M Fabrice VAN BELLE
Administrateur de KAUFEL SA
M Fabrice VAN BELLE a 58 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société KAUFEL SA
M Fabrice VAN BELLE peut être contacté au siège de la société KAUFEL SA par courrier à l'adresse KAUFEL SA ROUTE DE SAINT MARTIN D ORDON 89330 PIFFONDS FRANCE
La société KAUFEL SA est principalement dirigée par M Fabrice VAN BELLE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'appareils d'éclairage électrique ,fabricant d'éclairages, fabricant de luminaires, fabricant de lampes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2740Z (Fabrication d'appareils d'éclairage électrique), les activités sont :
- Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
- Cette sous-classe comprend la fabrication d'ampoules et de tubes électriques, et de leurs pièces (à l'exception des ébauches de verre pour ampoules électriques), la fabrication d'appareils d'éclairage ainsi que de lampes de table et de lampadaires (Ã
- la fabrication de lampes à décharge, à incandescence, à fluorescence, à ultraviolet, à infrarouge, etc., leurs ampoules et accessoires
- la fabrication de plafonniers
- la fabrication de chandeliers
- la fabrication de lampes de table (dispositifs d'éclairage)
- la fabrication d'ornements électriques pour arbres de Noël
- la fabrication de dispositifs lumineux décoratifs pour foyers
- la fabrication d'appareils et de dispositifs pour la production de la lumière-éclair
- la fabrication de lampes anti-insectes
- la fabrication de lanternes (au carbure, électriques, au gaz, à l'essence, au kérosène, etc.)
- la fabrication de projecteurs
- la fabrication d'appareils d'éclairage de rue (à l'exception des feux de signalisation)
- la fabrication d'appareils d'éclairage pour le matériel de transport (véhicules à moteur, avions, navires, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de verre et d'éléments en verre pour les appareils d'éclairage (cf23.19Z)
- la fabrication de dispositifs de câblage porteurs de courant pour les appareils d'éclairage (cf27.33Z)
- la fabrication de plafonniers ventilateurs ou de ventilateurs de salles de bain avec éclairage intégré (cf27.51Z)
- la fabrication d'appareils électriques de signalisation, tels que les feux de signalisation et les équipements de signalisation pour piétons (cf27.90Z)
- la fabrication de signaux électriques (cf27.90Z)
La société KAUFEL SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/11/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 56207723000026.
- M Andre CASTELLA, Président (1965) depuis le 26 décembre 2016
- M Jacques MULBERT, Administrateur (1965) depuis le 11 mars 2017
- M Jean-Yves CACHAT, Administrateur (1957) depuis le 12 août 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société KAUFEL SA est de 62 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christopher HARTMANN, Administrateur (1961) du 28 septembre 2004 au 03 juin 2008
- M David ALYEA, Administrateur (1959) du 11 janvier 2014 au 12 août 2015
- M Fabrice GLORIEUX, Administrateur (1964) du 12 août 2015 au 11 mars 2017
- M Fabrice VAN BELLE, Président du conseil d`administration (1966) du 28 septembre 2004 au 01 mai 2010
- M Fabrice VAN BELLE, Président du conseil d`administration (1966) du 01 mai 2010 au 10 février 2016
- M Jean-Yves CACHAT, Président du conseil d`administration (1957) du 10 février 2016 au 26 décembre 2016
- M Kenneth FLUKE, Administrateur (1959) du 28 septembre 2004 au 01 mai 2010
- M Philippe VERBEURGT, Administrateur (1984) du 16 juillet 2016 au 26 décembre 2016
- M William SMITH, Administrateur (1963) du 28 septembre 2004 au 01 mai 2010
- M William SMITH JR, Administrateur (1963) du 01 mai 2010 au 12 août 2015
- M William WEAVER, Administrateur (1963) du 01 mai 2010 au 11 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 août 2015
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 août 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 août 2017
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire du 12 août 2015 au 17 août 2017
RTE DE SAINT MARTIN D'ORDON
89330 PIFFONDS
Téléphone : Société
KAUFEL SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KAUFEL SA | |
Entrepreneurs individuels | KAUFEL SA | |
Identifiant de l'entreprise | 562077230 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | RTE DE SAINT MARTIN D'ORDON 89330 PIFFONDS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013) | 6 267 000,00 | |
Résultat net | 247 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2740Z : Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | |
Activité principale de l'entreprise | 2740Z : Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | |
Activité principale | 2740Z | |
Première activité | 2740Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | |
Synonyme | fabricant d'éclairages, fabricant de luminaires, fabricant de lampes | |
Principal | fabricant de luminaires |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 398 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 000 |
Immobilisation corporelle | 379 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 7 030 000 |
Stock | 0 |
Avance | 7 000 |
Créance | 6 945 000 |
Placement | 78 000 |
Total Actif | 7 428 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 671 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 757 000 |
Total Passif | 7 428 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 267 000 |
Produit d'exploitation | 6 752 000 |
Charge d'exploitation | 6 461 000 |
Résultat d'exploitation | 291 000 |
Produit financier net | 71 000 |
Charge financière | 80 |
Résultat financier | 71 000 |
Résultat courrant | 362 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 810 |
Résultat exceptionnel | -810 |
Résultat net | 247 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
56207723000026 | KAUFEL SA ROUTE DE SAINT MARTIN D ORDON 89330 PIFFONDS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 Ã 16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02542 Métallurgie Aisne
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01576 Métallurgie Cher
- 01375 Métallurgie Doubs
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 01159 Métallurgie Nièvre
- 02700 Métallurgie Oise
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01732 Métallurgie Yonne
- 00292 Plasturgie
Président du conseil d'administration : VAN BELLE Fabrice Jean PierreDirecteur général : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre. Administrateur : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre. Administrateur : FLUKE Kenneth Wesley. Administrateur : SMITH JR William David. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric.
