M Martin VERGIEN
Président de SOCIETE APPLICATION DES GAZ
M Martin VERGIEN a 54 ans ( naissance en 1970), est Président de la société SOCIETE APPLICATION DES GAZ
M Martin VERGIEN peut être contacté au siège de la société SOCIETE APPLICATION DES GAZ par courrier à l'adresse SOCIETE APPLICATION DES GAZ SEVYLOR LE FAVIER ROUTE DE BRIGNAIS 69230 ST GENIS LAVAL FRANCE, par téléphone au 0478868700
La société SOCIETE APPLICATION DES GAZ est principalement dirigée par M Martin VERGIEN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques ,métallurgie, fabricant de réservoirs, fabriquant de citernes, fabricant de conteneurs métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2529Z (Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques), les activités sont :
- Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques
- la fabrication de grands réservoirs, de citernes et de cuves métalliques fixes
- la fabrication de bouteilles, citernes et réservoirs métalliques pour gaz comprimés ou liquéfiés
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de fûts, tonnelets, bidons, boites, seaux, etcmétalliques, quelle qu'en soit leur taille pour le transport des marchandises (cf25.91Z)
- la fabrication de conteneurs de transport (cf29.20Z)
La société SOCIETE APPLICATION DES GAZ est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/06/1958 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57205157100030.
- M Richard WUERTHELE, Président (1961) depuis le 22 décembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Alain BRUNELLE, Président (1951) du 19 janvier 2005 au 21 mars 2006
- M Bruno CERCLEY, Président (1959) du 21 mars 2006 au 23 décembre 2008
- M Daniel GLIDDEN, Administrateur (1956) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2005
- M Marc HILL, Président (1971) du 07 septembre 2013 au 22 décembre 2016
- M Martin VERGIEN, Président (1970) du 05 octobre 2012 au 07 septembre 2013
- M Samie SOLOMON, Président (1959) du 23 décembre 2008 au 05 mai 2009
- M Thomas SEIFERT, Président (1964) du 05 mai 2009 au 05 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 décembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 décembre 2008 : CERCLEY Bruno Marc Patrick nom d'usage : CERCLEY Bruno n'est plus président.. SOLOMON Samie Allen nom d'usage : SOLOMON Samie Allen devient président..)
- 14 décembre 2008 : SA ERNST ET YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. SA à conseil d'administration SA AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. SA à conseil d'administration PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire.. BORIS Etienne nom d'usage : BORIS Etienne devient commissaire aux comptes suppléant..)
- 26 avril 2009 : SOLOMON Samie Allen nom d'usage : SOLOMON Samie Allen n'est plus président.. SEIFERT Thomas nom d'usage : SEIFERT Thomas devient président..)
- 25 octobre 2012 : GUEGUEN Philippe nom d'usage : GUEGUEN devient commissaire aux comptes suppléant. BORIS Etienne nom d'usage : BORIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 25 octobre 2012 : SEIFERT Thomas nom d'usage : SEIFERT n'est plus président. VERGIEN Martin nom d'usage : VERGIEN devient président.)
- 25 septembre 2013 : VERGIEN Martin nom d'usage : VERGIEN n'est plus président. HILL Marc Alan nom d'usage : HILL devient président.)
