MME Jeanne-Marie SIBILLE
Administrateur de SIBILLE
MME Jeanne-Marie SIBILLE a 91 ans ( naissance en 1933), elle est Administrateur de la société SIBILLE
MME Jeanne-Marie SIBILLE peut être contacté au siège de la société SIBILLE par courrier à l'adresse SIBILLE 160 ROUTE DE MARSEILLE BP 89 26202 MONTELIMAR CEDEX FRANCE
La société SIBILLE est principalement dirigée par MME Jeanne-Marie SIBILLE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4674A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
- le commerce de gros de quincaillerie générale (visserie, boulonnerie, clous, fils, grillages, tréfilés)
- le commerce de gros d'outils tels que marteaux, scies, tournevis et outils similaires à main
La société SIBILLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/03/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 56298012800010.
- M Jean-Pierre LENOIR, Commissaire aux comptes titulaire (1949) depuis le 21 octobre 2015
- M Philippe WOLPIN, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 21 octobre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SIBILLE est de 70 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian SIBILLE, Président (1959) du 17 février 2004 au 18 décembre 2010
- M Christian SIBILLE, Président (1959) du 18 décembre 2010 au 03 janvier 2015
- M Francois SIBILLE, Directeur général (1954) du 17 février 2004 au 18 décembre 2010
- M Jean SIBILLE, Administrateur (1933) du 17 février 2004 au 18 décembre 2010
- MME Gisele CAHN, Administrateur (1924) du 17 février 2004 au 18 décembre 2010
- MME Jeanne-Marie SIBILLE, Administrateur (1933) du 17 février 2004 au 18 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
- ERIC CHAMPION DEVELOPPEMENT, Président depuis le 03 janvier 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 janvier 2015 : SIBILLE Christian Alain nom d'usage : SIBILLE n'est plus président. Société civile ERIC CHAMPION DEVELOPPEMENT devient président.)
- 30 novembre 2015 : SA BOREL JEAN ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. REBOUL Joël nom d'usage : REBOUL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LENOIR Jean-Pierre nom d'usage : LENOIR devient commissaire aux comptes titulaire. WOLPIN Philippe nom d'usage : WOLPIN devient commissaire aux comptes suppléant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SIBILLE | |
Entrepreneurs individuels | SIBILLE | |
Identifiant de l'entreprise | 562980128 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 160 RTE DE MARSEILLE 26200 26202 MONTELIMAR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1962 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1962 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 26 836 000,00 | |
Résultat net | -306 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4674A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4674A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Activité principale | 4674A | |
Première activité | 4674A | |
Deuxième activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros | |
Principal | quincailler de gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 662 000 |
Immobilisation incorporelle | 271 000 |
Immobilisation corporelle | 1 259 000 |
Immobilisation financière | 133 000 |
Actif circulant net | 6 450 000 |
Stock | 2 890 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 438 000 |
Placement | 122 000 |
Total Actif | 8 112 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 018 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 35 000 |
Dette | 6 059 000 |
Total Passif | 8 112 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 26 836 000 |
Produit d'exploitation | 27 227 000 |
Charge d'exploitation | 27 738 000 |
Résultat d'exploitation | -511 000 |
Produit financier net | 113 000 |
Charge financière | 124 000 |
Résultat financier | -11 000 |
Résultat courrant | -522 000 |
Produit exceptionnel | 717 000 |
Charges exceptionnelles | 502 000 |
Résultat exceptionnel | 216 000 |
Résultat net | -306 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
56298012800010 | SIBILLE 160 ROUTE DE MARSEILLE BP 89 26202 MONTELIMAR CEDEX FRANCE |
56298012800093 | SIBILLE ZONE INDUSTRIELLE RUE JEAN MONNET 07200 AUBENAS |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00731 Commerce de quincaillerie interrégionale cadres
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00804 VRP
A l'adresse du fonds vendu Quartier de Chauvière 07400 ROCHEMAURE
SIBILLE Christian Alain nom d'usage : SIBILLE n'est plus président. Société civile ERIC CHAMPION DEVELOPPEMENT devient président.
SA BOREL JEAN ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. REBOUL Joël nom d'usage : REBOUL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LENOIR Jean-Pierre nom d'usage : LENOIR devient commissaire aux comptes titulaire. WOLPIN Philippe nom d'usage : WOLPIN devient commissaire aux comptes suppléant.