Président du conseil d'administration : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre Directeur général : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre Administrateur : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre Administrateur : SMITH JR William David Administrateur : WEAVER William Edward Commissaire aux comptes titulaire : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric
Président du conseil d'administration : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre Directeur général : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre Administrateur : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre Administrateur : SMITH JR William David Administrateur : WEAVER William Edward Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 20 Mars 2012
Président du conseil d'administration Directeur général : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre modification le 17 Janvier 2013 Administrateur : SMITH JR William David modification le 09 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 20 Mars 2012 Administrateur : ALYEA David Leslie en fonction le 09 Janvier 2014
Président du conseil d'administration Directeur général : VAN BELLE Fabrice Jean Pierre modification le 17 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 20 Mars 2012 Administrateur : GLORIEUX Fabrice Paul en fonction le 10 Août 2015 Administrateur : CACHAT Jean-Yves en fonction le 10 Août 2015
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 20 Mars 2012 Administrateur : GLORIEUX Fabrice Paul en fonction le 10 Août 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : CACHAT Jean-Yves modification le 08 Février 2016
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 20 Mars 2012 Administrateur : GLORIEUX Fabrice Paul en fonction le 10 Août 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : CACHAT Jean-Yves modification le 08 Février 2016 Administrateur : VERBEURGT Philippe en fonction le 13 Juillet 2016
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 20 Mars 2012 ; Administrateur : GLORIEUX Fabrice Paul en fonction le 10 Août 2015 ; Président Directeur général : CASTELLA André en fonction le 22 Décembre 2016
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 20 Mars 2012 ; Président Directeur général : CASTELLA André en fonction le 22 Décembre 2016 ; Administrateur : CACHAT Jean-Yves en fonction le 09 Mars 2017 ; Administrateur : MULBERT Jacques Joseph en fonction le 09 Mars 2017
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 ; Président Directeur général : CASTELLA André en fonction le 22 Décembre 2016 ; Administrateur : CACHAT Jean-Yves en fonction le 09 Mars 2017 ; Administrateur : MULBERT Jacques Joseph en fonction le 09 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 14 Août 2017
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 20 Mars 2012 ; Président Directeur général : CASTELLA Andréa modification le 29 Mars 2018 ; Administrateur : MULBERT Jacques Joseph en fonction le 09 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 14 Août 2017 ; Administrateur : GUERRA SANCHEZ Viginia en fonction le 24 Juillet 2019
Président, Directeur général : MULBERT Jacques, Joseph ; Administrateur : MULBERT Jacques Joseph ; Administrateur : GUERRA SANCHEZ Viginia ; Administrateur : TOFFIN Claude, Jeanne, Henriette ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Président, Directeur général : MULBERT Jacques, Joseph ; Administrateur : MULBERT Jacques Joseph ; Administrateur : TOFFIN Claude, Jeanne, Henriette ; Administrateur : LALEUF Fabien ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Président du conseil d'administration, Directeur général : LALEUF Fabien ; Administrateur : TOFFIN Claude, Jeanne, Henriette ; Administrateur : LALEUF Fabien ; Administrateur : ROUSSEAU François, Marie, Lyonel ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ROUSSEAU François, Marie, Lyonelà; Administrateur : TOFFIN Claude, Jeanne, Henrietteà; Administrateur : LALEUF Fabienà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.Aà; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID