M Bernard MAHE
Président de SANDERS OUEST
M Bernard MAHE a 65 ans ( naissance en 1957), est Président de la société SANDERS OUEST
M Bernard MAHE peut être contacté au siège de la société SANDERS OUEST par courrier à l'adresse SANDERS OUEST LIEU DIT LE MOULIN FAUVEL 14330 STE MARGUERITE D ELLE FRANCE
La société SANDERS OUEST est principalement dirigée par M Bernard MAHE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme ,fabricant de produits alimentaires, fabricant d'aliments pour animaux, fabricant d'aliments pour animaux de ferme
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1091Z (Fabrication d'aliments pour animaux de ferme), les activités sont :
- Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
- la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux de ferme, y compris les aliments concentrés pour animaux et les aliments de complément
- la préparation de produits non mélangés pour l'alimentation des animaux de ferme
Mais sont exclues les activités :
- la production de farines de viandes (cf10.13A) ou de poissons destinées à l'alimentation des animaux (cf10.20Z)
- la production de tourteaux oléagineux (cf10.41A)
- les activités produisant des sous-produits pouvant être utilisés comme aliments pour animaux sans subir de traitement particulier, comme les oléagineux (cf10.41), les résidus de la minoterie (cf10.61)
La société SANDERS OUEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/03/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57645067000061.
Anciens dirigeants :
- M Andre GLON, Président (1943) du 19 janvier 2005 au 07 août 2007
- M Bernard MAHE, Président (1957) du 07 août 2007 au 29 octobre 2011
- M Michel LE PRIOL, Directeur général (1957) du 19 janvier 2005 au 08 novembre 2005
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 septembre 2016
- AVRIL NUTRITION ANIMALE, Président depuis le 10 août 2017
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 septembre 2016
- SANDERS PARTICIPATIONS, Président depuis le 29 octobre 2011
- SANDERS PARTICIPATIONS, Président du 29 octobre 2011 au 10 août 2017
LE MOULIN FAUVEL
14330 SAINTE MARGUERITE D'ELLE
Téléphone : Société
SANDERS OUEST
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SANDERS OUEST | |
Entrepreneurs individuels | SANDERS OUEST | |
Identifiant de l'entreprise | 576450670 | |
Numéro interne du siège | 00061 | |
Adresse | LD LE PONT D ETRELLES 35370 ETRELLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 3 824 900,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1964 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2014) | 222 779 000,00 | |
Résultat net | 3 197 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Activité principale de l'entreprise | 1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Activité principale | 1091Z | |
Première activité | 1091Z | |
Deuxième activité | 4623Z | |
Troisième activité | 4621Z | |
Quatrième activité | 4941B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant d'aliments pour animaux, fabricant d'aliments pour animaux de ferme | |
Principal | fabricant d'aliments pour animaux de ferme |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 11 057 000 |
Immobilisation incorporelle | 25 000 |
Immobilisation corporelle | 8 623 000 |
Immobilisation financière | 2 408 000 |
Actif circulant net | 34 358 000 |
Stock | 8 437 000 |
Avance | 179 000 |
Créance | 24 967 000 |
Placement | 775 000 |
Total Actif | 45 415 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 16 965 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 692 000 |
Dette | 27 758 000 |
Total Passif | 45 415 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 222 779 000 |
Produit d'exploitation | 223 445 000 |
Charge d'exploitation | 219 212 000 |
Résultat d'exploitation | 4 233 000 |
Produit financier net | 212 000 |
Charge financière | 940 000 |
Résultat financier | -729 000 |
Résultat courrant | 3 504 000 |
Produit exceptionnel | 1 435 000 |
Charges exceptionnelles | 530 000 |
Résultat exceptionnel | 906 000 |
Résultat net | 3 197 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57645067000061 | SANDERS OUEST LIEU DIT LE PONT D ETRELLES 35370 ETRELLES FRANCE |
57645067000061 | SANDERS OUEST LIEU DIT LE PONT D ETRELLES 35370 ETRELLES FRANCE |
57645067000095 | SANDERS OUEST RUE D ANJOU 44190 BOUSSAY FRANCE |
57645067000095 | SANDERS OUEST RUE D ANJOU 44190 BOUSSAY FRANCE |
57645067000095 | SANDERS OUEST RUE D ANJOU 44190 BOUSSAY |
57645067000053 | SANDERS OUEST RTE DE RENNES 35220 CHATEAUBOURG |
57645067000038 | SANDERS OUEST LIEU DIT LE MOULIN FAUVEL 14330 STE MARGUERITE D ELLE FRANCE |
57645067000079 | SANDERS OUEST 4 RUE JEAN DEVAUX CS 90062 79102 THOUARS CEDEX FRANCE |
57645067000046 | SANDERS OUEST 12 RUE DE LA GARE BP 20289 THUE ET MUE 14653 CARPIQUET CEDEX FRANCE |
57645067000087 | SANDERS OUEST 11 RUE DE LA MALADRIE BP 2413 44124 VERTOU CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00112 Industrie laitière
- 00044 Industries chimiques
- 01930 Meunerie
- 01077 Négoce et industrie des produits du sol et engrais
- 00804 VRP
Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-21 du Code de Commerce.
Les oppositions seront reçues en l'Office Notariales de Maître HANNIET, Notaire à THOUARS (79100), 30 boulevard Ernest Renan, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicat
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-21 du code de commerce