M Morten SCHRODER
Président de REFRACOL DUPONT ET CIE
M Morten SCHRODER a 80 ans ( naissance en 1944), est Président de la société REFRACOL DUPONT ET CIE
M Morten SCHRODER peut être contacté au siège de la société REFRACOL DUPONT ET CIE par courrier à l'adresse REFRACOL DUPONT ET CIE 35 RUE DE LA GARE 59770 MARLY FRANCE, par téléphone au 03Â 27Â 46Â 37Â 76 ou par fax au 03Â 27Â 47Â 97Â 77
La société REFRACOL DUPONT ET CIE est principalement dirigée par M Morten SCHRODER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de produits réfractaires ,fabricant de produits réfractaires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2320Z (Fabrication de produits réfractaires), les activités sont :
- Fabrication de produits réfractaires
- Cette sous-classe comprend la fabrication de produits intermédiaires réfractaires obtenus à partir de minerais non-métalliques extraits de mines ou de carrières, tels que le sable, le gravier, la pierre ou l'argile.
- la fabrication de produits réfractaires non façonnés :
- mortiers, bétons, etc.
- la fabrication de produits réfractaires façonnés :
- articles céramiques calorifuges en farines siliceuses fossiles
- briques, dalles et carreaux
- cornues, creusets, moufles, gaines, busettes, tubes, tuyaux, etc.
La société REFRACOL DUPONT ET CIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/02/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57880015300038.
- M Arnaud CORBIER, Président (1961) depuis le 12 mars 2011
- M Christopher SCHRODER, Directeur général délégué (1972) depuis le 12 mars 2011
- M Jean-Claude DESSENNE, Commissaire aux comptes titulaire (1936) depuis le 13 octobre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société REFRACOL DUPONT ET CIE est de 68 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud CORBIER, Directeur général délégué (1961) du 11 décembre 2007 au 12 mars 2011
- M Didier BOULOGNE, Directeur général délégué (1954) du 16 décembre 2003 au 02 mars 2017
- M Morten SCHRODER, Président (1944) du 25 mai 2004 au 11 décembre 2007
Dirigeants personne morale:
- IN EXTENSO NORD AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 octobre 2016
- REFRAFINANCE, Administrateur du 16 décembre 2003 au 13 avril 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | REFRACOL DUPONT ET CIE | |
Entrepreneurs individuels | REFRACOL DUPONT ET CIE | |
Identifiant de l'entreprise | 578800153 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 35 RUE LA GARE 59770 MARLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 décembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 10 596 000,00 | |
Résultat net | 817 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2320Z : Fabrication de produits réfractaires | |
Activité principale de l'entreprise | 2320Z : Fabrication de produits réfractaires | |
Activité principale | 2320Z | |
Première activité | 2320Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de produits réfractaires | |
Synonyme | fabricant de produits réfractaires | |
Principal | fabricant de produits réfractaires |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 2 704 000 |
Immobilisation incorporelle | 42 000 |
Immobilisation corporelle | 2 662 000 |
Immobilisation financière | 60 |
Actif circulant net | 8 102 000 |
Stock | 2 766 000 |
Avance | 12 000 |
Créance | 2 987 000 |
Placement | 2 337 000 |
Total Actif | 10 807 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 331 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 90 000 |
Dette | 1 386 000 |
Total Passif | 10 807 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 596 000 |
Produit d'exploitation | 10 490 000 |
Charge d'exploitation | 9 368 000 |
Résultat d'exploitation | 1 122 000 |
Produit financier net | 43 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 37 000 |
Résultat courrant | 1 158 000 |
Produit exceptionnel | 142 000 |
Charges exceptionnelles | 102 000 |
Résultat exceptionnel | 40 000 |
Résultat net | 817 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57880015300038 | REFRACOL DUPONT ET CIE 35 RUE DE LA GARE 59770 MARLY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 27 46 34 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr.
Les greffiers sont : RENARD Arnauld
Le greffe est ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01558 Industries céramiques
- 00044 Industries chimiques
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
Président de la société : BOULOGNE Didier. Directeur général délégué : CORBIER Arnaud Gérard. Membre du comité de direction : SCHRODER Morten. Membre du comité de direction : DUPONT Marie-Christine. Membre du comité de direction : BOULOGNE Didier. Membre du comité de direction : CORBIER Arnaud Gérard. Commissaire aux comptes titulaire : DESSENNE Jean-Claude. Commissaire aux comptes suppléant : MONCEAU Marjorie.
Président de la société : BOULOGNE Didier Directeur général délégué : SCHRODER Christopher Jean-Marie Eric Directeur général délégué : CORBIER Arnaud Gérard Membre du comité de direction : SCHRODER Morten Membre du comité de direction : BOULOGNE Didier Membre du comité de direction : SCHRODER Christopher Jean-Marie Eric Membre du comité de direction : CORBIER Arnaud Gérard Commissaire aux comptes titulaire : DESSENNE Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : MONCEAU Marjorie
modification du Membre du comité de direction Schroder, Morten
modification du Président Corbier, Arnaud Gérard, modification du Directeur général délégué Boulogne, Didier, modification du Directeur général délégué Schroder, Christopher Jean-Marie Eric, modification du Membre du comité de direction Boulogne, Didier, nomination du Membre du comité de direction : Vandenelsken, nom d'usage : Delhal, Cathy Caroline Emilienne, modification du Commissaire aux comptes suppléant Monceau, nom d'usage : Lesaffre, Marjorie, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO NORD AUDIT
Directeur général délégué partant : Boulogne, Didier
Commissaire aux comptes titulaire partant : Dessenne, Jean-Claude ; modification du Commissaire aux comptes titulaire IN EXTENSO NORD AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO NORD DE FRANCE