M Roland DIDIER
Président du directoire de GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES
M Roland DIDIER a 61 ans ( naissance en 1961), est Président du directoire de la société GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES
M Roland DIDIER peut être contacté au siège de la société GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES par courrier à l'adresse GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES HOTEL AUJON HAMEAU DE FLAINE 74300 ARACHES LA FRASSE FRANCE
La société GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES est principalement dirigée par M Roland DIDIER qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Téléphériques et remontées mécaniques ,téléphérique, remontée mécanique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4939C (Téléphériques et remontées mécaniques), les activités sont :
- Téléphériques et remontées mécaniques
- l'exploitation de téléphériques, de funiculaires, d'engins de remontée mécanique
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de funiculaires, de téléphériques, etc., s'inscrivant dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain (cf49.31Z)
La société GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/11/1968 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 60205601200092.
- M David PONSON, Président du conseil d`administration (1971) depuis le 08 juin 2017
- M Laurent CHELLE, Administrateur (1964) depuis le 08 juin 2017
- M Pascal ABRY, Administrateur (1967) depuis le 14 juillet 2016
- M Pascal TOURNIER, Directeur général (1960) depuis le 05 juin 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES est de 57 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BEAUMIN, Directeur général (1953) du 21 septembre 2004 au 05 juin 2010
- M Andre SURELLE, Président du conseil de surveillance (1946) du 24 février 2004 au 21 septembre 2004
- M Bernard CHAPUIS, Administrateur (1949) du 05 juin 2010 au 25 août 2012
- M Didier ROLAND, Président du conseil de surveillance (1961) du 21 septembre 2004 au 03 mars 2009
- M Francois FASSIER, Administrateur (1963) du 25 août 2012 au 24 juin 2015
- M Jean-Francois BLAS, Président du conseil d`administration (1953) du 03 mars 2009 au 08 juin 2017
- M Jean-Francois BLAS, Administrateur (1953) du 05 juin 2010 au 08 juin 2017
- M Jerome GRELLET, Administrateur (1965) du 25 août 2012 au 14 juillet 2016
- M Nicolas PERRETTA, Administrateur (1960) du 05 juin 2010 au 25 août 2012
- M Roland DIDIER, Directeur général (1961) du 24 février 2004 au 21 septembre 2004
- MME Sandra GOUSSU, Administrateur (1971) du 24 juin 2015 au 08 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Administrateur depuis le 24 juin 2015
- MAZARS ET GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juin 2017
- STE CADS DEVELOPPEMENT, Administrateur depuis le 05 juin 2010
- BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Administrateur du 05 juin 2010 au 24 juin 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 février 2009 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance SOCIETE COMPAGNIE DES ALPES DOMAINES SKIABLES sté par actions simplifiée : FRANCOIS Jacques nom d'usage : FRANCOIS n'est plus représentant permanent; SILVENT Franck nom d'usage : SILVENT devient représentant permanent..)
- 20 février 2009 : SILVENT Franck nom d'usage : SILVENT Franck devient membre du conseil de surveillance..)
- 20 février 2009 : Société en nom collectif MERIBEL ALPINA n'est plus membre du conseil de surveillance..)
- 20 février 2009 : ROLAND Didier nom d'usage : ROLAND Didier n'est plus président du conseil de surveillance.. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François devient président du conseil de surveillance..)
- 04 juillet 2010 : BEAUMIN Alain nom d'usage : BEAUMIN Alain n'est plus président du directoire. BEAUMIN Alain nom d'usage : BEAUMIN Alain n'est plus directeur général. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François n'est plus président du conseil de surveillance. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François n'est plus membre du conseil de surveillance. MARION Frédéric nom d'usage : MARION Frédéric n'est plus membre du directoire. DEBAECKER Christophe nom d'usage : DEBAECKER Christophe n'est plus membre du directoire. BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'est plus membre du conseil de surveillance. BANQUE POPULAIRE DES ALPES devient administrateur représenté(e) par MARECHAL Patrice nom d'usage : MARECHAL. Sté par actions simplifiée STE CADS DEVELOPPEMENT n'est plus membre du conseil de surveillance. Sté par actions simplifiée STE CADS DEVELOPPEMENT devient administrateur représenté(e) par GIRERD-POTIN Yves Henri nom d'usage : GIRERD-POTIN. SILVENT Franck nom d'usage : SILVENT Franck n'est plus membre du conseil de surveillance. Sté par actions simplifiée COMPAGNIE DES ALPES - DOMAINES SKIABLES n'est plus membre du conseil de surveillance. CHAPUIS Bernard Jean nom d'usage : CHAPUIS Bernard devient administrateur. TOURNIER Pascal Gérard Simon nom d'usage : TOURNIER Pascal devient directeur général. TOURNIER Pascal Gérard Simon nom d'usage : TOURNIER Pascal devient administrateur. PERRETTA Nicolas nom d'usage : PERRETTA Nicolas devient administrateur. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François devient président du conseil d'administration. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François devient administrateur.)
- 28 septembre 2012 : CHAPUIS Bernard Jean nom d'usage : CHAPUIS n'est plus administrateur. PERRETTA Nicolas nom d'usage : PERRETTA n'est plus administrateur. GRELLET Jérôme Nizier Armand nom d'usage : GRELLET devient administrateur. FASSIER François René André nom d'usage : FASSIER devient administrateur.)
- 13 février 2013 : POTEL Guillaume nom d'usage : POTEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CHAUVIN Virginie nom d'usage : CHAUVIN devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 16 août 2015 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE POPULAIRE DES ALPES : MARECHAL Patrice nom d'usage : MARECHAL n'est plus représentant permanent; RAYMOND Lionel Joël nom d'usage : RAYMOND devient représentant permanent. FASSIER François René André nom d'usage : FASSIER n'est plus administrateur. GOUSSU Sandra Odette Marcelle nom d'usage : GOUSSU devient administrateur.)
- 30 septembre 2016 : GRELLET Jérôme Nizier Armand nom d'usage : GRELLET n'est plus administrateur. ABRY Pascal Claude nom d'usage : ABRY devient administrateur.)
- 25 juillet 2017 : BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS n'est plus président du conseil d'administration. PONSON David Maurice Antoine nom d'usage : PONSON devient président du conseil d'administration. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS n'est plus administrateur. GOUSSU Sandra Odette Marcelle nom d'usage : GOUSSU n'est plus administrateur. PONSON David Maurice Antoine nom d'usage : PONSON devient administrateur. CHELLE Laurent Gaston nom d'usage : CHELLE devient administrateur)
- 16 juin 2019 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE POPULAIRE DES ALPES : RAYMOND Lionel Joël nom d'usage : RAYMOND n'est plus représentant permanent; RIBLET François nom d'usage : RIBLET devient représentant permanent. Sté par actions simplifiée STE CADS DEVELOPPEMENT n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL devient administrateur représenté(e) par GIRERD Yves nom d'usage : GIRERD. CHELLE Laurent Gaston nom d'usage : CHELLE n'est plus administrateur)
- 28 novembre 2019 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE POPULAIRE DES ALPES : RIBLET François nom d'usage : RIBLET n'est plus représentant permanent; BOUVIER Patrick nom d'usage : BOUVIER devient représentant permanent)
- 23 février 2020 : MARION Frédéric François Georges nom d'usage : MARION devient directeur général. TOURNIER Pascal Gérard Simon nom d'usage : TOURNIER n'est plus directeur général. TOURNIER Pascal Gérard Simon nom d'usage : TOURNIER n'est plus administrateur. MARION Frédéric François Georges nom d'usage : MARION devient administrateur)
- 06 mai 2021 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE POPULAIRE DES ALPES : BOUVIER Patrick nom d'usage : BOUVIER n'est plus représentant permanent; VERNEUIL Florent Roger nom d'usage : VERNEUIL devient représentant permanent)
LD FLAINE HOTEL AUJON
74300 ARACHES LA FRASSE
Téléphone : Société
GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES | |
Sigle de l'entreprise | GMDS | |
Entrepreneurs individuels | GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES | |
Identifiant de l'entreprise | 602056012 | |
Numéro interne du siège | 00092 | |
Adresse | LD LES GRANDES PLATIERES 74300 ARACHES LA FRASSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 6 697 620,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1960 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 18 922 000,00 | |
Résultat net | 1 541 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4939C : Téléphériques et remontées mécaniques | |
Activité principale de l'entreprise | 4939C : Téléphériques et remontées mécaniques | |
Activité principale | 4939C | |
Première activité | 4939C | |
Deuxième activité | 6820B | |
Troisième activité | 8425Z | |
Quatrième activité | 6629Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Téléphériques et remontées mécaniques | |
Synonyme | téléphérique, remontée mécanique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 45 710 000 |
Immobilisation incorporelle | 19 000 |
Immobilisation corporelle | 42 246 000 |
Immobilisation financière | 3 445 000 |
Actif circulant net | 3 495 000 |
Stock | 300 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 998 000 |
Placement | 197 000 |
Total Actif | 49 205 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 24 954 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 24 251 000 |
Total Passif | 49 205 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 18 922 000 |
Produit d'exploitation | 19 900 000 |
Charge d'exploitation | 18 489 000 |
Résultat d'exploitation | 1 412 000 |
Produit financier net | 930 000 |
Charge financière | 292 000 |
Résultat financier | 638 000 |
Résultat courrant | 2 049 000 |
Produit exceptionnel | 123 000 |
Charges exceptionnelles | 679 000 |
Résultat exceptionnel | -557 000 |
Résultat net | 1 541 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00454 Remontées mécaniques
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du conseil de surveillance SOCIETE COMPAGNIE DES ALPES DOMAINES SKIABLES sté par actions simplifiée : FRANCOIS Jacques nom d'usage : FRANCOIS n'est plus représentant permanent; SILVENT Franck nom d'usage : SILVENT devient représentant permanent..
