MME Gilbert BEAUX
Gérant de SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE
MME Gilbert BEAUX a 94 ans ( naissance en 1929), elle est Gérant de la société SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE
MME Gilbert BEAUX peut être contacté au siège de la société SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE par courrier à l'adresse SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE 12 RUE DARU 75008 PARIS FRANCE
La société SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE est principalement dirigée par MME Gilbert BEAUX qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/01/1958 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 58201057500022.
- M Jean CSASZAR-GOUTCHKOFF, Gérant (1954) depuis le 12 octobre 2016
Anciens dirigeants :
- M Oleg LAVROFF, Gérant (1930) du 19 janvier 2005 au 16 juin 2012
- M Serge REHBINDER, Gérant (1944) du 16 juin 2012 au 17 septembre 2014
- MME Gilbert BEAUX, Gérant (1929) du 17 septembre 2014 au 25 septembre 2014
- MME Gilberte BEAUX, Gérant (1929) du 25 septembre 2014 au 12 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
12 RUE DARU
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE | |
Identifiant de l'entreprise | 582010575 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 12 RUE DARU 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 avril 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1958 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 16 089,00 | |
Résultat net | 67,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 536 158 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 536 158 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 18 944 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 11 984 |
Placement | 6 960 |
Total Actif | 555 101 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 34 750 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 520 351 |
Total Passif | 555 101 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 089 |
Produit d'exploitation | 16 089 |
Charge d'exploitation | 24 022 |
Résultat d'exploitation | -7 933 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -7 933 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 67 |
Siret | Etablissement |
---|---|
58201057500022 | SOCIETE IMMOB SERGUIEVSKOIE PODVORIE 12 RUE DARU 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant partant : Lavroff, Oleg, nomination du Gérant : Rehbinder, Serge
Gérant partant : Rehbinder, Serge, nomination du Gérant : Lovisi, nom d'usage : Beaux, Gilbert
Gérant partant : Lovisi, nom d'usage : Beaux, Gilberte, nomination du Gérant : Csaszar-Goutchkoff, Jean