MME Annie GENDARME
Gérant de DESTINATIONS PRIVILEGE
MME Annie GENDARME a 67 ans ( naissance en 1955), elle est Gérant de la société DESTINATIONS PRIVILEGE
MME Annie GENDARME peut être contacté au siège de la société DESTINATIONS PRIVILEGE par courrier à l'adresse DESTINATIONS PRIVILEGE 85 RUE MOUFFETARD 75005 PARIS FRANCE
La société DESTINATIONS PRIVILEGE est principalement dirigée par MME Annie GENDARME qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de voyage ,agence de voyage, voyagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7911Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- Activités des agences de voyage
- les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais sont exclues les activités :
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
La société DESTINATIONS PRIVILEGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/11/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 58705037800161.
- M Alain CLAVEL, Gérant (1942) depuis le 25 janvier 2014
Anciens dirigeants :
- M Pierre VALLAYER, Co-gérant (1958) du 17 février 2004 au 01 avril 2008
- MME Annie DADOY, Gérant (1955) du 28 mai 2011 au 25 janvier 2014
- MME Annie GENDARME, Gérant (1955) du 01 avril 2008 au 28 mai 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 juin 2011 : Société à responsabilité limitée COMAUDITEX devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT et CONSEIL MANAGEMENT GROUP devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 12 février 2014 : GENDARME Annie Renée Bernadette nom d'usage : DADOY n'est plus gérant. CLAVEL Alain François Yrieix Thomas Marie Joseph nom d'usage : CLAVEL devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DESTINATIONS PRIVILEGE | |
Entrepreneurs individuels | DESTINATIONS PRIVILEGE | |
Identifiant de l'entreprise | 587050378 | |
Numéro interne du siège | 00161 | |
Adresse | 523 CRS DU TROISIEME MILLENAIRE 69800 SAINT PRIEST | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 septembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 14 437 000,00 | |
Résultat net | 1 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité principale de l'entreprise | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Activités des agences de voyage | |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste | |
Principal | agence de voyage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 530 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 478 000 |
Immobilisation corporelle | 40 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 6 947 000 |
Stock | 0 |
Avance | 174 000 |
Créance | 6 439 000 |
Placement | 334 000 |
Total Actif | 8 478 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 139 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 8 339 000 |
Total Passif | 8 478 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 437 000 |
Produit d'exploitation | 14 458 000 |
Charge d'exploitation | 14 439 000 |
Résultat d'exploitation | 19 000 |
Produit financier net | 420 |
Charge financière | 25 000 |
Résultat financier | -24 000 |
Résultat courrant | -5 000 |
Produit exceptionnel | 12 000 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | 6 000 |
Résultat net | 1 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
58705037800161 | DESTINATIONS PRIVILEGE VELAY VOYAGES ET TUREIA PARC MAIL BATIMENT D 523 COURS DU 3E MILLENAIRE 69800 ST PRIEST FRANCE |
58705037800138 | DESTINATIONS PRIVILEGE 85 RUE MOUFFETARD 75005 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
Au siège du fonds vendu sis 20 rue de la Poste 38000 Grenoble.
CHAMBERY (73000), 12 rue Porte Reine.
Consult Voyages 2 rue Lhomond 75005 PARIS pour la validité , Consult Voyages 2 rue Lhomond 75005 PARIS pour la correspondance .
Société à responsabilité limitée COMAUDITEX devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT et CONSEIL MANAGEMENT GROUP devient commissaire aux comptes suppléant.
GENDARME Annie Renée Bernadette nom d'usage : DADOY n'est plus gérant. CLAVEL Alain François Yrieix Thomas Marie Joseph nom d'usage : CLAVEL devient gérant.
Au fonds vendu 4 rue du Coq 42300 ROANNE pour la validité et pour la correspondance CABINET MAITRE VERONIQUE BESSON VAN VEEREN 20 Boulevard Montmartre 75009 PARIS
Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Me Véronique BESSON VAN VEEREN 20 bd Montmartre 75009 PARIS
Fonds vendu sis 21 rue des Terreaux, 38500 Voiron.
Au siège du fonds cédé pour la validité et pour la correspondance Cabinet de Me Véronique BESSON VAN VEEREN, Avocat à la Cour 20 boulevard Montmartre 75009 PARIS
SCP Romero Catherine Huissiers de Justice, 5 Cours de Libération Général de Gaulle 38100n Grenoble
Fonds vendu sis 21 rue des Terreaux, 38500 Voiron. Adresse de correspondance au Cabinet de Me Véronique Besson Van Veeren 20 bd Montmartre 75009 PARIS
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Cabinet de Me Véronique BESSON VAN VEEREN 20 Boulevard Montmartre 75009 PARIS
Au fonds vendu 4 rue du Coq 42300 ROANNE pour la validité et pour la correspondance CABINET MAITRE VERONIQUE BESSON VAN VEEREN 20 Boulevard Montmartre 75009 PARIS
Au siège du fonds cédé pour la validité et pour la correspondance Cabinet de Me Véronique BESSON VAN VEEREN, Avocat à la Cour 20 boulevard Montmartre 75009 PARIS
SCP Romero Catherine Huissiers de Justice, 5 Cours de Libération Général de Gaulle 38100n Grenoble
Fonds vendu sis 21 rue des Terreaux, 38500 Voiron. Adresse de correspondance au Cabinet de Me Véronique Besson Van Veeren 20 bd Montmartre 75009 PARIS
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Cabinet DESSON VAN VEEREN 20 Boulevard Montmartre 75009 PARIS
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Selarl Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.