Créance | 8 296 000 |
Placement | 6 167 000 |
Total Actif | 143 455 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 34 179 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 012 000 |
Dette | 106 264 000 |
Total Passif | 143 455 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 25 026 000 |
Produit d'exploitation | 25 075 000 |
Charge d'exploitation | 21 226 000 |
Résultat d'exploitation | 3 849 000 |
Produit financier net | 176 000 |
Charge financière | 2 779 000 |
Résultat financier | -2 602 000 |
Résultat courrant | 1 247 000 |
Produit exceptionnel | 1 393 000 |
Charges exceptionnelles | 908 000 |
Résultat exceptionnel | 485 000 |
Résultat net | 1 732 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
55272156500026 | COMITE OUVRIER DU LOGEMENT 73 RUE DE LAMOULY BP 133 64601 ANGLET CEDEX FRANCE |
55272156500026 | COMITE OUVRIER DU LOGEMENT 73 RUE DE LAMOULY BP 133 64601 ANGLET CEDEX FRANCE |
55272156500026 | COMITE OUVRIER DU LOGEMENT 73 RUE DE LAMOULY BP 133 64601 ANGLET CEDEX FRANCE |
55272156500042 | COMITE OUVRIER DU LOGEMENT LE COL 79 B COURS D ALBRET 33000 BORDEAUX FRANCE |
55272156500059 | COMITE OUVRIER DU LOGEMENT 112 BOULEVARD ALSACE LORRAINE 64000 PAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 à 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 à 12h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Directeur général : ROBBANA Imed ; Administrateur : SOUHARCE Henri Jean-Luc ; Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCEHARCOUET Christian ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTESTEILETCHE Frédéric Jean-Bernard ; Administrateur : RECHOU Jean Jacques ; Administrateur : CONSEIL GENERAL DES PYRENEES-ATLANTIQUESOLIVE Claude, René, Achille ; Administrateur : SCHNURRENBERGER Colette ; Administrateur : ACTION LOGEMENT IMMOBILIERCLAVE Jacques François ; Administrateur : PEDESTARRES Lucette ; Administrateur : BERGONHE Thierry ; Administrateur : CABOS Alice ; Administrateur : SALLABERRY Marie-Claire ; Administrateur : LUDOVICO Priscila ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUEHIRIGOYEN Roland ; Administrateur : Les Coop'HLM DéveloppementLOURIER Vincent Jacques ; Administrateur : CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUENEYBOURGER Patrick ; Administrateur : DECREUSE Dominique ; Administrateur : DEUBEL-DESTOUESSE Danielle, Marie Thérèse ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO SOROSTE ; Commissaire aux comptes suppléant : BOS Bernadette ; Sans correspondance / non repris : ELISSALDE Cécile