M Pierre-Yves ROMAIN
Administrateur de SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES
M Pierre-Yves ROMAIN a 61 ans ( naissance en 1961), est Administrateur de la société SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES
M Pierre-Yves ROMAIN peut être contacté au siège de la société SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES par courrier à l'adresse SOC PUBLICATIONS ET D EDITIONS REUNIES 129 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS FRANCE
La société SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES est principalement dirigée par M Pierre-Yves ROMAIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de revues et périodiques ,éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5813Z (Ãdition de journaux), les activités sont :
- Ãdition de journaux
- l'édition de journaux, y compris les journaux publicitaires, paraissant au moins quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agences de presse (cf63.91Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Ãdition de revues et périodiques), les activités sont :
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
La société SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/10/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57216717900058.
- M Marc LARIVE, Directeur général délégué (1960) depuis le 02 octobre 2009
- M Serge BERARD, Administrateur (1955) depuis le 02 octobre 2009
- MME Sabine LARIVE, Président du conseil d`administration (1969) depuis le 02 octobre 2009
- MME Sabine LARIVE, Directeur général (1969) depuis le 03 juillet 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES est de 59 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno PATINO, Administrateur (1965) du 08 juin 2004 au 02 août 2005
- M Gilles LE COMPASSEUR CREQUI MONTFORT DE COURTIVRON, Administrateur (1948) du 25 mai 2004 au 14 décembre 2004
- M Herve DE LANGRE, Président du conseil d`administration (1962) du 02 août 2005 au 02 octobre 2009
- M Pierre-Yves ROMAIN, Administrateur (1961) du 12 septembre 2006 au 02 octobre 2009
- MME Veronique DUPONCHEL, Président du conseil d`administration (1963) du 25 mai 2004 au 02 août 2005
Dirigeants personne morale:
- LES PUBLICATIONS DE LA VIE CATHOLIQUE SA, Administrateur du 25 mai 2004 au 21 septembre 2004
- MALESHERBES PUBLICATIONS, Administrateur du 13 septembre 2005 au 02 octobre 2009
- SA MALESHERBES PUBLICATIONS, Administrateur du 21 septembre 2004 au 13 septembre 2005
- SOCIETE EDITRICE DU MONDE, Administrateur du 14 décembre 2004 au 02 octobre 2009
- STE EDITRICE DU MONDE, Administrateur du 02 août 2005 au 12 septembre 2006
- STE EDITRICE DU MONDE SA, Administrateur du 21 septembre 2004 au 02 août 2005
129 BD MALESHERBES
75017 PARIS 17
Téléphone : Société
SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES | |
Sigle de l'entreprise | SPER | |
Entrepreneurs individuels | SOC PUBLICATIONS ET D'EDITIONS REUNIES | |
Identifiant de l'entreprise | 572167179 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | 10 RUE MERCOEUR 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 18 septembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5813Z : Ãdition de journaux | |
Activité principale de l'entreprise | 5814Z : Ãdition de revues et périodiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de journaux | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de journaux, éditeur de journaux papiers, éditeur de journaux en ligne, éditeur de presse | |
Principal | éditeur de journaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de revues et périodiques | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne | |
Principal | éditeur de revues et périodiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
57216717900058 | SOC PUBLICATIONS ET D EDITIONS REUNIES 10 RUE MERCOEUR 75011 PARIS FRANCE |
57216717900033 | SOC PUBLICATIONS ET D EDITIONS REUNIES 129 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 00693 Presse quotidienne départementale employés
- 00509 Presse quotidienne Région parisienne cadres administratifs
- 01895 Presse quotidienne régionale cadres
- 00698 Presse quotidienne régionale employés
- 00598 Presse quotidienne régionale ouvriers
- 00086 Publicité
Administrateur partant : ASSOCIATION DES AMIS DIFFUSEURS représentée par GALLAIS EPOUSE QUINIO CHRISTIANE, Adresse : Demeurant 5 rue de la Cote Boto 22440 Ploufragan.
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : De Langre, Herve, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Durand, nom d'usage : Larive, Sabine, nomination du Directeur général délègué et Administrateur : Larive, Marc, Administrateur partant : SA MALESHERBES - PUBLICATIONS représentée par MONTEL, Jean-Marie, Adresse : 5 rue du Pivert 77420 Champs sur marne, Administrateur partant : TELERAMA représentée par THUREAU-DANGIN, Philippe, Adresse : 5 avenue Constant Coquelin 75007 Paris, Administrateur partant : Roger, Veronique, Administrateur partant : SOCIETE EDITRICE DU MONDE représentée par LEFEBVRE DU PREY, Côme, Adresse : 26 rue Daubigny 75017 Paris, Administrateur partant : Romain, Pierre-Yves, nomination de l'Administrateur : Berard, Serge
Administrateur partant : Langin, nom d'usage : Héritier, Solange
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 septembre 2012 désignant : administrateur SCP Valliot-le Guerneve-Abitbol en la personne Me le Guerneve 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selarl Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers 11 Boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers 11 Boulevard de Sébastopol 75001 Paris.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.