M Volker BREID
Président du conseil de surveillance de MOVE PUBLISHING
M Volker BREID a 60 ans ( naissance en 1962), est Président du conseil de surveillance de la société MOVE PUBLISHING
M Volker BREID peut être contacté au siège de la société MOVE PUBLISHING par courrier à l'adresse MOVE PUBLISHING 172 LES BUREAUX DE LA COLLINE 92213 ST CLOUD CEDEX FRANCE, par téléphone au 0961664572 ou par fax au 01Â 41Â 33Â 38Â 38
La société MOVE PUBLISHING est principalement dirigée par M Volker BREID qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de revues et périodiques ,éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Ãdition de revues et périodiques), les activités sont :
- Ãdition de revues et périodiques
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
La société MOVE PUBLISHING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/01/1958 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 58201109400098.
- M Franck ESPIASSE-CABAU, Président (1962) depuis le 22 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Christophe VEYRIN FORRER, Président (1947) du 19 janvier 2005 au 05 mars 2011
- M Christophe VEYRIN-FORRER, Président (1947) du 05 mars 2011 au 29 octobre 2011
- M Didier QUILLOT, Président du conseil de surveillance (1959) du 26 juin 2015 au 22 juillet 2015
- M Volker BREID, Président du conseil de surveillance (1962) du 15 juin 2013 au 26 juin 2015
- MME Anik CHAUMARTIN, Commissaire aux comptes suppléant (1961) du 26 juin 2015 au 07 septembre 2016
- MME Guillemette PAYEN, Président (1965) du 29 octobre 2011 au 22 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 septembre 2016
- REBOOT MEDIA, Président du conseil de surveillance depuis le 22 juillet 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 septembre 2016
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 26 juin 2015 au 07 septembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MOVE PUBLISHING | |
Entrepreneurs individuels | MOVE PUBLISHING | |
Identifiant de l'entreprise | 582011094 | |
Numéro interne du siège | 00098 | |
Adresse | 172 BUREAUX DE LA COLLINE 92210 92213 SAINT CLOUD | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 mars 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 36 480 000,00 | |
Résultat net | -2 938 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5814Z : Ãdition de revues et périodiques | |
Activité principale de l'entreprise | 5814Z : Ãdition de revues et périodiques | |
Activité principale | 5814Z | |
Première activité | 5814Z | |
Deuxième activité | 5812Z | |
Troisième activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de revues et périodiques | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne | |
Principal | éditeur de revues et périodiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 5 849 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 806 000 |
Immobilisation corporelle | 515 000 |
Immobilisation financière | 527 000 |
Actif circulant net | 8 568 000 |
Stock | 621 000 |
Avance | 7 000 |
Créance | 7 429 000 |
Placement | 512 000 |
Total Actif | 14 417 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -144 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 587 000 |
Dette | 13 974 000 |
Total Passif | 14 417 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 36 480 000 |
Produit d'exploitation | 37 083 000 |
Charge d'exploitation | 38 207 000 |
Résultat d'exploitation | -1 124 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 27 000 |
Résultat financier | -25 000 |
Résultat courrant | -1 149 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 1 792 000 |
Résultat exceptionnel | -1 788 000 |
Résultat net | -2 938 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
58201109400098 | MOVE PUBLISHING 172 LES BUREAUX DE LA COLLINE 92213 ST CLOUD CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité
Au siège de l'acquéreur pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP
Au siège de l'acquéreur pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP
Au siège de l'acquéreur pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP
Au siège de l'acquéreur pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP
CABINET DE Me Jean-Yves TOULLEC de la SCP CRTD ET ASSOCIES 34-38 rue Salvador Allende 92000 NANTERRE pour la validité .
Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CONTINENTALE PARIS SA modification le 01 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : CHOMIAC DE SAS PIERRE modification le 01 Août 2000 Président : PAYEN Guillemette, Marie, Patricia en fonction le 26 Octobre 2011
Président : PAYEN Guillemette, Marie, Patricia en fonction le 26 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 19 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : NICOLAS Yves en fonction le 19 Mars 2013
Président : PAYEN Guillemette, Marie, Patricia en fonction le 26 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 19 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : NICOLAS Yves en fonction le 19 Mars 2013 Président du conseil de surveillance : BREID Volker en fonction le 13 Juin 2013
Président : PAYEN Guillemette, Marie, Patricia en fonction le 26 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 19 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : NICOLAS Yves en fonction le 19 Mars 2013 Président du conseil de surveillance : BREID Volker en fonction le 13 Juin 2013 Membre du conseil de surveillance : ALLGAIER Henri en fonction le 13 Juin 2013
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Président : PAYEN Guillemette, Marie, Patricia en fonction le 26 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 19 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 03 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : KARVELIS-SENN Chrsitophe en fonction le 24 Juin 2015 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : QUILLOT Didier en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : CAUDE Alexis en fonction le 24 Juin 2015
Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 19 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 03 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : KARVELIS-SENN Christophe modification le 16 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : QUILLOT Didier modification le 20 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : CAUDE Alexis en fonction le 24 Juin 2015 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : REBOOT MEDIA en fonction le 20 Juillet 2015 Président : ESPIASSE-CABAU Franck en fonction le 20 Juillet 2015
Membre du conseil de surveillance : KARVELIS-SENN Christophe modification le 16 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : QUILLOT Didier modification le 20 Juillet 2015 Membre du conseil de surveillance : CAUDE Alexis en fonction le 24 Juin 2015 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : REBOOT MEDIA en fonction le 20 Juillet 2015 Président : ESPIASSE-CABAU Franck en fonction le 20 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 05 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 05 Septembre 2016
Au siège de l'acquéreur EDITIONS LARIVIERE - 12 rue Mozart - 92587 Clichy Cédex pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance.- Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP.- Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Au fonds vendu (lieu d'exploitatio du fonds) pour la validité et pour la correspondance SEQUESTRE JURIDIQUE DE L'ORDRE DES AVOCATS 11 Place Dauphine 75053 PARIS RP SP.- Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodac
Membre du conseil de surveillance : KARVELIS-SENN Christophe modification le 16 Juillet 2015 ; Membre du conseil de surveillance : QUILLOT Didier modification le 11 Mai 2018 ; Membre du conseil de surveillance : CAUDE Alexis modification le 11 Mai 2018 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : REBOOT MEDIA en fonction le 20 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 05 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 05 Septembre 2016 ; Président : Cerbera Limitée représenté par CAUDE Alexis en fonction le 11 Décembre 2018