M Eric AUBIN
Administrateur de NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE
M Eric AUBIN a 60 ans ( naissance en 1962), est Administrateur de la société NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE
M Eric AUBIN peut être contacté au siège de la société NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE par courrier à l'adresse NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIE 600 CASE 263 RUE DE PARIS 93516 MONTREUIL CEDEX FRANCE, par téléphone au 0149886800 ou par fax au 01 49 88 68 65
La société NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE est principalement dirigée par M Eric AUBIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Édition de revues et périodiques ,éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Édition de revues et périodiques), les activités sont :
- Édition de revues et périodiques
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
La société NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/01/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 56203977600025.
- M Cedric ROBERT, Administrateur (1974) depuis le 28 juillet 2017
- M Charles DASSONVILLE-GROSBORNE, Administrateur (1971) depuis le 27 juillet 2016
- M David DUGUE, Administrateur (1970) depuis le 27 juillet 2016
- M Eric AUBIN, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 27 juillet 2016
- M Jean MARIE, Commissaire aux comptes suppléant (1950) depuis le 25 août 2015
- M Laurent PAGNIER, Administrateur (1969) depuis le 05 septembre 2012
- M Simon GEVAUDAN, Administrateur (1981) depuis le 13 août 2011
- M Stephane PUIFOURCAT, Directeur général (1969) depuis le 27 juillet 2016
- M Stephane TISON, Administrateur (1968) depuis le 12 juillet 2013
- M Thierry NIER, Administrateur (1976) depuis le 25 août 2015
- MME Patricia GAUTHIER, Administrateur (1968) depuis le 27 juillet 2016
- MME Valerie LEFEBVRE, Administrateur (1965) depuis le 27 juillet 2016
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE est de 53 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain DELECOLLE, Administrateur (1962) du 22 août 2006 au 05 septembre 2012
- M Alain GUINOT, Directeur général (1950) du 24 août 2004 au 20 février 2010
- M Eric LAFONT, Administrateur (1967) du 12 juillet 2013 au 25 août 2015
- M Frederic IMBERCHT, Administrateur (1962) du 16 septembre 2008 au 21 octobre 2008
- M Frederic IMBRECHT, Administrateur (1962) du 21 octobre 2008 au 12 juillet 2013
- M Gregory ROUX, Administrateur (1972) du 20 février 2010 au 25 août 2015
- M Michel DONEDDU, Administrateur (1951) du 17 août 2004 au 12 juillet 2013
- M Pascal JOLY, Administrateur (1959) du 14 août 2007 au 05 septembre 2012
- M Philippe TEXIER, Administrateur (1961) du 16 septembre 2008 au 27 juillet 2016
- MME Agnes LESTRA, Administrateur (1961) du 16 septembre 2008 au 27 juillet 2016
- MME Agnes NATON, Président du conseil d`administration (1961) du 20 février 2010 au 27 juillet 2016
- MME Agnes NATON, Directeur général (1961) du 12 juillet 2013 au 27 juillet 2016
- MME Colette DUYNSLAEGER, Administrateur (1959) du 25 août 2015 au 27 juillet 2016
- MME Yolande GAFFIE, Administrateur (1980) du 05 septembre 2012 au 27 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- SZLIFKE CONSEIL FINANCE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 août 2015
263 RUE DE PARIS
93100 MONTREUIL
Téléphone : 0149886800 Société
NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE | |
Entrepreneurs individuels | NOUVELLE SOCIETE ANONYME LA VIE OUVRIERE | |
Identifiant de l'entreprise | 562039776 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 263 RUE DE PARIS 93100 93516 MONTREUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 28 octobre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 7 591 000,00 | |
Résultat net | 93 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5814Z : Édition de revues et périodiques | |
Activité principale de l'entreprise | 5814Z : Édition de revues et périodiques | |
Activité principale | 5814Z | |
Première activité | 5814Z | |
Deuxième activité | 5811Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Édition de revues et périodiques | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne | |
Principal | éditeur de revues et périodiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 653 000 |
Immobilisation incorporelle | 251 000 |
Immobilisation corporelle | 351 000 |
Immobilisation financière | 51 000 |
Actif circulant net | 1 232 000 |
Stock | 80 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 148 000 |
Placement | 4 000 |
Total Actif | 1 885 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 247 000 |
Autres fonds | 21 000 |
Provision | 0 |
Dette | 3 111 000 |
Total Passif | 1 885 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 591 000 |
Produit d'exploitation | 8 565 000 |
Charge d'exploitation | 8 884 000 |
Résultat d'exploitation | -319 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | -322 000 |
Produit exceptionnel | 424 000 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | 415 000 |
Résultat net | 93 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Édition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité