MME Sylviane RAYNAUD
Président-directeur général de SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS
MME Sylviane RAYNAUD a 80 ans ( naissance en 1942), elle est Président-directeur général de la société SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS
MME Sylviane RAYNAUD peut être contacté au siège de la société SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS par courrier à l'adresse SPORT AMENAGEMENTS BOIS 1 PLACE PIERRE MENDES FRANCE 34170 CASTELNAU LE LEZ FRANCE
La société SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS est principalement dirigée par MME Sylviane RAYNAUD qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/03/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57292023900058.
- M Claude DELON, Commissaire aux comptes suppléant (1954) depuis le 01 mars 2016
- M Ivan GAILLARD, Président (1961) depuis le 19 avril 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS est de 65 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian GAILLARD, Administrateur (1936) du 19 janvier 2005 au 19 avril 2016
- M Jean CUINAT, Administrateur (1923) du 19 janvier 2005 au 19 avril 2016
- M Michel KNEPPERT, Administrateur (1935) du 19 janvier 2005 au 11 septembre 2013
- MME Sylviane RAYNAUD, Président-directeur général (1942) du 19 janvier 2005 au 05 décembre 2006
- MME Sylviane RAYNAUD, Président (1942) du 05 décembre 2006 au 19 avril 2016
- MME Sylviane RAYNAUD, Directeur général (1942) du 11 septembre 2013 au 19 avril 2016
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 mars 2016
1 PL PIERRE MENDES FRANCE
34170 CASTELNAU LE LEZ
Téléphone : Société
SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS | |
Sigle de l'entreprise | SABAC | |
Entrepreneurs individuels | SPORT AMENAGEMENTS BOIS ACQUISITIONS ET CONSTRUCTIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 572920239 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | 1 PL PIERRE MENDES FRANCE 34170 CASTELNAU LE LEZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 juin 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 65 857,98 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 107 979,00 | |
Résultat net | -323,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 48 793 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 48 793 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 81 809 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 16 286 |
Placement | 65 523 |
Total Actif | 130 603 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 100 665 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 29 940 |
Total Passif | 130 605 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 107 979 |
Produit d'exploitation | 109 302 |
Charge d'exploitation | 111 474 |
Résultat d'exploitation | -2 172 |
Produit financier net | 1 849 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 849 |
Résultat courrant | -323 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -323 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57292023900058 | SPORT AMENAGEMENTS BOIS 1 PLACE PIERRE MENDES FRANCE 34170 CASTELNAU LE LEZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 28 29 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beziers.fr.
Les greffiers sont : PIQUET Emmanuelle , MONESTIER Hélène
Le greffe est ouvert SERVICE RCS du LUN-VEN : DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI) AUTRES SERVICES 8H A 12H ET DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Président directeur général : RAYNAUD Sylviane né(e) GAILLARD Administrateur : GAILLARD Christian Administrateur : CUINAT Jean Administrateur : KNEPPERT Michel Commissaire aux comptes titulaire : HANS Bernard Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SAS)
Président directeur général : RAYNAUD Sylviane né(e) GAILLARD Administrateur : GAILLARD Christian Administrateur : CUINAT Jean Administrateur : KNEPPERT Michel Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DELON Claude
Directeur général, Président : RAYNAUD Sylviane né(e) GAILLARD Administrateur : GAILLARD Christian Administrateur : CUINAT Jean Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DELON Claude
Président : GAILLARD Ivan Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DELON Claude
La promotion immobilière la maîtrise d'oeuvre venté et installation de maison préfabriquée maison ossature bois l'isolation thermique de bâtiments la vente et installation d'équipements et de matériels sportifs la propriété et la location de biens immobiliers marchand de biens
Liquidateur : GAILLARD Ivan