- 06 janvier 2017 : HILL Marc Alan nom d'usage : HILL n'est plus président. WUERTHELE Richard Michael nom d'usage : WUERTHELE devient président)
- 05 août 2018 : SA à conseil d'administration PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GUEGUEN Philippe nom d'usage : GUEGUEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT devient commissaire aux comptes)
- 04 avril 2019 : WUERTHELE Richard Michael nom d'usage : WUERTHELE n'est plus président. VERGIEN Martin nom d'usage : VERGIEN devient président)
RTE DE BRIGNAIS
69230 SAINT GENIS LAVAL
Téléphone : 0478868700 Société
SOCIETE APPLICATION DES GAZ
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE APPLICATION DES GAZ | |
Sigle de l'entreprise | ADG | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE APPLICATION DES GAZ | |
Identifiant de l'entreprise | 572051571 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | RTE DE BRIGNAIS 69230 SAINT GENIS LAVAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 2 000 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 107 952 000,00 | |
Résultat net | 3 761 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2529Z : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques | |
Activité principale de l'entreprise | 2529Z : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques | |
Activité principale | 2529Z | |
Première activité | 4674B | |
Deuxième activité | 2529Z | |
Troisième activité | 4669B | |
Quatrième activité | 4641Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de réservoirs, fabriquant de citernes, fabricant de conteneurs métalliques | |
Principal | fabricant de réservoirs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 51 137 000 |
Immobilisation incorporelle | 801 000 |
Immobilisation corporelle | 13 911 000 |
Immobilisation financière | 36 425 000 |
Actif circulant net | 75 492 000 |
Stock | 28 079 000 |
Avance | 26 000 |
Créance | 46 692 000 |
Placement | 695 000 |
Total Actif | 126 629 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 75 807 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 826 000 |
Dette | 45 996 000 |
Total Passif | 126 629 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 107 952 000 |
Produit d'exploitation | 109 431 000 |
Charge d'exploitation | 111 140 000 |
Résultat d'exploitation | -1 710 000 |
Produit financier net | 7 862 000 |
Charge financière | 2 252 000 |
Résultat financier | 5 610 000 |
Résultat courrant | 3 901 000 |
Produit exceptionnel | 1 128 000 |
Charges exceptionnelles | 1 033 000 |
Résultat exceptionnel | 95 000 |
Résultat net | 3 761 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57205157100030 | SOCIETE APPLICATION DES GAZ SEVYLOR LE FAVIER ROUTE DE BRIGNAIS 69230 ST GENIS LAVAL FRANCE |
57205157100246 | SOCIETE APPLICATION DES GAZ SEVYLOR ROUTE DE BRIGNAIS 69630 CHAPONOST FRANCE |
57205157100279 | SOCIETE APPLICATION DES GAZ CAMPINGAZ 420 RUE D ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00923 Métallurgie Charente Maritime
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00920 Métallurgie Vienne
- 01732 Métallurgie Yonne
CERCLEY Bruno Marc Patrick nom d'usage : CERCLEY Bruno n'est plus président.. SOLOMON Samie Allen nom d'usage : SOLOMON Samie Allen devient président..
SA ERNST ET YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. SA à conseil d'administration SA AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. SA à conseil d'administration PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire.. BORIS Etienne nom d'usage : BORIS Etienne devient commissaire aux comptes suppléant..
Au lieu du fonds cédé, route de Brignais, Lieudit Le Favier 69230 SAINT GENIS LAVAL
SOLOMON Samie Allen nom d'usage : SOLOMON Samie Allen n'est plus président.. SEIFERT Thomas nom d'usage : SEIFERT Thomas devient président..
GUEGUEN Philippe nom d'usage : GUEGUEN devient commissaire aux comptes suppléant. BORIS Etienne nom d'usage : BORIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
SEIFERT Thomas nom d'usage : SEIFERT n'est plus président. VERGIEN Martin nom d'usage : VERGIEN devient président.
VERGIEN Martin nom d'usage : VERGIEN n'est plus président. HILL Marc Alan nom d'usage : HILL devient président.
HILL Marc Alan nom d'usage : HILL n'est plus président. WUERTHELE Richard Michael nom d'usage : WUERTHELE devient président
SA à conseil d'administration PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GUEGUEN Philippe nom d'usage : GUEGUEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT devient commissaire aux comptes
WUERTHELE Richard Michael nom d'usage : WUERTHELE n'est plus président. VERGIEN Martin nom d'usage : VERGIEN devient président
VERGIEN Martin nom d\'usage : VERGIEN n\'est plus président. PICCOU Sotirakis nom d\'usage : PICCOU devient président. GENDRE Thierry Georges Camille Amédée nom d\'usage : GENDRE devient directeur général
SA Ã conseil d\'administration SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT n\'est plus commissaire aux comptes. SAS Ã capital variable ERNST & YOUNG AUDIT devient commissaire aux comptes