M Bernard LOTH
Président de ROCKWELL COLLINS FRANCE
M Bernard LOTH a 70 ans ( naissance en 1952), est Président de la société ROCKWELL COLLINS FRANCE
M Bernard LOTH peut être contacté au siège de la société ROCKWELL COLLINS FRANCE par courrier à l'adresse ROCKWELL COLLINS FRANCE 5 AVENUE DIDIER DAURAT CS 20008 31701 BLAGNAC CEDEX FRANCE, par téléphone au 0561715169 ou par fax au 01Â 46Â 86Â 54Â 01
La société ROCKWELL COLLINS FRANCE est principalement dirigée par M Bernard LOTH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Réparation de matériels électroniques et optiques ,réparateur de matériel électronique, réparateur de matériel optique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2651A (Fabrication d'équipements d'aide à la navigation), les activités sont :
- Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
- la fabrication de pilotes automatiques, de centrales aérodynamiques,
- d'équipements gyroscopiques, etc., pour bateaux, avions ou lanceurs spatiaux
- la fabrication d'équipements de commande de vol et de systèmes de visualisation
- des paramètres de pilotage
- la fabrication d'appareils de radiodétection (radar), de détection sous-marine (sonar)
- et de radionavigation
- la fabrication d'instruments GPS
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3313Z (Réparation de matériels électroniques et optiques), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la réparation et l'entretien des articles produits dans les groupes 26.5 (équipements de mesure, d'essai et de navigation), 26.6 (équipements d'irradiation médicale, équipements électromédicaux et électrothérapeutiques) et
- la réparation et l'entretien d'équipements d'aide à la navigation
- la réparation et l'entretien d'instruments de contrôle des émissions des véhicules à moteur
- la réparation et l'entretien d'instruments météorologiques
- la réparation et l'entretien d'instruments d'essai et de contrôle des propriétés physiques, électriques et chimiques
- la réparation et l'entretien d'instruments de géodésie
- la réparation et l'entretien de détecteurs et de moniteurs de radiation
- la réparation et l'entretien de détecteurs de mines
- la réparation de microscopes (optiques, électronique et protoniques)
- la réparation et l'entretien de compteurs de temps et d'horloge de type professionnel
- la réparation de jumelles
- la réparation de télescopes
- la réparation de prismes et lentilles (sauf ophtalmiques)
- la réparation de matériel photographique
- la réparation et l'entretien d'appareils d'imagerie par résonance magnétique
- la réparation et l'entretien d'appareils médicaux à ultrasons
- la réparation et l'entretien des stimulateurs cardiaques
- la réparation et l'entretien d'appareils pour faciliter l'audition
- la réparation et l'entretien des électrocardiographes
- la réparation et l'entretien d'appareils électromédicaux pour techniques endoscopiques
- la réparation et l'entretien d'appareils pour irradiations
- la réparation et l'entretien de composants électroniques
- la réparation et l'entretien de têtes de lecture/écriture
Mais sont exclues les activités :
- la réparation de photocopieuses (cf33.12Z)
- la réparation et l'entretien d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf95.11Z)
- la réparation de vidéoprojecteurs (cf95.11Z)
- la réparation et l'entretien d'équipements de communication (cf95.12Z)
- la réparation de caméras vidéo et TV destinées à un usage commercial (cf95.12Z)
- la réparation de caméscopes destinés à un usage domestique (cf95.21Z)
- la réparation de montres et d'horloges (cf95.25Z)
La société ROCKWELL COLLINS FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/09/1978 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 60202073700022.
- M Pierre ROUMAGNAC, Président (1952) depuis le 05 décembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Bernard LOTH, Président (1952) du 09 novembre 2004 au 17 mai 2005
- M Jack BARBIEUX, Président (1950) du 17 mai 2005 au 05 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
- ROCKWELL COLLINS INC, Administrateur du 09 novembre 2004 au 17 mai 2005
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 décembre 2010 : BARBIEUX Jack nom d'usage : BARBIEUX n'est plus président. ROUMAGNAC Pierre nom d'usage : ROUMAGNAC devient président.)
- 03 janvier 2014 : ROUMAGNAC Pierre nom d'usage : ROUMAGNAC n'est plus président. BARDET Philippe nom d'usage : BARDET devient président.)
- 10 février 2019 : BARDET Philippe nom d'usage : BARDET n'est plus président. PEDRON Olivier nom d'usage : PEDRON devient président)
- 03 septembre 2020 : Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. MOROT Patrice nom d'usage : MOROT devient commissaire aux comptes suppléant)
- 24 janvier 2021 : Sté par actions simplifiée DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
6 AV DIDIER DAURAT
31700 BLAGNAC
Téléphone : 0561715169 Société
ROCKWELL COLLINS FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROCKWELL COLLINS FRANCE | |
Sigle de l'entreprise | RCF | |
Entrepreneurs individuels | ROCKWELL COLLINS FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 602020737 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 6 AV DIDIER DAURAT 31700 BLAGNAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 600 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 600 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2013 ) | 222 303 000,00 | |
Résultat net | 10 943 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2651A : Fabrication d'équipements d'aide à la navigation | |
Activité principale de l'entreprise | 3313Z : Réparation de matériels électroniques et optiques | |
Activité principale | 3313Z | |
Première activité | 3313Z | |
Deuxième activité | 4652Z | |
Troisième activité | 7112B | |
Quatrième activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation | |
Synonyme | fabricant d'équipements d'aide à la navigation | |
Principal | fabricant d'équipements d'aide à la navigation | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation de matériels électroniques et optiques | |
Synonyme | réparateur de matériel électronique, réparateur de matériel optique | |
Principal | réparateur de matériel électronique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 16 036 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 847 000 |
Immobilisation corporelle | 13 845 000 |
Immobilisation financière | 344 000 |
Actif circulant net | 174 280 000 |
Stock | 25 834 000 |
Avance | 452 000 |
Créance | 113 786 000 |
Placement | 34 208 000 |
Total Actif | 190 316 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 83 416 000 |
Autres fonds | 7 622 000 |
Provision | 11 377 000 |
Dette | 87 901 000 |
Total Passif | 190 316 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 222 303 000 |
Produit d'exploitation | 232 629 000 |
Charge d'exploitation | 219 750 000 |
Résultat d'exploitation | 12 880 000 |
Produit financier net | 1 019 000 |
Charge financière | 1 748 000 |
Résultat financier | -730 000 |
Résultat courrant | 12 150 000 |
Produit exceptionnel | 4 911 000 |
Charges exceptionnelles | 2 725 000 |
Résultat exceptionnel | 2 186 000 |
Résultat net | 10 943 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00635 Négoce en fournitures dentaires
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00898 Métallurgie Allier
- 00650 Métallurgie cadres
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00920 Métallurgie Vienne
BARBIEUX Jack nom d'usage : BARBIEUX n'est plus président. ROUMAGNAC Pierre nom d'usage : ROUMAGNAC devient président.
ROUMAGNAC Pierre nom d'usage : ROUMAGNAC n'est plus président. BARDET Philippe nom d'usage : BARDET devient président.
BARDET Philippe nom d'usage : BARDET n'est plus président. PEDRON Olivier nom d'usage : PEDRON devient président
Au siège social du cessionnaire chez digEcor France 59 allée Jean Jaurès 31000 Toulouse
6 Avenue Didier Daurat- 31700 Blagnac
Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. MOROT Patrice nom d'usage : MOROT devient commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant