MME Catherine SOUBIRAC
Directeur général de AUFRERY
MME Catherine SOUBIRAC a 71 ans ( naissance en 1951), elle est Directeur général de la société AUFRERY
MME Catherine SOUBIRAC peut être contacté au siège de la société AUFRERY par courrier à l'adresse AUFRERY CLINIQUE D AUFRERY ROUTE DE MONS 31130 PIN BALMA FRANCE, par téléphone au 0561249750 ou par fax au 05Â 61Â 24Â 31Â 14
La société AUFRERY est principalement dirigée par MME Catherine SOUBIRAC qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités hospitalières ,clinique, hôpital, maternité, urgences, laboratoire, radiologue, anesthésiste, planning familial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8610Z (Activités hospitalières), les activités sont :
- Activités hospitalières
- les activités d'hospitalisation de court ou long séjour, c'est-à -dire les activités médicales de diagnostic et de soins des établissements hospitaliers et des cliniques, publics ou privés, dans des établissements généraux (hôpitaux locaux, régionaux,
- Ces activités concernent principalement des patients hospitalisésElles sont exercées sous la responsabilité de médecins et comprennent :
- les services du personnel médical et paramédical
- les services des laboratoires et installations techniques, y compris les services de radiologie et d'anesthésie,
- les services d'urgences
- les services des salles d'opération, les services de pharmacie, d'hébergement, de restauration et les autres services hospitaliers
- les services des centres de planning familial assurant des actes médicaux tels que la stérilisation ou l'interruption de grossesse, avec hébergement
- les services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine
Mais sont exclues les activités :
- les activités de laboratoire et inspections de tous les types de matériaux et produits, à l'exclusion des produits médicaux (cf71.20B)
- les activités vétérinaires (cf75.00Z)
- les soins médicaux dispensés au personnel militaire en campagne (cf84.22Z)
- l'exercice de la médecine ambulatoire en milieu hospitalier ou en clinique et les services des médecins consultants privés à des personnes hospitalisées (cf86.2)
- les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (dentisterie, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale, activités d'orthodontie) (cf86.23Z)
- les activités de transport en ambulance (cf86.90A)
- les services des laboratoires d'analyses médicales (cf86.90B)
La société AUFRERY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/1961 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 61080099700013.
- M Benjamin GUIRAUD-CHAUMEL, Président (1973) depuis le 08 octobre 2011
- M Michel FREXINOS, Directeur général (1966) depuis le 08 octobre 2011
- MME Catherine SOUBIRAC, Directeur général (1951) depuis le 08 octobre 2011
- MME Nicole FREXINOS, Président du conseil de surveillance (1939) depuis le 08 octobre 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société AUFRERY est de 65 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 83 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benjamin GUIRAUD CHAUMEL, Président (1973) du 25 avril 2006 au 08 octobre 2011
- M Michel FREXINOS, Directeur général (1966) du 03 octobre 2006 au 08 octobre 2011
- MME Catherine SOUBIRAC, Directeur général délégué (1951) du 19 janvier 2005 au 27 février 2007
- MME Catherine SOUBIRAC, Directeur général (1951) du 27 février 2007 au 08 octobre 2011
- MME Christine GUIRAUD CHAUMEIL, Président-directeur général (1941) du 19 janvier 2005 au 27 février 2007
- MME Nicole FREXINOS, Directeur général délégué (1941) du 19 janvier 2005 au 27 février 2007
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 mars 2008 : DAILHE Roger nom d'usage : DAILHE Roger n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. CHRISSOS Jean nom d'usage : CHRISSOS Jean n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. PLAS-ROQUES Françoise nom d'usage : PLAS-ROQUES Françoise devient commissaire aux comptes titulaire.. DELSOL François nom d'usage : DELSOL François devient commissaire aux comptes suppléant..)
- 12 octobre 2011 : LABOUCARIE Christine nom d'usage : GUIRAUD-CHAUMEIL n'est plus président du conseil de surveillance. LABOUCARIE Nicole nom d'usage : FREXINOS devient président du conseil de surveillance.)
- 25 février 2018 : LABOUCARIE Nicole nom d'usage : FREXINOS n'est plus président du conseil de surveillance. SOUBIRAC Catherine nom d'usage : SOUBIRAC n'est plus directeur général. FREXINOS Michel Dominique Dieudonné nom d'usage : FREXINOS n'est plus directeur général. FREXINOS Michel Dominique Dieudonné nom d'usage : FREXINOS devient président du conseil de surveillance)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUFRERY | |
Entrepreneurs individuels | AUFRERY | |
Identifiant de l'entreprise | 610800997 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | RTE DE MONS 31130 PIN BALMA | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1961 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1961 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 7 683 000,00 | |
Résultat net | 112 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8610Z : Activités hospitalières | |
Activité principale de l'entreprise | 8610Z : Activités hospitalières | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités hospitalières | |
Synonyme | clinique, hôpital, maternité, urgences, laboratoire, radiologue, anesthésiste, planning familial | |
Principal | hôpital |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 281 000 |
Immobilisation incorporelle | 56 000 |
Immobilisation corporelle | 2 220 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 3 255 000 |
Stock | 29 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 042 000 |
Placement | 2 183 000 |
Total Actif | 5 536 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 681 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 855 000 |
Total Passif | 5 536 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 683 000 |
Produit d'exploitation | 7 737 000 |
Charge d'exploitation | 7 611 000 |
Résultat d'exploitation | 126 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 21 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 119 000 |
Produit exceptionnel | 39 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | 27 000 |
Résultat net | 112 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
61080099700013 | AUFRERY CLINIQUE D AUFRERY ROUTE DE MONS 31130 PIN BALMA FRANCE |
61080099700013 | AUFRERY CLINIQUE D AUFRERY ROUTE DE MONS 31130 PIN BALMA FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
DAILHE Roger nom d'usage : DAILHE Roger n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. CHRISSOS Jean nom d'usage : CHRISSOS Jean n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. PLAS-ROQUES Françoise nom d'usage : PLAS-ROQUES Françoise devient commissaire aux comptes titulaire.. DELSOL François nom d'usage : DELSOL François devient commissaire aux comptes suppléant..
LABOUCARIE Christine nom d'usage : GUIRAUD-CHAUMEIL n'est plus président du conseil de surveillance. LABOUCARIE Nicole nom d'usage : FREXINOS devient président du conseil de surveillance.
LABOUCARIE Nicole nom d'usage : FREXINOS n'est plus président du conseil de surveillance. SOUBIRAC Catherine nom d'usage : SOUBIRAC n'est plus directeur général. FREXINOS Michel Dominique Dieudonné nom d'usage : FREXINOS n'est plus directeur général. FREXINOS Michel Dominique Dieudonné nom d'usage : FREXINOS devient président du conseil de surveillance