M Robert FLEXON
Administrateur de ANTARGAZ-FINAGAZ
M Robert FLEXON a 66 ans ( naissance en 1958), est Administrateur de la société ANTARGAZ-FINAGAZ
M Robert FLEXON peut être contacté au siège de la société ANTARGAZ-FINAGAZ par courrier à l'adresse ANTARGAZ FINAGAZ LA PLAINE BASSE AVENUE DE LA CIME 91130 RIS ORANGIS FRANCE, par téléphone au 0248511432 ou par fax au 04Â 68Â 48Â 11Â 83
La société ANTARGAZ-FINAGAZ est principalement dirigée par M Robert FLEXON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en combustibles, vendeur de combustibles en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4671Z (Commerce de gros de combustibles et de produits annexes), les activités sont :
- Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
- le commerce de gros de carburants, de graisses, de lubrifiants, d'huiles, tels que :
- charbon de bois, charbon, coke, bois de chauffage, naphte
- pétrole brut, gasoil, essence, mazout, kérosène
- gaz de pétrole liquéfié, butane et propane
- huiles de graissage et graisses lubrifiantes, produits pétroliers raffinés
La société ANTARGAZ-FINAGAZ est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/09/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57212604300791.
- M Eric NADDEO, Directeur général (1962) depuis le 05 novembre 2011
- M Eric NADDEO, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 16 février 2016
- M John WALSH JR, Administrateur (1955) depuis le 18 juillet 2013
- M John WALSH JR, Directeur général délégué (1955) depuis le 07 juillet 2015
- M Kirk OLIVER, Administrateur (1958) depuis le 18 juillet 2013
- M Roger PERREAULT, Administrateur (1964) depuis le 05 mai 2016
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société ANTARGAZ-FINAGAZ est de 65 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Anthony MENDICINO, Administrateur (1948) du 18 mai 2004 au 02 octobre 2007
- M Donald GROTH, Administrateur (1966) du 10 août 2004 au 18 juillet 2013
- M Francois VARAGNE, Président-directeur général (1955) du 18 mai 2004 au 05 novembre 2011
- M Lon GREENBERG, Administrateur (1950) du 18 mai 2004 au 16 février 2016
- M Lon GREENBERG, Président du conseil d`administration (1950) du 05 novembre 2011 au 04 septembre 2015
- M Peter KELLY, Administrateur (1957) du 15 avril 2008 au 16 juillet 2011
- M Robert FLEXON, Administrateur (1958) du 16 juillet 2011 au 20 août 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 avril 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 avril 2015
- HC CONSEIL, Administrateur depuis le 16 juillet 2011
- ANTARGAZ, Administrateur du 04 avril 2006 au 16 juillet 2011
AV DE LA CIME
91130 RIS ORANGIS
Téléphone : 0248511432 Société
ANTARGAZ-FINAGAZ
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANTARGAZ-FINAGAZ | |
Entrepreneurs individuels | ANTARGAZ-FINAGAZ | |
Identifiant de l'entreprise | 572126043 | |
Numéro interne du siège | 00791 | |
Adresse | 4 PL VICTOR HUGO 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 mars 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 3 935 349,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2016) | 669 011 000,00 | |
Résultat net | 51 574 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4671Z : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes | |
Activité principale de l'entreprise | 4671Z : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes | |
Activité principale | 4671Z | |
Première activité | 4671Z | |
Deuxième activité | 4778B | |
Troisième activité | 4322B | |
Quatrième activité | 4730Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en combustibles, vendeur de combustibles en gros | |
Principal | grossiste en combustibles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 397 146 000 |
Immobilisation incorporelle | 22 295 000 |
Immobilisation corporelle | 301 166 000 |
Immobilisation financière | 73 686 000 |
Actif circulant net | 334 448 000 |
Stock | 27 352 000 |
Avance | 2 990 000 |
Créance | 110 915 000 |
Placement | 193 191 000 |
Total Actif | 731 594 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 338 127 000 |
Autres fonds | 507 000 |
Provision | 4 547 000 |
Dette | 388 413 000 |
Total Passif | 731 594 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 669 011 000 |
Produit d'exploitation | 673 482 000 |
Charge d'exploitation | 576 586 000 |
Résultat d'exploitation | 96 895 000 |
Produit financier net | 15 541 000 |
Charge financière | 20 000 |
Résultat financier | 15 521 000 |
Résultat courrant | 112 416 000 |
Produit exceptionnel | 297 000 |
Charges exceptionnelles | 27 949 000 |
Résultat exceptionnel | -27 652 000 |
Résultat net | 51 574 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 00804 VRP
Président directeur général : VARAGNE Francois modification le 13 Juillet 2006. Administrateur : GREENBERG Lon en fonction le 11 Mai 2001. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006. Administrateur : GROTH Donald modification le 22 Février 2006. Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre en fonction le 22 Février 2006. Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006. Administrateur : KELLY Peter en fonction le 11 Mars 2008.
