M Bernard PFISTER
Président de SOFRA HAFA FRANCE
M Bernard PFISTER a 84 ans ( naissance en 1938), est Président de la société SOFRA HAFA FRANCE
M Bernard PFISTER peut être contacté au siège de la société SOFRA HAFA FRANCE par courrier à l'adresse SOFRA HAFA FRANCE ALLEE CLOTAIRE 1ER ZONE INDUSTRIELLE 76190 YVETOT FRANCE
La société SOFRA HAFA FRANCE est principalement dirigée par M Bernard PFISTER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ,pompe à essence, pompiste, vendeur de carburant, station essence
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4730Z (Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
- le commerce de détail de carburants pour véhicules automobiles et motocycles
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de carburants (cf46.71Z)
- le commerce de détail de gaz de pétrole liquéfié pour la cuisine ou le chauffage (cf47.78B)
La société SOFRA HAFA FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 56205554100022.
- M Julien HUE, Président (1981) depuis le 13 avril 2016
Anciens dirigeants :
- M Bernard PFISTER, Président (1938) du 07 juin 2005 au 29 mai 2007
- M Denis GREMONT, Président (1952) du 29 mai 2007 au 23 juin 2009
- M Francois PFISTER, Président (1974) du 17 avril 2013 au 15 avril 2014
- M Lawrence DALBERA, Président (1970) du 23 juin 2009 au 07 mai 2011
- M Lawrence DALBERA, Président (1970) du 15 avril 2014 au 13 avril 2016
- M Philippe TECHY, Président (1952) du 23 décembre 2003 au 17 avril 2013
Dirigeants personne morale:
- EUROPEENNE DE REVISION ET D`EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 mai 2015
- FIDEREC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 mai 2015
ALL CLOTAIRE 1ER
76190 YVETOT
Téléphone : Société
SOFRA HAFA FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFRA HAFA FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | SOFRA HAFA FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 562055541 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | ALL CLOTAIRE 1ER 76190 YVETOT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 06 décembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 612 456,00 | |
Résultat net | 2 421,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4730Z : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4730Z : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | |
Synonyme | pompe à essence, pompiste, vendeur de carburant, station essence | |
Principal | station essence |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 152 |
Immobilisation incorporelle | 379 |
Immobilisation corporelle | 1 697 |
Immobilisation financière | 76 |
Actif circulant net | 334 654 |
Stock | 90 434 |
Avance | 0 |
Créance | 118 436 |
Placement | 125 784 |
Total Actif | 336 803 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 202 158 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 134 646 |
Total Passif | 336 804 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 612 456 |
Produit d'exploitation | 612 473 |
Charge d'exploitation | 607 099 |
Résultat d'exploitation | 5 374 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 745 |
Résultat financier | -1 745 |
Résultat courrant | 3 629 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 2 421 |
Siret | Etablissement |
---|---|
56205554100022 | SOFRA HAFA FRANCE ALLEE CLOTAIRE 1ER ZONE INDUSTRIELLE 76190 YVETOT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 01090 Services de l'automobile
Président : DALBERA Lawrence, Olivier, Renaud. Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES - EREC ASSOCIES SA (SA). Commissaire aux comptes suppléant : COLOMES Jean-François.
Président : TECHY Philippe Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES - EREC ASSOCIES SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COLOMES Jean-François
Président : PFISTER François Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES - EREC ASSOCIES SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COLOMES Jean-François
Président : DALBERA Lawrence, Olivier, Renaud Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : COLOMES Jean-François
Président : DALBERA Lawrence, Olivier, Renaud Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FIDEREC (SARL)
Président : HUE Julien, Denis, Jean-Paul Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FIDEREC (SARL)
Président : HOLDYS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEREC (SARL)