MME Brigitte BOIVIN
Président du conseil de surveillance de LANDOTO
MME Brigitte BOIVIN a 72 ans ( naissance en 1952), elle est Président du conseil de surveillance de la société LANDOTO
MME Brigitte BOIVIN peut être contacté au siège de la société LANDOTO par courrier à l'adresse LANDOTO 8 BOULEVARD DES CIGALES 40130 CAPBRETON FRANCE
La société LANDOTO est principalement dirigée par MME Brigitte BOIVIN qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société LANDOTO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 56272014400061.
- M Pierre BOIVIN, Président (1957) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marie BERCKMANS, Président du conseil de surveillance (1938) du 19 janvier 2005 au 13 septembre 2012
- MME Brigitte BOIVIN, Président du conseil de surveillance (1952) du 13 septembre 2012 au 10 mars 2016
- MME Margaux BOIVIN, Vice-président (1984) du 17 décembre 2013 au 10 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET D`AUDIT LISSARRAGUE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LANDOTO | |
Entrepreneurs individuels | LANDOTO | |
Identifiant de l'entreprise | 562720144 | |
Numéro interne du siège | 00061 | |
Adresse | 8 BD DES CIGALES 40130 CAPBRETON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 02 novembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 1 967 000,00 | |
Résultat net | -177 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale | 4520A | |
Première activité | 4532Z | |
Deuxième activité | 4511Z | |
Troisième activité | 4531Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 600 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 588 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 3 534 000 |
Stock | 931 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 251 000 |
Placement | 2 349 000 |
Total Actif | 4 134 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 324 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 177 000 |
Dette | 633 000 |
Total Passif | 4 134 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 967 000 |
Produit d'exploitation | 2 211 000 |
Charge d'exploitation | 2 252 000 |
Résultat d'exploitation | -42 000 |
Produit financier net | 31 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 28 000 |
Résultat courrant | -14 000 |
Produit exceptionnel | 111 000 |
Charges exceptionnelles | 274 000 |
Résultat exceptionnel | -164 000 |
Résultat net | -177 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
56272014400061 | LANDOTO 8 BOULEVARD DES CIGALES 40130 CAPBRETON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 58 90 06 84 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dax.fr.
Les greffiers sont : TACHOIRES Fabrice
Le greffe est ouvert 09h-12h/14h-17h
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Président du Directoire : BOIVIN Pierre Président du Conseil de Surveillance : BOIVIN Brigitte né(e) DOELSH Commissaire aux comptes titulaire : TROLLIET Françoise Commissaire aux comptes suppléant : CAUSSIMONT Xavier Membre du Directoire : PAIRAUD Philippe Vice-président et membre du conseil de surveillance : BOIVIN Margaux Membre du Conseil de Surveillance : BOIVIN Lambert
SARL Juris Consultant 10, allée Véga Centre d'Affaires Erdian (case13) 64600 Anglet
SARL Juris Consultant 10, allée Véga Centre d'Affaires Erdian (case13) 64600 Anglet
au fonds cédé 63, avenue du 1er Mai 40220 Tarnos
Président : BOIVIN Pierre Commissaire aux comptes titulaire : TROLLIET Françoise Commissaire aux comptes suppléant : CAUSSIMONT Xavier
Président : BOIVIN Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : TROLLIET Françoise ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT LISSARRAGUE (SARLU)
LANDOTO SOCIETE NOUVELLE 8, boulevard des Cigales 40130 Capbreton- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.