SILVENT Franck nom d'usage : SILVENT Franck devient membre du conseil de surveillance..
Société en nom collectif MERIBEL ALPINA n'est plus membre du conseil de surveillance..
ROLAND Didier nom d'usage : ROLAND Didier n'est plus président du conseil de surveillance.. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François devient président du conseil de surveillance..
BEAUMIN Alain nom d'usage : BEAUMIN Alain n'est plus président du directoire. BEAUMIN Alain nom d'usage : BEAUMIN Alain n'est plus directeur général. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François n'est plus président du conseil de surveillance. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François n'est plus membre du conseil de surveillance. MARION Frédéric nom d'usage : MARION Frédéric n'est plus membre du directoire. DEBAECKER Christophe nom d'usage : DEBAECKER Christophe n'est plus membre du directoire. BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'est plus membre du conseil de surveillance. BANQUE POPULAIRE DES ALPES devient administrateur représenté(e) par MARECHAL Patrice nom d'usage : MARECHAL. Sté par actions simplifiée STE CADS DEVELOPPEMENT n'est plus membre du conseil de surveillance. Sté par actions simplifiée STE CADS DEVELOPPEMENT devient administrateur représenté(e) par GIRERD-POTIN Yves Henri nom d'usage : GIRERD-POTIN. SILVENT Franck nom d'usage : SILVENT Franck n'est plus membre du conseil de surveillance. Sté par actions simplifiée COMPAGNIE DES ALPES - DOMAINES SKIABLES n'est plus membre du conseil de surveillance. CHAPUIS Bernard Jean nom d'usage : CHAPUIS Bernard devient administrateur. TOURNIER Pascal Gérard Simon nom d'usage : TOURNIER Pascal devient directeur général. TOURNIER Pascal Gérard Simon nom d'usage : TOURNIER Pascal devient administrateur. PERRETTA Nicolas nom d'usage : PERRETTA Nicolas devient administrateur. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François devient président du conseil d'administration. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS Jean-François devient administrateur.
CHAPUIS Bernard Jean nom d'usage : CHAPUIS n'est plus administrateur. PERRETTA Nicolas nom d'usage : PERRETTA n'est plus administrateur. GRELLET Jérôme Nizier Armand nom d'usage : GRELLET devient administrateur. FASSIER François René André nom d'usage : FASSIER devient administrateur.
POTEL Guillaume nom d'usage : POTEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CHAUVIN Virginie nom d'usage : CHAUVIN devient commissaire aux comptes suppléant.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE POPULAIRE DES ALPES : MARECHAL Patrice nom d'usage : MARECHAL n'est plus représentant permanent; RAYMOND Lionel Joël nom d'usage : RAYMOND devient représentant permanent. FASSIER François René André nom d'usage : FASSIER n'est plus administrateur. GOUSSU Sandra Odette Marcelle nom d'usage : GOUSSU devient administrateur.
GRELLET Jérôme Nizier Armand nom d'usage : GRELLET n'est plus administrateur. ABRY Pascal Claude nom d'usage : ABRY devient administrateur.
BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS n'est plus président du conseil d'administration. PONSON David Maurice Antoine nom d'usage : PONSON devient président du conseil d'administration. BLAS Jean-François nom d'usage : BLAS n'est plus administrateur. GOUSSU Sandra Odette Marcelle nom d'usage : GOUSSU n'est plus administrateur. PONSON David Maurice Antoine nom d'usage : PONSON devient administrateur. CHELLE Laurent Gaston nom d'usage : CHELLE devient administrateur
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE POPULAIRE DES ALPES : RAYMOND Lionel Joël nom d'usage : RAYMOND n'est plus représentant permanent; RIBLET François nom d'usage : RIBLET devient représentant permanent. Sté par actions simplifiée STE CADS DEVELOPPEMENT n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL devient administrateur représenté(e) par GIRERD Yves nom d'usage : GIRERD. CHELLE Laurent Gaston nom d'usage : CHELLE n'est plus administrateur
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE POPULAIRE DES ALPES : RIBLET François nom d'usage : RIBLET n'est plus représentant permanent; BOUVIER Patrick nom d'usage : BOUVIER devient représentant permanent
MARION Frédéric François Georges nom d'usage : MARION devient directeur général. TOURNIER Pascal Gérard Simon nom d'usage : TOURNIER n'est plus directeur général. TOURNIER Pascal Gérard Simon nom d'usage : TOURNIER n'est plus administrateur. MARION Frédéric François Georges nom d'usage : MARION devient administrateur
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur BANQUE POPULAIRE DES ALPES : BOUVIER Patrick nom d'usage : BOUVIER n'est plus représentant permanent; VERNEUIL Florent Roger nom d'usage : VERNEUIL devient représentant permanent