M Jean-Francois HERBINGER
Président du conseil d`administration de SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX
M Jean-Francois HERBINGER a 85 ans ( naissance en 1937), est Président du conseil d`administration de la société SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX
M Jean-Francois HERBINGER peut être contacté au siège de la société SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX par courrier à l'adresse SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX 145 IMPASSE JOHN LOCKE 34470 PEROLS FRANCE
La société SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX est principalement dirigée par M Jean-Francois HERBINGER qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux ,producteur de minerais
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0729Z (Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux), les activités sont :
- Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
- l'extraction et la préparation de minerais exploités principalement en raison de leur teneur en métaux non ferreux :
- aluminium (bauxite), cuivre, plomb, zinc, étain, manganèse, chrome, nickel, cobalt, molybdène, tantale, vanadium, etc.
- métaux précieux tels que l'or, l'argent et le platine
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction et la préparation de minerais d'uranium et de thorium (cf07.21Z)
- la production d'oxyde d'aluminium (cf24.42Z)
- la production de mattes de cuivre ou de nickel (cf24.44Z et 24.45Z)
La société SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/11/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57219128600085.
- MME Alix HERBINGER, Administrateur (1969) depuis le 03 décembre 2011
- MME Elizabeth LAVIGNON, Administrateur (1966) depuis le 03 décembre 2011
- MME Magali HERBINGER, Administrateur (1979) depuis le 03 décembre 2011
- MME Sarah HERBINGER, Président du conseil d`administration (1985) depuis le 16 mai 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX est de 47 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Francois HERBINGER, Président du conseil d`administration (1937) du 19 janvier 2005 au 16 mai 2013
- MME Alix HERBINGER, Administrateur (1969) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
- MME Magali HERBINGER, Administrateur (1979) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
145 IMP JOHN LOCKE
34470 PEROLS
Téléphone : Société
SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX | |
Identifiant de l'entreprise | 572191286 | |
Numéro interne du siège | 00085 | |
Adresse | 145 IMP JOHN LOCKE 34470 PEROLS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 08 juin 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -13 600,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0729Z : Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux | |
Activité principale de l'entreprise | 0729Z : Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie extractive | |
Activite | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux | |
Synonyme | producteur de minerais | |
Principal | producteur de minerais |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 52 600 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 52 600 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 719 200 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 716 600 |
Placement | 2 600 |
Total Actif | 771 900 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 714 400 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 000 |
Dette | 55 400 |
Total Passif | 771 900 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 135 700 |
Charge d'exploitation | 192 400 |
Résultat d'exploitation | -56 700 |
Produit financier net | 57 000 |
Charge financière | 14 600 |
Résultat financier | 42 500 |
Résultat courrant | -14 200 |
Produit exceptionnel | 700 |
Charges exceptionnelles | 100 |
Résultat exceptionnel | 700 |
Résultat net | -13 600 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57219128600085 | SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX 145 IMPASSE JOHN LOCKE 34470 PEROLS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
Président du conseil d'administration et Directeur général : HERBINGER Jean-François, Marie, Louis Administrateur : LAVIGNON Elizabeth, Marie-, Françoise, Bernadette né(e) HERBINGER Administrateur : HERBINGER Magali, Anne Administrateur : HERBINGER Alix, Simone, Jeanne-Marie Commissaire aux comptes titulaire : CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIORDANO Sébastien
Président du conseil d'administration, Administrateur, Directeur général : HERBINGER Sarah, Marie, Ange Administrateur : LAVIGNON Elizabeth, Marie-, Françoise, Bernadette né(e) HERBINGER Administrateur : HERBINGER Magali, Anne Administrateur : HERBINGER Alix, Simone, Jeanne-Marie Commissaire aux comptes titulaire : CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIORDANO Sébastien
Président : LAVIGNON Elizabeth Marie- Françoise Bernadetteà; Commissaire aux comptes titulaire : CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT SARLà; Commissaire aux comptes suppléant : GIORDANO Sébastien
Président : HERBINGER Elizabeth Marie- Françoise Bernadetteà; Commissaire aux comptes titulaire : CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT SARLà; Commissaire aux comptes suppléant : GIORDANO Sébastien