Président directeur général : VARAGNE Francois modification le 13 Juillet 2006 Administrateur : GREENBERG Lon en fonction le 11 Mai 2001 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : GROTH Donald modification le 22 Février 2006 Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre en fonction le 22 Février 2006 Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006
Président directeur général : VARAGNE Francois modification le 13 Juillet 2006 Administrateur : GREENBERG Lon en fonction le 11 Mai 2001 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : GROTH Donald modification le 22 Février 2006 Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre en fonction le 22 Février 2006 Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006 Administrateur : FLEXON Robert Charles en fonction le 08 Juillet 2011
Président directeur général : VARAGNE Francois modification le 13 Juillet 2006 Administrateur : GREENBERG Lon en fonction le 11 Mai 2001 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : GROTH Donald modification le 22 Février 2006 Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre en fonction le 22 Février 2006 Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006
Président du conseil d'administration et administrateur : GREENBERG Lon modification le 29 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : GROTH Donald modification le 22 Février 2006 Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre en fonction le 22 Février 2006 Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006 Directeur général et administrateur : NADDEO Eric en fonction le 29 Octobre 2011
Président du conseil d'administration et administrateur : GREENBERG Lon modification le 29 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : GROTH Donald modification le 22 Février 2006 Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006 Directeur général et administrateur : NADDEO Eric en fonction le 29 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 25 Avril 2012
Président du conseil d'administration Administrateur : GREENBERG Lon modification le 29 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006 Directeur général Administrateur : NADDEO Eric en fonction le 29 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 25 Avril 2012 Administrateur : WALSH JR John en fonction le 16 Juillet 2013 Administrateur : OLIVER Kirk Richard en fonction le 16 Juillet 2013
Président du conseil d'administration Administrateur : GREENBERG Lon modification le 29 Octobre 2011 Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006 Directeur général Administrateur : NADDEO Eric modification le 20 Novembre 2013 Administrateur : WALSH JR John en fonction le 16 Juillet 2013 Administrateur : OLIVER Kirk Richard en fonction le 16 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 21 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 21 Avril 2015
Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 03 Mars 2006 Directeur général Administrateur : NADDEO Eric modification le 20 Novembre 2013 Président Administrateur : WALSH JR John modification le 03 Juillet 2015 Administrateur : OLIVER Kirk Richard en fonction le 16 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 21 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 21 Avril 2015
Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 12 Février 2016 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : NADDEO Eric modification le 12 Février 2016 Directeur général délégué Administrateur : WALSH JR John modification le 12 Février 2016 Administrateur : OLIVER Kirk Richard en fonction le 16 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 21 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 21 Avril 2015
Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 12 Février 2016 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : NADDEO Eric modification le 12 Février 2016 Directeur général délégué Administrateur : WALSH JR John modification le 12 Février 2016 Administrateur : OLIVER Kirk Richard en fonction le 16 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 21 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 21 Avril 2015 Administrateur : PERREAULT Roger en fonction le 03 Mai 2016
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Administrateur : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 12 Février 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : NADDEO Eric modification le 17 Mai 2016 ; Directeur général délégué Administrateur : WALSH JR John modification le 12 Février 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 21 Avril 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 21 Avril 2015 ; Administrateur : PERREAULT Roger en fonction le 03 Mai 2016 ; Administrateur : JASTRZEBSKI Thaddeus en fonction le 21 Juin 2018
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Membre du conseil d'administration : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 20 Février 2019 ; Président Président du conseil d'administration Membre du conseil d'administration : NADDEO Eric modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration Directeur général délégué : WALSH JR John modification le 20 Février 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 20 Février 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus modification le 20 Février 2019
Membre du conseil d'administration : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 20 Février 2019 ; Président Président du conseil d'administration Membre du conseil d'administration : NADDEO Eric modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration Directeur général délégué : WALSH JR John modification le 20 Février 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 20 Février 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : LADNER Paul, Michael en fonction le 16 Juillet 2019
Membre du conseil d'administration : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 20 Février 2019 ; Président Président du conseil d'administration Membre du conseil d'administration : NADDEO Eric modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration Directeur général délégué : WALSH JR John modification le 20 Février 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 20 Février 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : LADNER Paul, Michael en fonction le 16 Juillet 2019 ; Directeur général : NADDEO Eric en fonction le 29 Juillet 2019
Membre du conseil d'administration : HC CONSEIL représenté par COUFFIN Herve modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration Directeur général délégué : WALSH JR John modification le 20 Février 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 20 Février 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus modification le 20 Février 2019 ; Membre du conseil d'administration : LADNER Paul, Michael en fonction le 16 Juillet 2019 ; Directeur général : NADDEO Eric en fonction le 29 Juillet 2019 ; Président Président du conseil d'administration : LADNER Paul, Michael en fonction le 29 Juillet 2019
Président, Président du conseil d'administration : LADNER Paul, Michael ; Directeur général délégué, Membre du conseil d'administration : WALSH JR John ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus ; Membre du conseil d'administration : HC CONSEILCOUFFIN Hervé ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger ; Membre du conseil d'administration : LADNER Paul, Michaël ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Directeur général délégué, Membre du conseil d'administration : WALSH JR John ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus ; Membre du conseil d'administration : HC CONSEILCOUFFIN Hervé ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger ; Membre du conseil d'administration : LADNER Paul, Michaël ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Sans correspondance / non repris : BROSETA Laurence
Président du conseil d'administration, Président, Administrateur : BROSETA Laurence ; Administrateur : WALSH JR John ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger ; Membre du conseil d'administration : LADNER Paul, Michaël ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Président, Administrateur : BROSETA Laurence, Béatrice, Virginie ; Administrateur : WALSH JR John ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Président, Administrateur : BROSETA Laurence, Béatrice, Virginie ; Administrateur : ORTIZ-LANDAZABAL Marie-Dominique ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Président, Administrateur : FROTIER DE BAGNEUX Anne Dominique ; Administrateur : BROSETA Laurence, Béatrice, Virginie ; Administrateur : ORTIZ-LANDAZABAL Marie-Dominique ; Membre du conseil d'administration : JASTRZEBSKI Thaddeus ; Membre du conseil d'administration : PERREAULT Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration, Président, Administrateur : FROTIER DE BAGNEUX Anne Dominique ; Administrateur : BROSETA Laurence, Béatrice, Virginie ; Administrateur : ORTIZ-LANDAZABAL Marie-Dominique ; Membre du conseil d\'administration : PERREAULT Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration, Président, Administrateur : FROTIER DE BAGNEUX Anne Dominique ; Administrateur : BEARD JR Robert, Francis ; Administrateur : MATTERN Megan ; Administrateur : BROSETA Laurence, Béatrice, Virginie ; Membre du conseil d\'administration : PERREAULT Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration, Président, Administrateur : FROTIER DE BAGNEUX Anne Dominique ; Administrateur : BEARD JR Robert, Francis ; Administrateur : MATTERN Megan ; Membre du conseil d\'administration : PERREAULT Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration, Président, Administrateur : MATTERN Megan ; Administrateur : BEARD JR Robert, Francis ; Membre du conseil d\'administration : PERREAULT Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration, Président, Administrateur : MATTERN Megan ; Administrateur : BEARD JR Robert, Francis ; Administrateur : FAZIO VANDERBORGHT Julie, Danielle A ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d\'administration, Président, Administrateur : FAZIO VANDERBORGHT Julie, Danielle A ; Administrateur : MATTERN Megan ; Administrateur : BEARD JR Robert, Francis ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX